Kenneth G Forslund (S)
Förste vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 1
- Titel
- Informatör.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 57
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Förste vice talman
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Ordförande
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Vice ordförande
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Ordförande
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Ordförande
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Ordförande
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Ordförande
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Vice ordförande
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Suppleant
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Suppleant
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2011-06-21 – 2012-03-29
- Ledamot
- 2003-10-17 – 2008-04-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kungälv 97–06. Ersättare, kommunstyrelsen 95–02. Ersättare, Stiftelsen Kungälvsbostäder 95–02. Ledamot, Kungälvs lokala hälso- och sjukvårdsnämnd (Bohuslandstinget) 95–98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. 1:a vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 02–14, ordförande 14–18 och 19–22, vice ordförande 18–19. Ledamot EU-nämnden 03–08. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21, ordförande 14, 15, 16, 17, 19, 20 och 21 och vice ordförande 15 och 20. Ledamot sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Suppleant konstitutionsutskottet 02–06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 och 14. Suppleant sammansatta utrikes- och miljö- och jordbruksutskottet 03, konstitutions- och utrikesutskottet 03, utrikes- och socialutskottet 05, försvarsutskottet 10–18 och 22–, EU-nämnden 11–12 och skatteutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 14–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–18, vice ordförande 18–22. Vice ordförande riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Suppleant Utrikesnämnden 14–22.
Föräldrar
Byggnadsarbetaren Roland Forslund och Margit Forslund, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 86.
Anställningar
Utbildare, ABF Kungälv 91–94. Pressekreterare, Socialdemokraternas kansli, Stockholms läns landsting 95–97. Informationsombudsman, Socialdemokraterna i Västsverige 97–98 och Socialdemokraterna i Stockholms län 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 23–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Verksamheten i Europeiska unionen 2004
Betänkande 2004/05:UU10
Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2004. Rapporten tar bland annat upp frågor kring EU:s övergripande utveckling, det ekonomiska och sociala samarbetet och EU:s institutioner. Riksdagen godkände skrivelsen och avslutade ärendet utan att göra någonting mer.- Behandlade dokument
- 34
- Förslagspunkter
- 15
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 60, 1 minuter
- Beredning
- 2005-04-07
- Justering
- 2005-04-26
- Debatt
- 2005-05-11
- Beslut
- 2005-05-11
anslag till bredbandsutbyggnad
Skriftlig fråga 2004/05:766 av G Forslund, Kenneth (s)
den 21 januari Fråga 2004/05:766 av Kenneth G Forslund s till statsrådet Ulrica Messing om anslag till bredbandsutbyggnad Sedan flera år tillbaka har det funnits ett statligt anslag till bredbandsutbyggnad som kommuner kunnat söka bidrag ur. Under flera år var utbyggnadstakten betydligt lägre än både planerat och önskvärt,- Inlämnad
- 2005-01-21
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Betänkande 2004/05:UU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 1,2 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan för 2005.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 8, 19 minuter
- Beredning
- 2004-10-28
- Justering
- 2004-11-18
- Debatt
- 2004-12-01
- Beslut
- 2004-12-01
arbetstidsdirektiv
Interpellation 2004/05:40 av Forslund, Kenneth G (s)
den 28 september Interpellation 2004/05:40 av Kenneth G Forslund s till statsrådet Hans Karlsson om arbetstidsdirektiv Nyligen presenterade EU-kommissionären Stavros Dimas ett förslag till nytt arbetstidsdirektiv som ska göra det möjligt att ha 65-timmars arbetsvecka. Om förslaget blir verklighet så kommer arbetstidsdirektivet- Inlämnad
- 2004-09-28
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
EU-arbetet i regionerna
Motion 2004/05:N369 av Kenneth G Forslund och Monica Green (s)
Motion till riksdagen 2004/05:N369 av Kenneth G Forslund och Monica Green s EU-arbetet i regionerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att aktivera EU-arbetet i Sveriges regioner. Inledning I snart tio år har Sverige varit medlem- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bostadspolitik för integration
Motion 2004/05:Bo315 av Alf Eriksson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Bo315 av Alf Eriksson m.fl. s Bostadspolitik för integration 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Bostad en välfärdsfråga 2 3.1 En osund bostadsmarknad 2 3.2 Bostadsbrist och nyproduktion 3 3.3 Hinder för byggandet 3 3.4 Bygg för tillväxt- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2004/05:BoU1 2004/05:BoU10 2004/05:BoU11
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Motionsrätten och motionshanteringen i riksdagen
Motion 2004/05:K411 av Kenneth G Forslund (s)
Motion till riksdagen 2004/05:K411 av Kenneth G Forslund s Motionsrätten och motionshanteringen i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att förändra och förnya formerna för motionsrätten och motionshanteringen i riksdagen.- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:KU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetstidsdirektiv
Motion 2004/05:A263 av Kenneth G Forslund (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A263 av Kenneth G Forslund s Arbetstidsdirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att stoppa det planerade EU-direktivet om 65 timmars arbetsvecka. Motivering Nyligen presenterade EU-kommissionären Stavros- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsning av fritidsfiske med fasta redskap
Motion 2004/05:MJ325 av Kenneth G Forslund (s)
Motion till riksdagen 2004/05:MJ325 av Kenneth G Forslund s Begränsning av fritidsfiske med fasta redskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om begränsning av fritidsfiske med fasta redskap. Motivering I Sverige infördes under åttiotalet möjligheten- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Folkrätt
Betänkande 2003/04:UU11
Riksdagen sade nej till motioner om folkrätt. Motionerna handlar bland annat om avvägningen mellan människors säkerhet och staters suveränitet. Andra motioner handlar om Internationella brottmålsdomstolen och folkrättsliga frågeställningar kring konflikten Israel-Palestina. Ett antal motioner handlar om specifika FN-konventioner. Motionerna lämnades in bland annat under allmänna motionstiden 2002 och 2003.- Behandlade dokument
- 38
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 21, 1 minuter
- Beredning
- 2004-02-05
- Justering
- 2004-04-22
- Debatt
- 2004-05-05
- Beslut
- 2004-05-06
Verksamheten i Europeiska unionen under 2003
Betänkande 2003/04:UU10
Regeringen har rapporterat till riksdagen om verksamheten inom Europeiska unionen under 2003. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.- Behandlade dokument
- 48
- Förslagspunkter
- 20
- Reservationer
- 19
- Anföranden och repliker
- 65, 1 minuter
- Beredning
- 2004-03-18
- Justering
- 2004-04-27
- Debatt
- 2004-05-05
- Beslut
- 2004-05-05
Fotboja vid besöksförbud
Motion 2003/04:Ju428 av Hillevi Larsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju428 av Hillevi Larsson m.fl. s Fotboja vid besöksförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om obligatorisk fotboja. Motivering Ett allvarligt problem för många kvinnor är våldsamma män som ideligen bryter mot besöksförbud.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Forskning och utbildning i Västsverige
Motion 2003/04:Ub456 av Sonja Fransson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Ub456 av Sonja Fransson m.fl. s Forskning och utbildning i Västsverige 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om satsning på forskning och forskarutbildning i Västsverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2003/04:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Boendekostnader
Motion 2003/04:Bo242 av Kenneth G Forslund (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Bo242 av Kenneth G Forslund s Boendekostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vända konkurrensen rätt inom bostadssektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att starta- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:BoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Säkerhetsbälten i skolbussar
Motion 2003/04:T509 av Kenneth G Forslund (s)
Motion till riksdagen 2003/04:T509 av Kenneth G Forslund s Säkerhetsbälten i skolbussar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om krav på säkerhetsbälten i skolbussar. Motivering För den som färdas i en personbil är det lag på att använda säkerhetsbälte,- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hastighetsgränser för järnvägstransporter av farligt gods
Motion 2003/04:T508 av Kenneth G Forslund (s)
Motion till riksdagen 2003/04:T508 av Kenneth G Forslund s Hastighetsgränser för järnvägstransporter av farligt gods Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ge kommunerna möjlighet att påverka hastighetsgränserna för järnvägstransporter av farligt- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Privatekonomi som kunskapsområde i gymnasieskolan
Motion 2003/04:Ub336 av Kenneth G Forslund (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Ub336 av Kenneth G Forslund s Privatekonomi som kunskapsområde i gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att på gymnasienivå rusta unga människor med utbildning i privatekonomi. Motivering Allt fler människor- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillväxt i Västsverige
Motion 2003/04:N349 av Monica Green m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:N349 av Monica Green m.fl. s Tillväxt i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av tillväxt i hela Västsverige. Tillväxt och utveckling skapas i Västsverige För att säkra en generell välfärd för framtiden- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag