Jörgen Hellman (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Ekon.mag.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-06-10
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2017-03-13
Skatteutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-06-10
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2016-09-15 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2016-06-28 – 2016-09-15
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-28
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-06-10
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-03-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2019-03-31
- Ordförande
- 2014-10-24 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-11-09 – 2022-06-10
Systembolaget AB
- Revisor
- 2015-02-18 – 2020-02-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot finansutskottet 10-16, skatteutskottet 16 och vice ordförande 16-18 och ordförande 18-. Suppleant finansutskottet 06-10 och 19-, skatteutskottet 06-10 och 14-16, kulturutskottet 10-13 och konstitutionsutskottet 17-18. Kvittningsman Socialdemokraterna 14-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14 och 18-19, ordförande 14-18. Ledamot krigsdelegationen 16-. Revisor Systembolaget AB 15-.
Föräldrar
Sigvard Hellman och Anita Hellman.
Utbildning
Gymnasieskola, Trollhättan 79-82. Ekon.mag., Göteborgs universitet 01.
Anställningar
Kommunalråd, Lilla Edet 91-02. Kommunsekreterare, Socialdemokraterna 02-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
F.d. styrelseledamot, Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Ledamot, Utjämningskommittén 08. Kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Revisor, Systembolaget AB 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lilla Edet 88-02. Revisor, Lilla Edet 06-. Ersättare, regionfullmäktige och kulturnämnden, Västra Götalandsregionen 02-06. Styrelseordförande, Natur- och kulturarvsstyrelsen i Västra Götaland 02-06. Ordförande, Vänersborgsbostäder 16-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Fuxerna och Lilla Edets arbetarekommun. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Norra Älvsborg. Styrelseordförande, Bohusläns museum och Västergötlands museum 02-06. Vice ordförande, Bohusläns museum 10-14. Ordförande, Socialdemokraterna i Norra Älvsborg, vice ordförande, Dal/Väst S-Förening i Vänersborg. Ordförande i Fyrbodals Socialdemokratiska partidistrikt och ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
De nya slussarna i Göta älv
Skriftlig fråga 2019/20:509 av Jörgen Hellman (S)
Fråga 2019/20:509 De nya slussarna i Göta älv av Jörgen Hellman S till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sjöfarten är ett miljövänligt sätt att transportera varor och därför viktig att utveckla för att minska utsläppen från vägtrafiken. Sjöfarten är också samhällsekonomiskt lönsam, då den minskar slitaget på vägar- Inlämnad
- 2019-11-28
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Statens budget 2020 Rambeslutet
Betänkande 2019/20:FiU1
Riksdagen sa ja till förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2020. Riksdagen antog också lagförslagen om ändringar i skatteregler i budgetpropositionen och sa ja till utgiftstaket för staten.
Utgifterna i regeringens förslag till budget för år 2020 uppgår till 1 069 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 1 116 miljarder kronor. Det innebär att det beräknade överskottet för 2020 i statens budget är blir 47 miljarder kronor.
Riksdagen ställer sig bakom regeringens inriktning på den ekonomiska politiken: att få fler i arbete, att Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland, att välfärden ska stärkas, att hela landet ska växa och att tryggheten ska öka. Skattepolitiken ska säkra stabila skatteintäkter och skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och en hög sysselsättning.
Budgetpropositionen bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 120, 307 minuter
- Justering
- 2019-11-21
- Bordläggning
- 2019-11-26
- Debatt
- 2019-11-27
- Beslut
- 2019-11-27
Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige
Motion 2019/20:3283 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3283 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bostadsbristen i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förlorade skatteintäkter och arbetstillfällen,- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Varningsmeddelanden
Motion 2019/20:2344 av Mats Wiking och Jörgen Hellman (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:2344 av Mats Wiking och Jörgen Hellman båda S Varningsmeddelanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utryckningsfordon ska tillåtas att sända varningsmeddelanden begränsade i tid och rum men av stort värde för samhället, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högskolan Väst
Motion 2019/20:2324 av Mats Wiking m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2324 av Mats Wiking m.fl. S Högskolan Väst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan Väst och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver fler högskoleutbildade eftersom framtidens arbetsliv kräver välutbildad personal.- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Plast i haven
Motion 2019/20:986 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:986 av Jörgen Hellman m.fl. S Plast i haven Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om plast i haven och tillkännager detta för regeringen. Motivering Plasten i vår natur och våra världshav ökar. Enligt studier från FN kommer det finnas mer plast- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Familjerådgivning
Motion 2019/20:735 av Jörgen Hellman och Paula Holmqvist (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:735 av Jörgen Hellman och Paula Holmqvist båda S Familjerådgivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att kvalitetssäkra familjerådgivningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Familjerådgivningen startade i början- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmarknaden i Västsverige
Motion 2019/20:733 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:733 av Jörgen Hellman m.fl. S Arbetsmarknaden i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka arbetsmarknaden i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige är ett tillväxtområde.- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vänern och Göta älv
Motion 2019/20:237 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:237 av Jörgen Hellman m.fl. S Vänern och Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att utveckla sjöfarten i Göta älv och Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2019-09-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trafiksäkerhet
Motion 2019/20:236 av Jörgen Hellman (S)
Motion till riksdagen 2019/20:236 av Jörgen Hellman S Trafiksäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet, nollvisionen och kontroller och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har varit och är mycket framgångsrikt i det systematiska trafiksäkerhetsarbetet.- Inlämnad
- 2019-09-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastrukturen inom Fyrbodal
Motion 2019/20:331 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:331 av Jörgen Hellman m.fl. S Infrastrukturen inom Fyrbodal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera möjligheterna att utveckla väg- och järnvägstrafiken inom Fyrbodal och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2019-09-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag