Karin Granbom Ellison (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Östergötlands län
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-05-01 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2012-04-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2008-11-13 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2008-11-13
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2004-04-16
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2007-10-26 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2006-02-09 – 2006-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2008-11-13 – 2010-10-12
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-11-13
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2007-10-15