Josef Fransson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jämtlands län, plats 203
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Finansutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-04-02 – 2024-06-30
- Ordinarie
- 2024-04-01 – 2024-04-02
- Ledig
- 2024-01-26 – 2024-03-31
- Ordinarie
- 2023-05-13 – 2024-01-26
- Ledig
- 2023-04-26 – 2023-05-12
- Ledig
- 2023-04-10 – 2023-04-25
- Ordinarie
- 2022-12-13 – 2023-04-09
- Ledig
- 2022-11-12 – 2022-12-12
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-11-11
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-12-21 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-19
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2013-02-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-03-23
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14, näringsutskottet 14–18 och 22– samt försvarsutskottet 18–22. Suppleant kulturutskottet 10–13, trafikutskottet 10–13 näringsutskottet 12–14 och 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och 22, EU-nämnden 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19, arbetsmarknadsutskottet 22–, skatteutskottet 22– och finansutskottet 22–. Suppleant riksbanksfullmäktige 18–22.
Bostadsort
Skövde
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Muslimska trossamfunds tystnad
Interpellation 2023/24:125 av Tobias Andersson (SD)
Interpellation 2023/24:125 Muslimska trossamfunds tystnad av Tobias Andersson SD till Socialminister Jakob Forssmed KD I efterdyningarna av Hamas hänsynslösa attack mot Israel och deras tortyr, mord och kidnappningar kan det tyckas att hela det svenska samhället borde ta avstånd från Hamas och tydligt uttrycka sitt stöd- Inlämnad
- 2023-10-23
- Svarsdatum
- 2023-11-14
- Besvarare
- Socialminister Jakob Forssmed (KD)
Risker och möjligheter med artificiell intelligens
Interpellation 2022/23:374 av Josef Fransson (SD)
Interpellation 2022/23:374 Risker och möjligheter med artificiell intelligens av Josef Fransson SD till Statsrådet Erik Slottner KD Många kända tänkare och akademiker diskuterar just nu artificiell intelligens AI utifrån olika perspektiv. De flesta är överens om att tekniken är på väg att bli otroligt kraftfull och har- Inlämnad
- 2023-05-31
- Svarsdatum
- 2023-08-22
- Besvarare
- Statsrådet Erik Slottner (KD)
Nätjättarnas valpåverkan
Interpellation 2021/22:517 av Josef Fransson (SD)
Interpellation 2021/22:517 Nätjättarnas valpåverkan av Josef Fransson SD till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter S Tillkomsten av internet och de växande möjligheterna att överföra, lagra och processa allt större mängder data skapar fantastiska möjligheter att göra livet bättre för hela mänskligheten. Samtidigt går- Inlämnad
- 2022-05-19
- Svarsdatum
- 2022-06-10
- Besvarare
- Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)
Tillsättning av myndighetschefer och medel till ABF
Interpellation 2021/22:516 av Josef Fransson (SD)
Interpellation 2021/22:516 Tillsättning av myndighetschefer och medel till ABF av Josef Fransson SD till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter S Socialdemokraterna har under sina många år av maktinnehav byggt upp strukturer och institutioner så att gränsen mellan partiet och samhället i många sammanhang är suddigt. Det- Inlämnad
- 2022-05-19
- Besvarare
- Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)
Vätgaslager som ersättning för den planerbara kärnkraften
Interpellation 2021/22:339 av Josef Fransson (SD)
Interpellation 2021/22:339 Vätgaslager som ersättning för den planerbara kärnkraften av Josef Fransson SD till Statsrådet Khashayar Farmanbar S Energiministern har i ett antal sammanhang lyft energilagring i form av vätgas som metod för hur vindkraft ska kunna ersätta kärnkraft. Till exempel uttryckte ministern i den- Inlämnad
- 2022-02-09
- Besvarare
- Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
Digitalisering och yttrandefrihet
Interpellation 2020/21:392 av Josef Fransson (SD)
Interpellation 2020/21:392 Digitalisering och yttrandefrihet av Josef Fransson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Fri åsiktsbildning är grunden för en fungerande demokrati. Den demokratiska debatten och åsiktsbildningen av i dag har i stort flyttat ut på Internet, i huvudsak koncentrerat till ett litet antal plattformar- Inlämnad
- 2021-01-28
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statliga institutioner och fake news
Interpellation 2017/18:218 av Josef Fransson (SD)
Interpellation 2017/18:218 Statliga institutioner och fake news av Josef Fransson SD till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den 6 oktober 2017 kom ett pressmeddelande från den statliga myndigheten Vinnova. I pressmeddelande offentliggjordes att man inleder och finansierar ett projekt för att motverka falska- Inlämnad
- 2017-11-23
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Kärnkraftens förutsättningar
Interpellation 2014/15:519 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Interpellation 2014/15:519 Kärnkraftens förutsättningar av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sverige som industrination är beroende av såväl konkurrenskraftiga priser på elenergi som tillgång på elenergi under årets alla timmar. Det är även därför som vattenkraften tillsammans med kärnkraften- Inlämnad
- 2015-04-16
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
Norrlandsbönders förutsättningar
Interpellation 2012/13:362 av Fransson, Josef (SD)
den 2 april Interpellation 2012/13:362 Norrlandsbönders förutsättningar av Josef Fransson SD till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Inför Jordbruks- och fiskerådet den 1819 mars 2013 lämnade Sverigedemokraterna en avvikande mening som innehöll följande lydelse: I artikel 30.1, som handlar om diversifiering- Inlämnad
- 2013-04-02
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Vindkraft i Hanöbukten
Interpellation 2012/13:267 av Fransson, Josef (SD)
den 14 februari Interpellation 2012/13:267 Vindkraft i Hanöbukten av Josef Fransson SD till statsrådet Anna-Karin Hatt C Mark- och miljödomstolen i Växjö har nyligen avgivit yttrande angående Blekinge Offshores ansökan om tillstånd att uppföra och driva den havsbaserade vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore- Inlämnad
- 2013-02-14
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Matlandet Sverige
Interpellation 2012/13:91 av Fransson, Josef (SD)
den 6 november Interpellation 2012/13:91 Matlandet Sverige av Josef Fransson SD till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C För en tid sedan gav Matlandet Sverige en utmärkelse till företaget Qibbla halal som årets uppstickareMed tanke på Matlandet Sveriges beskrivning av sitt eget syfte är valet av pristagare- Inlämnad
- 2012-11-06
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)