Josef Fransson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jämtlands län, plats 203
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Finansutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-04-02 – 2024-06-30
- Ordinarie
- 2024-04-01 – 2024-04-02
- Ledig
- 2024-01-26 – 2024-03-31
- Ordinarie
- 2023-05-13 – 2024-01-26
- Ledig
- 2023-04-26 – 2023-05-12
- Ledig
- 2023-04-10 – 2023-04-25
- Ordinarie
- 2022-12-13 – 2023-04-09
- Ledig
- 2022-11-12 – 2022-12-12
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-11-11
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-12-21 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-19
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2013-02-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-03-23
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14, näringsutskottet 14–18 och 22– samt försvarsutskottet 18–22. Suppleant kulturutskottet 10–13, trafikutskottet 10–13 näringsutskottet 12–14 och 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och 22, EU-nämnden 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19, arbetsmarknadsutskottet 22–, skatteutskottet 22– och finansutskottet 22–. Suppleant riksbanksfullmäktige 18–22.
Bostadsort
Skövde
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Export av svenskt snus
Motion 2018/19:162 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:162 av Tobias Andersson m.fl. SD Export av svenskt snus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att avskaffa Europeiska unionens totalförbud mot export av svenskt snus och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statligt ägande
Motion 2018/19:151 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:151 av Charlotte Quensel m.fl. SD Statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statligt ägande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringens mål om minst 40 procent- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Hårdare reglering av handel med metallskrot
Motion 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. SD Hårdare reglering av handel med metallskrot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett kontantförbud vid hantering av handel med metallskrot och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Stärkt trygghet för Sveriges butiksägare
Motion 2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. SD Stärkt trygghet för Sveriges butiksägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som gör det betydligt lättare än i dag att få tillstånd till kameraövervakning kring butiker- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
Kapitalförsörjning och riskkapital
Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för den statliga riskkapitalfinansieringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU4 2018/19:NU7 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Krafttag mot bluffakturor
Motion 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. SD Krafttag mot bluffakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en myndighetsadministrerad varningslista gällande bluffakturor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag
Motion 2018/19:158 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:158 av Tobias Andersson m.fl. SD Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Regelrådet från Tillväxtverket till Statsrådsberedningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU7
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna
Motion 2018/19:149 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:149 av Tobias Andersson m.fl. SD Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillföra riktade innovationsmedel med syfte att vården och omsorgen tidigt ska kunna använda innovativa lösningar och göra- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU7 2018/19:SoU8 2018/19:UbU14
Mineralpolitik för en stark gruvnäring
Motion 2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. SD Mineralpolitik för en stark gruvnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka infrastrukturen kopplat till gruvnäringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU11 2018/19:NU4 2018/19:TU5 2018/19:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,
Sveaskog AB
Motion 2018/19:148 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:148 av Charlotte Quensel m.fl. SD Sveaskog AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveaskogs bildande av buffertzoner runt naturreservat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveaskog AB har nyligen beslutat att bruka 2 000 hektar- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Näringspolitik
Motion 2018/19:156 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:156 av Josef Fransson m.fl. SD Näringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna är ett i grunden marknadsliberalt och handelsinriktat parti.- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regional tillväxt
Motion 2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. SD Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbar tillväxt för företag och medborgare i landets alla regioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU35 2018/19:NU8 2018/19:TU4 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Svenska institutet
Motion 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. SD Svenska institutet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Svenska institutet i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att ta vara på potentialen hos Svenska institutets stipendiater och tillkännager- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU1 2019/20:UU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Serverhallar - en ny basnäring
Motion 2018/19:154 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:154 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Serverhallar en ny basnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utarbeta en nationell strategi för etableringar av datacenter i Sverige och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Telia Company AB
Motion 2018/19:146 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:146 av Charlotte Quensel m.fl. SD Telia Company AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, it-infrastruktur respektive telekomverksamhet, där regeringen ges ett bemyndigande- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turism och besöksnäring
Motion 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. SD Turism och besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om turismens betydelse och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU7 2018/19:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Tillsättande av en industrikommission
Motion 2018/19:145 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:145 av Tobias Andersson m.fl. SD Tillsättande av en industrikommission Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en industrikommission med kommittédirektiv i linje med förslagen i motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upphovsrätt
Motion 2018/19:143 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:143 av Charlotte Quensel m.fl. SD Upphovsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att modernisera upphovsrätten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vidgade- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Vattenfall AB
Motion 2018/19:142 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:142 av Charlotte Quensel m.fl. SD Vattenfall AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av uppdraget för statligt ägda Vattenfall AB och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ökad flexibilitet för egenföretagare
Motion 2018/19:141 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:141 av Tobias Andersson m.fl. SD Ökad flexibilitet för egenföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa åldersgränsen för egenföretagare och göra det möjligt att även efter 55 års ålder fritt ändra karenstid i sjukförsäkringen,- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag