Karin Enström (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 6
- Titel
- Kapten i amfibiekåren.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 48 98
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Moderaterna
Partisekreterare
Utrikesutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ordförande
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2026-09-21
- Ledig
- 2012-04-18 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2012-04-17
Moderaterna
- Partisekreterare
- 2022-10-19 –
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-11-29 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-01-19 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2017-12-19
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2012-04-17
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ordförande
- 2019-02-26 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-02-26
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2000-02-15
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-02-15 – 2002-09-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Ordförande
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Vice ordförande
- 2016-04-28 – 2016-05-25
- Ordförande
- 2016-04-12 – 2016-04-28
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Ordförande
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Ordförande
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Ordförande
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Ordförande
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Vice ordförande
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Suppleant
- 2001-10-25 – 2001-12-11
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2002-04-18 – 2002-06-04
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2017-12-19 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2017-12-19
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ordförande
- 2024-06-19 –
- Ledamot
- 2024-04-10 – 2024-06-19
- Suppleant
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ordförande
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Vice ordförande
- 2014-11-05 – 2018-10-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-05
- Ordförande
- 2010-11-17 – 2012-04-17
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2022-10-02
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-04-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 – 2022-11-08
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Försvarsdepartementet
- Försvarsminister
- 2012-04-18 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partisekreterare Moderaterna 22–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot försvarsutskottet 02–10 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 99, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, vice ordförande 09 och ordförande 10, 11, 15 och 16. Ledamot EU-nämnden 17–19 och konstitutionsutskottet 19, ordförande 19–22 och vice ordförande 22. Suppleant konstitutionsutskottet 98–00, utrikesutskottet 98–10, 18 och 22–, justitieutskottet 00–02, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 01, 02, 03 och 20, utrikes- och konstitutionsutskottet 02 och socialförsäkringsutskottet 02–06. Ordförande, Försvarsberedningen 08–12. Ordförande utrikesutskottet 10–12 och vice ordförande 14–22. Suppleant Utrikesnämnden 14–, EU-nämnden 14–17 och riksdagsstyrelsen 18–22. Ledamot, Utrikesnämnden 10–12, krigsdelegationen 10– och riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 20–. Ordförande riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10–12 och 18–22, vice ordförande 14–18. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14. Suppleant riksdagens delegation till Natos politiska församling 22–. Statsråd och chef (försvarsminister), Försvarsdepartementet 120418–141003.
Föräldrar
Överläkaren Staffan Landerholm och fil.kand. Olena Tingdal.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, S:t Eskils skola, slutår 84. Marinens officershögskola, examen 87. Allmän kurs, Marinens krigshögskola 88. Högre kurs, Krigshögskolan 93. Fänrik, Vaxholms kustartilleriregemente 87, löjtnant 88, kapten 93.
Anställningar
Generalsekreterare, MUF 91–92. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande, försvarsberedningen 08–12. Ledamot 2020 års grundlagskommitté 19–23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Eskilstuna 88–91. Kommunfullmäktig, Vaxholm 94–12 och 14–, ordförande 02–06, 10–12 och 14–22. Ersättare, kommunstyrelsen 94–02. Ledamot, valberedningen, ordförande 02–. Ersättare, nämnden för utbildning och social service 95–98. Representant, Länsstyrelsens skärgårdsråd 03–06. Ersättare, Skärgårdsstiftelsen 03–06.