Karin Pilsäter (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Ekonomichef
- Född år
- 1960
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2010-02-03 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2005-12-29 – 2010-02-02
- Ledig
- 2005-11-26 – 2005-12-28
- Ordinarie
- 2004-01-01 – 2005-11-25
- Ledig
- 2003-11-20 – 2003-12-31
- Ordinarie
- 2002-02-28 – 2003-11-19
- Ledig
- 2002-01-26 – 2002-02-27
- Ordinarie
- 1999-12-29 – 2002-01-25
- Ledig
- 1999-11-22 – 1999-12-28
- Ordinarie
- 1999-01-01 – 1999-11-21
- Ledig
- 1998-10-13 – 1998-12-31
- Ordinarie
- 1995-01-01 – 1998-10-12
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-05-10 – 1994-10-06
- Ersättare
- 1991-10-04 – 1993-03-07
Näringsutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-02-05
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1997-12-01 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-01-16 – 1997-11-30
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Finansutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-16 – 1998-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1992-07-01
Lagutskottet
- Suppleant
- 1992-07-01 – 1994-10-01
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-09-25 – 2002-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2010-02-05
- Suppleant
- 1999-01-29 – 2002-10-08
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-03-04
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Ers 1991- Suppleant i Skatteutskottet 91/92-93/94 och 94/95-97/98, Arbetsmarknadsutskottet 91/92, Lagutskottet 92/93-93/94 och Finansutskottet 94/95-. Ledamot av Skatteutskottet 97/98-.
Bostadsort
Tullinge
Utbildning
Gymnasieexamen 79. Förbundskamrer vid Sveriges elevers centralorganisation 79-82. Ekonom vid Folkpartiets ungdomsförbund (FPU) 82-84. Handelshögskolan i Stockholm 84-88. Ekonomichef vid Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm 88-91. Redaktör för Liberal debatt 89-. Politiskt sakkunnig i socialdepartementet 93-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för klubb i Handelstjänstemannaförbundet 83-84. - Ledamot av styrelsen för Bandhagens klubb av folkpartietes ungdomsförbund (FPU) 81-85, Stockholms läns FPU-distrikt 84-87, ordförande 85-87, FPU 85-89, 1:e vice ordförande 87-89, Stockholms länsförbund av Folkpartiet 86-, ledamot av arbetsutskottet 88-, folkpartiförening, ordförande 88-91. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 93-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av Statens ungdomsråd 90-. Ledamot av styrelsen för Konsumentverket 93-. - Ledamot av konsumentpolitiska kommittén 92-94, storstadskommittén 95-98, 1995 års arbetstidskommitté 95-96.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Botkyrka kommunfullmäktige 88-91. Vice ordförande i byggnadsnämnden 88-91.
Litteratur
En utvärdering av den statliga bostadsfinansieringen i Sverige (1988, tillsammans med A Johansson).
Föräldrar
Forskningsingenjören Bengt Viktor Pilsäter och fil licentiaten Ulla Elisabet Björnsjö
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vissa immaterialrättsliga frågor
Betänkande 2009/10:NU9
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om olika immaterialrättsliga frågor. Motionerna handlar om gemenskapspatent, översyn av patentsystemet, privatkopieringsersättning, det civilrättsliga sanktionsdirektivet, leverantörsneutralitet, legalisering av söktjänster på Internet samt handelsavtalet mot piratkopiering och varumärkesförfalskning (ACTA).- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 39, 96 minuter
- Justering
- 2009-12-08
- Debatt
- 2010-01-20
- Beslut
- 2010-01-27
Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning m.m.
Betänkande 2009/10:NU10
Regeringen får rätt att minska eller öka statens ägande i AB Svensk Bilprovning. I dag är staten majoritetsägare med 52 procent av aktierna. Regeringen får även rätt att ge Svensk Bilprovning ett nytt uppdrag. Syftet är att göra det möjligt för bolaget att kunna verka på fullt marknadsmässiga villkor när fordonsbesiktningens monopol avskaffas den 1 juli 2010.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 29, 1 minuter
- Justering
- 2009-12-08
- Debatt
- 2009-12-17
- Beslut
- 2009-12-17
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Betänkande 2009/10:NU1
Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag på totalt 5,5 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv för 2010. Riksdagen gjorde dock ett tillkännagivande till regeringen om Tillväxtverket. I det framhåller riksdagen att Tillväxtverket i väntan på regeringens förslag om nya riktlinjer för finansierings- och rådgivningsinsatser måste fördela anslaget till näringslivsutveckling i linje med den skisserade inriktningen, och inte i motsatt riktning. Väl fungerande och effektiva verksamheter måste ges bra förutsättningar. Nya, parallella verksamheter bör inte byggas ut. Det är också angeläget att Tillväxtverket, i enlighet med sin instruktion, utnyttjar berörda myndigheters och andra relevanta aktörers kompetens och inte bryter upp fungerande arbete. Riksdagen gjorde även ett tillkännagivande där man uppmanar regeringen att se till att en långsiktig lösning när det gäller huvudmannaskap och basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) kommer till stånd. Vidare har regeringen informerat riksdagen om de åtgärder som regeringen hösten 2008 föreslog i en proposition med förslag om stärkta insatser för fordonsindustrin (proposition 2008/09:95). Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa också ja till förslagen i budgetpropositionen om att regeringen ska ha fortsatt möjlighet att ge kreditgarantier och undsättningslån till företag inom fordonsindustrin.- Behandlade dokument
- 50
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 59, 208 minuter
- Justering
- 2009-12-03
- Debatt
- 2009-12-14
- Beslut
- 2009-12-16
Genomförande av tjänstedirektivet
Betänkande 2009/10:NU6
Riksdagen sa ja till regeringens förslag att EU-direktivet om tjänster på den inre marknaden genomförs i svensk lag. Direktivet innehåller bestämmelser om administrativ förenkling, etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänsteleverantörer, tjänstemottagarnas rättigheter och tjänsternas kvalitet. Direktivet innehåller också bestämmelser om administrativt samarbete mellan EU-länderna. Syftet med direktivet är att stimulera tjänstesektorn genom att förenkla etablering och fri rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt stärka tjänstemottagarnas intressen. För att genomföra direktivet föreslår regeringen dels en ny horisontell lag om tjänster på den inre marknaden, dels lagändringar eller nya bestämmelser inom de tjänsteområden som berörs av direktivets tillämpningsområde. Lagändringarna börjar gälla den 27 december 2009.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 48, 136 minuter
- Beredning
- 2009-10-15
- Justering
- 2009-10-22
- Debatt
- 2009-11-04
- Beslut
- 2009-11-04
Införandet av Teckalkriterierna i LOU
Skriftlig fråga 2009/10:134 av Pilsäter, Karin (fp)
den 27 oktober Fråga 2009/10:134 Införandet av Teckalkriterierna i LOU av Karin Pilsäter fp till statsrådet Mats Odell kd Regeringsrätten konstaterade i sina domar 172-175-06 i mars 2008 att Simrishamn och Tomelilla kommun brutit mot LOU, lagen om offentlig upphandling, då de köpt avfallsbehandlingstjänster från- Inlämnad
- 2009-10-27
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Södertörns infrastruktur
Motion 2009/10:T530 av Karin Pilsäter (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:T530 av Karin Pilsäter fp Södertörns infrastruktur fp1422 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Södertörns infrastruktur för jobb och tillväxt. Södertörn en attraktiv region Södertörn har såväl geografiskt, historiskt- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förenkla företagandet utan handlingsplaner för löner
Motion 2009/10:A311 av Karin Pilsäter (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:A311 av Karin Pilsäter fp Förenkla företagandet utan handlingsplaner för löner fp1413 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa diskrimineringslagens krav på handlingsplaner för löner för alla företag. Motivering- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lika villkor för kulturen
Motion 2009/10:Sk425 av Karin Pilsäter (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk425 av Karin Pilsäter fp Lika villkor för kulturen fp1415 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likvärdiga definitioner av kultur, så att dans innefattas i kulturens lägre moms. Motivering Allt som är kultur kanske- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Entreprenörskap i skolan
Motion 2009/10:Ub443 av Agneta Berliner m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub443 av Agneta Berliner m.fl. fp Entreprenörskap i skolan fp1129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat entreprenörskap i skolan, gällande lärarnas kompetensutveckling för att stödja eleverna i ett entreprenöriellt- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU8 2009/10:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Kultursponsring
Motion 2009/10:Sk354 av Fredrik Malm och Karin Pilsäter (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk354 av Fredrik Malm och Karin Pilsäter fp Kultursponsring fp1205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade möjligheter till kultursponsring för företag. Motivering Kulturen spelar en viktig roll i vårt samhälle.- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Södertälje som centrum för forskningstillväxt
Motion 2009/10:N365 av Gunnar Andrén och Karin Pilsäter (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:N365 av Gunnar Andrén och Karin Pilsäter fp Södertälje som centrum för forskningstillväxt fp1393 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Södertälje som centrum för forskningstillväxt. Motivering Den mediala bilden av- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nobelinstitut
Motion 2009/10:Kr295 av Gunnar Andrén och Karin Pilsäter (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Kr295 av Gunnar Andrén och Karin Pilsäter fp Nobelinstitut fp1378 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell och internationell insamling till Alfred Nobels minne. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:KrU11 2009/10:TU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Särskild anställningsform för lärlingar
Motion 2009/10:A240 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:A240 av Erik Ullenhag m.fl. fp Särskild anställningsform för lärlingar fp1350 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagens tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en anställningsform för lärlingar som medger särskilda anställningsvillkor och lärlingslön.- Inlämnad
- 2009-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kompetenskonton
Motion 2009/10:Sk239 av Hans Backman m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk239 av Hans Backman m.fl. fp Kompetenskonton fp1223 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa individuella kompetenskonton. Motivering Arbetslivet kräver ständig utveckling. Det livslånga lärandets värde- Inlämnad
- 2009-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Betalningen av trängselskatt
Motion 2009/10:Sk238 av Karin Pilsäter och Fredrik Malm (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk238 av Karin Pilsäter och Fredrik Malm fp Betalningen av trängselskatt fp1222 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenklad betalning genom att endast trängselskatt över 100 kr debiteras. Motivering Enligt de- Inlämnad
- 2009-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
PPM-medel i onoterade bolag
Motion 2009/10:Sf217 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sf217 av Karin Pilsäter m.fl. fp PPM-medel i onoterade bolag fp1184 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att placera PPM-medel direkt i onoterade företag. Motivering För att starta och driva- Inlämnad
- 2009-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SfU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
VAB för småföretagare
Motion 2009/10:Sf216 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sf216 av Karin Pilsäter m.fl. fp VAB för småföretagare fp1189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet för företagare att använda tillfällig föräldrapenning för betalning av hushållsnära tjänster vid vård av- Inlämnad
- 2009-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagarbegreppet i socialförsäkringen
Motion 2009/10:Sf215 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sf215 av Karin Pilsäter m.fl. fp Företagarbegreppet i socialförsäkringen fp1187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta även aktiva fåmansbolagsägare och aktiva ägare i ekonomiska föreningar registrera sig som- Inlämnad
- 2009-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fåmansbolagsbeskattning för växande företagande
Motion 2009/10:Sk246 av Karin Pilsäter (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk246 av Karin Pilsäter fp Fåmansbolagsbeskattning för växande företagande fp1176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskaffade fåmansbolagsregler och reformering av beskattningen av aktiva ägare till fåmansbolag.- Inlämnad
- 2009-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lokalisering av företag till Sverige
Motion 2009/10:Sk245 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk245 av Karin Pilsäter m.fl. fp Lokalisering av företag till Sverige fp1182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en reformering av kapitalbeskattningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2009-09-29
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU26 2009/10:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag