Kenneth G Forslund (S)
Förste vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 1
- Titel
- Informatör.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 57
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Förste vice talman
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Ordförande
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Vice ordförande
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Ordförande
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Ordförande
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Ordförande
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Ordförande
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Vice ordförande
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Suppleant
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Suppleant
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2011-06-21 – 2012-03-29
- Ledamot
- 2003-10-17 – 2008-04-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kungälv 97–06. Ersättare, kommunstyrelsen 95–02. Ersättare, Stiftelsen Kungälvsbostäder 95–02. Ledamot, Kungälvs lokala hälso- och sjukvårdsnämnd (Bohuslandstinget) 95–98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. 1:a vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 02–14, ordförande 14–18 och 19–22, vice ordförande 18–19. Ledamot EU-nämnden 03–08. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21, ordförande 14, 15, 16, 17, 19, 20 och 21 och vice ordförande 15 och 20. Ledamot sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Suppleant konstitutionsutskottet 02–06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 och 14. Suppleant sammansatta utrikes- och miljö- och jordbruksutskottet 03, konstitutions- och utrikesutskottet 03, utrikes- och socialutskottet 05, försvarsutskottet 10–18 och 22–, EU-nämnden 11–12 och skatteutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 14–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–18, vice ordförande 18–22. Vice ordförande riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Suppleant Utrikesnämnden 14–22.
Föräldrar
Byggnadsarbetaren Roland Forslund och Margit Forslund, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 86.
Anställningar
Utbildare, ABF Kungälv 91–94. Pressekreterare, Socialdemokraternas kansli, Stockholms läns landsting 95–97. Informationsombudsman, Socialdemokraterna i Västsverige 97–98 och Socialdemokraterna i Stockholms län 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 23–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utförsäkring av coronasjuka
Skriftlig fråga 2020/21:444 av Kenneth G Forslund (S)
Fråga 2020/21:444 Utförsäkring av coronasjuka av Kenneth G Forslund S till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Efter ett drygt halvår med covid-19-pandemin och många som insjuknat i Sverige och lyckligtvis blivit friska finns det en grupp som inte blir helt friska. Några tycks ha drabbats av vad som skulle kunna kallas långtidscovid,- Inlämnad
- 2020-11-12
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Förtroendet för UD:s biståndshantering
Skriftlig fråga 2013/14:271 av Forslund, Kenneth G (S)
den 19 december Fråga 2013/14:271 Förtroendet för UD:s biståndshantering av Kenneth G Forslund S till utrikesminister Carl Bildt M När jag debatterade med biståndsministern nyligen framkom att ministern anser att regler inte bara ska följas utan att man även bör hålla sig en bit ifrån gränsen för vad som är tillåtet.- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Statlig upphandling av utrikesflyg till USA
Skriftlig fråga 2012/13:520 av Forslund, Kenneth G (S)
den 17 maj Fråga 2012/13:520 Statlig upphandling av utrikesflyg till USA av Kenneth G Forslund S till statsrådet Peter Norman M Kammarkollegiet har upphandlat utrikesflyg till USA för svenska statens räkning. Valet föll på det tyska bolaget Lufthansa. Avtalet kommer att träda i kraft den 1 juni i år och kan förlängas- Inlämnad
- 2013-05-17
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
UD:s hantering av biståndsmedel
Skriftlig fråga 2012/13:293 av Forslund, Kenneth G (S)
den 6 februari Fråga 2012/13:293 UD:s hantering av biståndsmedel av Kenneth G Forslund S till statsrådet Gunilla Carlsson M När Socialdemokraterna tidigare har frågat Gunilla Carlsson vad hon tänker göra med anledning av den kritik som framkommit mot UD:s hantering av biståndsmedel har svaret bland annat varit- Inlämnad
- 2013-02-06
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
Regelverk för biståndsprojekt
Skriftlig fråga 2011/12:545 av Forslund, Kenneth G (S)
den 24 april Fråga 2011/12:545 Regelverk för biståndsprojekt av Kenneth G Forslund S till statsrådet Gunilla Carlsson M Enligt uppgifter i tidningen Riksdag Departement nr 10/2012 har Utrikesdepartementet genomfört biståndsprojekt i Lesotho där upphandlingar inte har följt gällande regelverk. UD ska vidare ha fattat- Inlämnad
- 2012-04-24
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
Katastrofbistånd till Haiti
Skriftlig fråga 2011/12:510 av Forslund, Kenneth G (S)
den 4 april Fråga 2011/12:510 Katastrofbistånd till Haiti av Kenneth G Forslund S till statsrådet Gunilla Carlsson M Jordbävningen för drygt två år sedan har medfört förödande konsekvenser i ett redan mycket fattigt land. Inte minst den koleraepidemi som bröt ut efter jordbävningen har skördat tusentals liv. FN- Inlämnad
- 2012-04-04
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
Åtgärder mot så kallad landgrabbing
Skriftlig fråga 2009/10:737 av Forslund, Kenneth G (s)
den 19 april Fråga 2009/10:737 Åtgärder mot så kallad landgrabbing av Kenneth G Forslund s till finansminister Anders Borg m Mat är en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Trots det kränks den rättigheten dagligen utan att de regeringar som skulle ha skyddat och respekterat- Inlämnad
- 2010-04-19
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
Metoder för terroristbekämpning
Skriftlig fråga 2005/06:913 av Forslund, Kenneth G (s)
den 1 februari Fråga 2005/06:913 av Kenneth G Forslund s till utrikesminister Laila Freivalds s Metoder för terroristbekämpning Fredagen den 13 januari besköt amerikansk militär byn Damadola i Pakistan i en raketattack. Byn ligger på gränsen mot Afghanistan och det påstådda målet ska ha varit Usama bin Ladins andreman- Inlämnad
- 2006-02-01
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
anslag till bredbandsutbyggnad
Skriftlig fråga 2004/05:766 av G Forslund, Kenneth (s)
den 21 januari Fråga 2004/05:766 av Kenneth G Forslund s till statsrådet Ulrica Messing om anslag till bredbandsutbyggnad Sedan flera år tillbaka har det funnits ett statligt anslag till bredbandsutbyggnad som kommuner kunnat söka bidrag ur. Under flera år var utbyggnadstakten betydligt lägre än både planerat och önskvärt,- Inlämnad
- 2005-01-21
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)