Kenneth G Forslund (S)
Förste vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 1
- Titel
- Informatör.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 57
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Förste vice talman
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Ordförande
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Vice ordförande
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Ordförande
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Ordförande
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Ordförande
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Ordförande
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Vice ordförande
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Suppleant
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Suppleant
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2011-06-21 – 2012-03-29
- Ledamot
- 2003-10-17 – 2008-04-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kungälv 97–06. Ersättare, kommunstyrelsen 95–02. Ersättare, Stiftelsen Kungälvsbostäder 95–02. Ledamot, Kungälvs lokala hälso- och sjukvårdsnämnd (Bohuslandstinget) 95–98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. 1:a vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 02–14, ordförande 14–18 och 19–22, vice ordförande 18–19. Ledamot EU-nämnden 03–08. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21, ordförande 14, 15, 16, 17, 19, 20 och 21 och vice ordförande 15 och 20. Ledamot sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Suppleant konstitutionsutskottet 02–06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 och 14. Suppleant sammansatta utrikes- och miljö- och jordbruksutskottet 03, konstitutions- och utrikesutskottet 03, utrikes- och socialutskottet 05, försvarsutskottet 10–18 och 22–, EU-nämnden 11–12 och skatteutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 14–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–18, vice ordförande 18–22. Vice ordförande riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Suppleant Utrikesnämnden 14–22.
Föräldrar
Byggnadsarbetaren Roland Forslund och Margit Forslund, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 86.
Anställningar
Utbildare, ABF Kungälv 91–94. Pressekreterare, Socialdemokraternas kansli, Stockholms läns landsting 95–97. Informationsombudsman, Socialdemokraterna i Västsverige 97–98 och Socialdemokraterna i Stockholms län 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 23–.