Josef Fransson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jämtlands län, plats 203
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Finansutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-04-02 – 2024-06-30
- Ordinarie
- 2024-04-01 – 2024-04-02
- Ledig
- 2024-01-26 – 2024-03-31
- Ordinarie
- 2023-05-13 – 2024-01-26
- Ledig
- 2023-04-26 – 2023-05-12
- Ledig
- 2023-04-10 – 2023-04-25
- Ordinarie
- 2022-12-13 – 2023-04-09
- Ledig
- 2022-11-12 – 2022-12-12
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-11-11
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-12-21 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-19
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2013-02-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-03-23
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14, näringsutskottet 14–18 och 22– samt försvarsutskottet 18–22. Suppleant kulturutskottet 10–13, trafikutskottet 10–13 näringsutskottet 12–14 och 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och 22, EU-nämnden 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19, arbetsmarknadsutskottet 22–, skatteutskottet 22– och finansutskottet 22–. Suppleant riksbanksfullmäktige 18–22.
Bostadsort
Skövde
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Oseriösa företagare i EU
Skriftlig fråga 2016/17:1652 av Josef Fransson (SD)
Fråga 2016/17:1652 Oseriösa företagare i EU av Josef Fransson SD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I en av Sveriges större dagstidningar beskrevs nyligen hur en utländsk kläddesigner startar ett företag i Malmö och sedan försätter bolaget i konkurs efter en mycket kort tid. Huvudmannen lämnar mångmiljonskulder- Inlämnad
- 2017-06-20
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Infrastrukturminister Anna Johansson S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson- Datum
- 2017-06-15
med anledning av prop. 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad
Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge- Inlämnad
- 2017-05-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mineralpolitik
Betänkande 2016/17:NU17
Riksdagen sa nej till motionsförslag om mineralpolitik. Skälen är bland annat att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om den svenska mineralstrategin, avgifter och ersättningar och utvinning av fossila energitillgångar.
- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 20, 71 minuter
- Justering
- 2017-04-27
- Bordläggning
- 2017-05-09
- Debatt
- 2017-05-10
- Beslut
- 2017-05-10
med anledning av prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017
Motion 2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet- Inlämnad
- 2017-04-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring
Motion 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en expertkommitté för elinfrastruktur- Inlämnad
- 2017-04-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , 2 bifall,
Näringspolitik
Betänkande 2016/17:NU12
Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till administration och långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att se till att det sker.
Riksdagen sa nej till de motionsförslag om näringspolitik som behandlades samtidigt.
- Behandlade dokument
- 81
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 30
- Anföranden och repliker
- 30, 113 minuter
- Justering
- 2017-03-16
- Bordläggning
- 2017-03-22
- Debatt
- 2017-03-23
- Beslut
- 2017-03-23
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Försvarsminister Peter Hultqvist S Infrastrukturminister Anna Johansson S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Närings- och innovationsminister- Datum
- 2017-02-16
med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet
Motion 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att energiforskning- Inlämnad
- 2017-01-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Betänkande 2016/17:NU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengar till utgiftsområdet näringsliv ska fördelas. Sammanlagt handlar det om knappt 6,5 miljarder kronor för år 2017. Mest pengar går till Verket för innovationssystem - området forskning och utveckling, forskningsinstitutens strategiska kompetensmedel, näringslivsutveckling och exportfrämjande verksamhet.
Riksdagen sa också ja till de lagändringar som behövs när Revisorsnämnden byter namn till Revisorsinspektionen. Riksdagen sa även ja till regeringens förslag om att föra samman och ändra inriktningen för de verksamheter som Research Institutes of Sweden AB och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB bedriver.
- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 45, 127 minuter
- Justering
- 2016-12-01
- Bordläggning
- 2016-12-09
- Debatt
- 2016-12-12
- Beslut
- 2016-12-13
Djurförsök inom medicinsk forskning
Motion 2016/17:2180 av Josef Fransson (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2180 av Josef Fransson SD Djurförsök inom medicinsk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn kring den etiska bedömningen för djurförsök inom medicinsk forskning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Storregioner och folkviljan
Motion 2016/17:2179 av Anders Forsberg m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2179 av Anders Forsberg m.fl. SD Storregioner och folkviljan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Indelningskommitténs förslag om storregioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:KU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Golf som friskvårdsbidragsaktivitet
Motion 2016/17:2045 av Stefan Jakobsson och Josef Fransson (båda SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2045 av Stefan Jakobsson och Josef Fransson båda SD Golf som friskvårdsbidragsaktivitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att godkänna sporten golf som friskvårdsbidragsaktivitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att motionera- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Grön omsorg
Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. SD Grön omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att familjer och företagare i jordbrukssektorn mot ersättning ska kunna erbjuda kommuner och landsting grön omsorg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma
Motion 2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. SD Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka tiden för tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU4 2016/17:AU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Motion 2016/17:2225 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2225 av Johan Nissinen m.fl. SD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbar tillväxt för företag och medborgare i landets alla regioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU16 2016/17:TU1 2016/17:TU6 2017/18:KU37
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2016/17:2226 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2226 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kemikalieskatten
Motion 2016/17:3209 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3209 av Josef Fransson m.fl. SD Kemikalieskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ompröva kemikalieskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:FiU1 2016/17:SkU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på en forskningsreaktor- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU3 2016/17:SkU23 2016/17:SkU24
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag
Motion 2016/17:1819 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:1819 av Josef Fransson m.fl. SD Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Regelrådet från Tillväxtverket till Statsrådsberedningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag