Karin Rågsjö (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 51
- Titel
- Socionom/Kommunikationsstrateg.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialutskottet
Ledamot
Kulturutskottet
Suppleant
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Vänsterpartiet
- Kvittningsperson
- 2017-11-08 – 2022-11-24
Socialutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-18 –
- Suppleant
- 2019-03-13 – 2022-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-10-10 – 2022-10-10
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2019-02-14 – 2020-02-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, styrelsen för KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor. Ledamot, Vänsterpartiets partistyrelse 12–.
Litteratur
Dogmer som dödar – vägval för svensk narkotikapolitik (17, tillsammans med andra) och Medmänsklighet – vägen till en ny gemenskap (18, tillsammans med andra).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot socialutskottet 14–. Suppleant finansutskottet 14–18, EU-nämnden 19–, kulturutskottet 22– och arbetsmarknadsutskottet 23–. Kvittningsperson, Vänsterpartiet 17–22. Suppleant ledamotsrådet 18–22.
Föräldrar
Kommunalarbetaren Kurt Rågsjö och kontoristen Irma Hellner.
Utbildning
Socionomexamen, utbildad familjeterapeut, diplomerad i PR och kommunikation på Berghs.
Anställningar
Fältassistent, Solna kommun 78–82. Behandlingsassistent, Stockholms läns landsting 82–86. Behandlingsassistent, Stockholms kommun 86–87. Byrådirektör, Socialstyrelsen 87–91. Informatör, Fia projektet 91–94. Avdelningsdirektör, Folkhälsoinstitutet 94–98. Borgarrådssekreterare, Vänsterpartiet, Stockholm 98–00. Preventionsenheten, Stockholms stad 00–01. Projektledare, Alkoholkommittén 01–07. Kommunikationsstrateg, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Folkhälsomyndigheten 08–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Socialstyrelsens rättsliga råd. Medverkande i Utredning om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare och fler tidiga insatser till barn och unga (S2022:D).
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 02–14. Ledamot stadsdelsnämnden 98–06. Vice ordförande, socialtjänstnämnden 06–10 och arbetsmarknadsnämnden 10–14.