Josef Fransson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jämtlands län, plats 203
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Finansutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-04-02 – 2024-06-30
- Ordinarie
- 2024-04-01 – 2024-04-02
- Ledig
- 2024-01-26 – 2024-03-31
- Ordinarie
- 2023-05-13 – 2024-01-26
- Ledig
- 2023-04-26 – 2023-05-12
- Ledig
- 2023-04-10 – 2023-04-25
- Ordinarie
- 2022-12-13 – 2023-04-09
- Ledig
- 2022-11-12 – 2022-12-12
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-11-11
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-12-21 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-19
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2013-02-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-03-23
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14, näringsutskottet 14–18 och 22– samt försvarsutskottet 18–22. Suppleant kulturutskottet 10–13, trafikutskottet 10–13 näringsutskottet 12–14 och 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och 22, EU-nämnden 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19, arbetsmarknadsutskottet 22–, skatteutskottet 22– och finansutskottet 22–. Suppleant riksbanksfullmäktige 18–22.
Bostadsort
Skövde