Josef Fransson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jämtlands län, plats 203
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Finansutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-04-02 – 2024-06-30
- Ordinarie
- 2024-04-01 – 2024-04-02
- Ledig
- 2024-01-26 – 2024-03-31
- Ordinarie
- 2023-05-13 – 2024-01-26
- Ledig
- 2023-04-26 – 2023-05-12
- Ledig
- 2023-04-10 – 2023-04-25
- Ordinarie
- 2022-12-13 – 2023-04-09
- Ledig
- 2022-11-12 – 2022-12-12
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-11-11
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-12-21 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-19
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2013-02-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-03-23
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14, näringsutskottet 14–18 och 22– samt försvarsutskottet 18–22. Suppleant kulturutskottet 10–13, trafikutskottet 10–13 näringsutskottet 12–14 och 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och 22, EU-nämnden 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19, arbetsmarknadsutskottet 22–, skatteutskottet 22– och finansutskottet 22–. Suppleant riksbanksfullmäktige 18–22.
Bostadsort
Skövde
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Elförsörjningen i Västra Götaland
Skriftlig fråga 2020/21:3475 av Josef Fransson (SD)
Fråga 2020/21:3475 Elförsörjningen i Västra Götaland av Josef Fransson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Ökad elkonsumtion i snabb takt kan bli följden i Västsverige av EU-kommissionens förslag att snabbare minska utsläppsrätterna för växthusgaser för den tunga industrin. Att efterfrågan på el väntas öka i Sverige är- Inlämnad
- 2021-08-18
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Bank-id och rörelsehinder
Skriftlig fråga 2020/21:2551 av Josef Fransson (SD)
Fråga 2020/21:2551 Bank-id och rörelsehinder av Josef Fransson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Digitalt bank-id förenklar vardagen på många sätt och blir alltmer en självklar del av kontakten med myndigheter, skolan, vården, företag med flera. Det har i princip blivit så att man måste ha bank-id för att kunna ta del- Inlämnad
- 2021-04-14
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Möte med techjättarna
Skriftlig fråga 2020/21:2089 av Josef Fransson (SD)
Fråga 2020/21:2089 Möte med techjättarna av Josef Fransson SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 25 februari kommunicerar regeringen via utrikesministern att man avser att bjuda in till ett möte med it-jättar som Facebook, Twitter och Google för att ta upp hur de hanterar hot, hat och demokratisk utveckling globaltEn- Inlämnad
- 2021-03-05
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Opinionsbildande myndigheter
Skriftlig fråga 2020/21:1204 av Josef Fransson (SD)
Fråga 2020/21:1204 Opinionsbildande myndigheter av Josef Fransson SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Enligt ett meddelande från regeringen den 21 september 2020 avser man upprätta en ny myndighet, vad man benämner som ett institut för mänskliga rättigheterEnligt pressmeddelandet ska myndigheten utifrån författningsreglerade- Inlämnad
- 2021-01-07
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Tillsättning av ambassadörer
Skriftlig fråga 2020/21:738 av Josef Fransson (SD)
Fråga 2020/21:738 Tillsättning av ambassadörer av Josef Fransson SD till Utrikesminister Ann Linde S Jan Björklund var partiordförande för Liberalerna tidigare Folkpartiet i elva år. Under denna tid hade han och hans parti ett tätt samarbete med partier som ansågs ligga till höger i den så kallade Alliansen. I valet 2018- Inlämnad
- 2020-11-27
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Demokrati och digitala plattformar
Skriftlig fråga 2020/21:621 av Josef Fransson (SD)
Fråga 2020/21:621 Demokrati och digitala plattformar av Josef Fransson SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S De större digitala medietjänsterna, såsom Facebook, Google, Twitter, Instagram, Youtube och Tiktok, är i dag självklara som infrastruktur till kommunikation. Då flera av dessa har en monopolliknande- Inlämnad
- 2020-11-20
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)