Jörgen Hellman (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Ekon.mag.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-06-10
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2017-03-13
Skatteutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-06-10
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2016-09-15 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2016-06-28 – 2016-09-15
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-28
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-06-10
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-03-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2019-03-31
- Ordförande
- 2014-10-24 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-11-09 – 2022-06-10
Systembolaget AB
- Revisor
- 2015-02-18 – 2020-02-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot finansutskottet 10-16, skatteutskottet 16 och vice ordförande 16-18 och ordförande 18-. Suppleant finansutskottet 06-10 och 19-, skatteutskottet 06-10 och 14-16, kulturutskottet 10-13 och konstitutionsutskottet 17-18. Kvittningsman Socialdemokraterna 14-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14 och 18-19, ordförande 14-18. Ledamot krigsdelegationen 16-. Revisor Systembolaget AB 15-.
Föräldrar
Sigvard Hellman och Anita Hellman.
Utbildning
Gymnasieskola, Trollhättan 79-82. Ekon.mag., Göteborgs universitet 01.
Anställningar
Kommunalråd, Lilla Edet 91-02. Kommunsekreterare, Socialdemokraterna 02-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
F.d. styrelseledamot, Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Ledamot, Utjämningskommittén 08. Kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Revisor, Systembolaget AB 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lilla Edet 88-02. Revisor, Lilla Edet 06-. Ersättare, regionfullmäktige och kulturnämnden, Västra Götalandsregionen 02-06. Styrelseordförande, Natur- och kulturarvsstyrelsen i Västra Götaland 02-06. Ordförande, Vänersborgsbostäder 16-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Fuxerna och Lilla Edets arbetarekommun. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Norra Älvsborg. Styrelseordförande, Bohusläns museum och Västergötlands museum 02-06. Vice ordförande, Bohusläns museum 10-14. Ordförande, Socialdemokraterna i Norra Älvsborg, vice ordförande, Dal/Väst S-Förening i Vänersborg. Ordförande i Fyrbodals Socialdemokratiska partidistrikt och ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Brister i lagstiftningen om sjukpenning
Skriftlig fråga 2013/14:701 av Jörgen Hellman (S)
Fråga 2013/14:701 Brister i lagstiftningen om sjukpenning av Jörgen Hellman S till Statsrådet Ulf Kristersson M IF Metall Norra Älvsborg har under våren brevväxlat med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Avdelningen har hävdat det orimliga i att sex tidigare anställda på Saab vardera förlorar ersättning för två- Inlämnad
- 2014-06-24
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
med anledning av redog. 2013/14:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2013
Motion 2013/14:Fi16 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi16 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av redog. 2013/14:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2013 201314S3005 med anledning av Riksrevisionens redogörelse för granskningen av årsredovisningen för staten 2013 Förslag till riksdagsbeslut- Inlämnad
- 2014-06-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU33
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Motion 2013/14:Fi9 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi9 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn S26010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om läget för ekonomin i den kommunala sektorn. Motivering Regeringen- Inlämnad
- 2014-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:205 Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2014
Motion 2013/14:Fi8 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi8 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:205 Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2014 S26012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen samlat- Inlämnad
- 2014-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:101 Årsredovisning för staten 2013
Motion 2013/14:Fi10 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi10 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:101 Årsredovisning för staten 2013 S26011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens redovisning av uppfyllelsen av budgetpolitiska mål. Motivering- Inlämnad
- 2014-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU33
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riksbankens förvaltning 2013
Betänkande 2013/14:FiU23
Finansutskottet har granskat Riksbankens förvaltning för 2013. Riksbankens resultat för 2013 blev -2 miljarder kronor. Det är närmare 4 miljarder kronor lägre än 2012. Anledningen till det svaga resultatet är främst att marknadsvärdet på obligationerna i valutareserven har sjunkit. Detta eftersom marknadsräntorna stigit under året. Också under de kommande fem åren väntas Riksbanken få ett resultat som är väsentligt lägre än under de föregående fem åren.
Utestående sedlar och mynt har minskat med närmare 11 miljarder kronor mellan 2012 och 2013. Det totala värdet av utestående sedlar och mynt var därmed knappt 86 miljarder kronor i slutet av 2013.
Riksdagen beviljade riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet och beviljade Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2013. Riksdagen godkände Riksbankens resultat- och balansräkning för 2013 och riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst. Beslutet innebär att Riksbanken levererar in 3,3 miljarder kronor till statsbudgeten.
- Behandlade dokument
- 13
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 7, 29 minuter
- Justering
- 2014-04-03
- Bordläggning
- 2014-04-15
- Debatt
- 2014-04-16
- Beslut
- 2014-04-16
med anledning av prop. 2013/14:161 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Motion 2013/14:Fi3 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi3 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:161 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna S26004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag om att ge Riksbanken- Inlämnad
- 2014-03-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öppenhet i statsförvaltningen
Skriftlig fråga 2013/14:497 av Hellman, Jörgen (S)
den 13 mars Fråga 2013/14:497 Öppenhet i statsförvaltningen av Jörgen Hellman S till finansminister Anders Borg M Sverige har tidigare präglats av en öppen statsförvaltning. Riksdagsledamöter från alla partier har möjlighet att träffa statliga myndigheter, studera verksamheten och få intryck för det politiska arbetet- Inlämnad
- 2014-03-13
- Besvarare
- Anders Borg (M)
med anledning av prop. 2013/14:107 Viss kreditgivning till konsumenter
Motion 2013/14:Fi1 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi1 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:107 Viss kreditgivning till konsumenter S26003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om ytterligare insatser för- Inlämnad
- 2014-03-13
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbyggnad av ny 400 kV-ledning mellan Skogsäter och Stenkullen
Skriftlig fråga 2013/14:445 av Hellman, Jörgen (S)
den 24 februari Fråga 2013/14:445 Utbyggnad av ny 400 kV-ledning mellan Skogsäter och Stenkullen av Jörgen Hellman S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Stamnätet i Västsverige behöver av olika skäl förstärkas för att klara framtidens energiförsörjning i regionen. Det planeras bland annat för ytterligare en 400 kV-ledning- Inlämnad
- 2014-02-24
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
Skriftlig fråga 2013/14:211 av Hellman, Jörgen (S)
den 17 december Fråga 2013/14:211 DalVästra Värmlands Järnväg DVVJ av Jörgen Hellman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Godstransporterna på DVVJ har ökat på senare år. I dag transporteras timmer motsvarande 2 000 lastbilar på järnvägslinjen mellan Mellerud och Billingsfors. I Dalsland har sommartrafiken- Inlämnad
- 2013-12-17
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val
Motion 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val S2272 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändrade valkretsar ska gälla- Inlämnad
- 2013-12-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation
Barngruppers storlek i förskolan
Motion 2013/14:Ub541 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub541 av Jörgen Hellman m.fl. S Barngruppers storlek i förskolan S2124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på hur barngruppers storlek i förskolan på sikt kan- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom
Motion 2013/14:U287 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U287 av Thomas Strand m.fl. S Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom S4204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen ska slå vakt om det svenska enprocentsmålet och att biståndsanslaget ska användas till- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckling inom industrisektorn
Motion 2013/14:A385 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A385 av Jörgen Hellman m.fl. S Utveckling inom industrisektorn S25006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utveckling inom industrisektorn. Motivering Industrisektorn står för en betydande del av vår ekonomi- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fas 3, jobb- och utvecklingsgarantin
Motion 2013/14:A384 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A384 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman S Fas 3, jobb- och utvecklingsgarantin S18016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa fas 3. Motivering För mer än två år sedan tog riksdagen beslut om att- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2013/14:Fi310 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi310 av Fredrik Olovsson m.fl. S Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner S3003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till ändring av lagen 2044:733 om kommunalekonomisk utjämning med de ändringar som anges i motionen. Riksdagen anvisar anslagen för 2014- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Motion 2013/14:Fi309 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi309 av Fredrik Olovsson m.fl. S Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning S3002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår i- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre konsumentskydd
Motion 2013/14:C464 av Marie Nordén och Jörgen Hellman (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C464 av Marie Nordén och Jörgen Hellman S Bättre konsumentskydd S18202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av bättre skydd för alla typer av konsumenter. Motivering Både enskilda, kommuner och företag utsätts- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den sociala ekonomins andel av välfärdsektorn
Motion 2013/14:N413 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N413 av Krister Örnfjäder m.fl. S Den sociala ekonomins andel av välfärdsektorn S19232 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en handlingsplan för hur den sociala ekonomins andel av välfärdssektorn ska kunna- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag