Juno Blom (L)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2024-03-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-03-01
- Ledamot
- 2022-04-22 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-09-05 – 2022-04-22
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-09-05
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-03-01
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2023-10-06 – 2024-03-01
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2024-03-01
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-11-08 – 2024-03-01
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-10-06
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2023-08-31 – 2024-03-01
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot utbildningsutskottet 18–19 och justitieutskottet 19 och 22–. Suppleant justitieutskottet 18–19 och 19–22, civilutskottet 18–22 och 23–, arbetsmarknadsutskottet 18–, finansutskottet 22–, socialutskottet 22–, utrikesutskottet 22– och skatteutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 19–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Coronakrisens effekter för svenska barn som fötts utomlands genom surrogatarrangemang
Skriftlig fråga 2019/20:1271 av Juno Blom (L)
Fråga 2019/20:1271 Coronakrisens effekter för svenska barn som fötts utomlands genom surrogatarrangemang av Juno Blom L till Utrikesminister Ann Linde S Coronapandemin har lett till stängda gränser. Några som drabbas mycket hårt av detta är de svenska barn som precis har fötts eller är på väg att födas via internationella- Inlämnad
- 2020-04-28
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Barns skydd mot att utsättas för sexualbrott
Skriftlig fråga 2019/20:1218 av Juno Blom (L)
Fråga 2019/20:1218 Barns skydd mot att utsättas för sexualbrott av Juno Blom L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S En minderårig flicka utsattes i förra veckan enligt medieuppgifter för en grov våldtäkt i Norrköping. Detta är en händelse som inte ska få inträffa i Sverige, där barn ska leva fria och- Inlämnad
- 2020-04-20
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)