Kenneth G Forslund (S)
Förste vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 1
- Titel
- Informatör.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 57
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Förste vice talman
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Ordförande
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Vice ordförande
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Ordförande
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Ordförande
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Ordförande
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Ordförande
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Vice ordförande
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Suppleant
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Suppleant
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2011-06-21 – 2012-03-29
- Ledamot
- 2003-10-17 – 2008-04-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kungälv 97–06. Ersättare, kommunstyrelsen 95–02. Ersättare, Stiftelsen Kungälvsbostäder 95–02. Ledamot, Kungälvs lokala hälso- och sjukvårdsnämnd (Bohuslandstinget) 95–98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. 1:a vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 02–14, ordförande 14–18 och 19–22, vice ordförande 18–19. Ledamot EU-nämnden 03–08. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21, ordförande 14, 15, 16, 17, 19, 20 och 21 och vice ordförande 15 och 20. Ledamot sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Suppleant konstitutionsutskottet 02–06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 och 14. Suppleant sammansatta utrikes- och miljö- och jordbruksutskottet 03, konstitutions- och utrikesutskottet 03, utrikes- och socialutskottet 05, försvarsutskottet 10–18 och 22–, EU-nämnden 11–12 och skatteutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 14–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–18, vice ordförande 18–22. Vice ordförande riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Suppleant Utrikesnämnden 14–22.
Föräldrar
Byggnadsarbetaren Roland Forslund och Margit Forslund, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 86.
Anställningar
Utbildare, ABF Kungälv 91–94. Pressekreterare, Socialdemokraternas kansli, Stockholms läns landsting 95–97. Informationsombudsman, Socialdemokraterna i Västsverige 97–98 och Socialdemokraterna i Stockholms län 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 23–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken
Motion 2007/08:U29 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U29 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken s92005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2008-06-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:UFöU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Strategisk exportkontroll 2007
Betänkande 2007/08:UU7
Regeringen har lämnat en redogörelse för Sveriges exportkontrollpolitik 2007 när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Regeringen har också redovisat den faktiska svenska exporten av krigsmateriel under år 2007. Dessutom beskriver regeringen det samarbete som pågår inom EU och i andra internationella forum om frågor om strategisk exportkontroll av både krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 37, 124 minuter
- Beredning
- 2008-04-10
- Justering
- 2008-04-24
- Debatt
- 2008-05-14
- Beslut
- 2008-05-14
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007
Betänkande 2007/08:UU10
Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2007. Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet men utrikesutskottet har särskilt tagit upp följande ämnen: den övergripande utvecklingen inom EU, utvidgningen, översynen av EU:s budget 2008-2009, Lissabonfördraget, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt bilaterala och regionala förbindelser, EU:s kamp mot terrorismen, den gemensamma jordbrukspolitiken, fiskeripolitiken och handelspolitiken, institutionernas verksamhet, förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd samt skrivelsens utformning. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.- Behandlade dokument
- 38
- Förslagspunkter
- 40
- Reservationer
- 30
- Anföranden och repliker
- 61, 196 minuter
- Beredning
- 2008-04-03
- Justering
- 2008-04-24
- Debatt
- 2008-05-07
- Beslut
- 2008-05-07
med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling
Motion 2007/08:U27 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U27 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling s92004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör kritisera kränkningar av mänskliga rättigheter,- Inlämnad
- 2008-04-07
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU5
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull
Motion 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s2031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla räddningsskolan i Skövde i statens ägo. Motivering Dagens- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:FöU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Motion 2007/08:U21 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U21 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik s92003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör kritisera kränkningar av mänskliga- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Motion 2007/08:U18 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U18 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet s92002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2007/08:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2007/08:67 Sverige och Afrika – en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter
Motion 2007/08:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U15 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:67 Sverige och Afrika en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter s92001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om intensifierade ansträngningar för att- Inlämnad
- 2008-03-31
- Förslag
- 70
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU4 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (70 yrkanden): 70 avslag
med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008
Motion 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008 s64032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2008-03-27
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU6
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av skr. 2007/08:90 Nordiskt samarbete 2007
Motion 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:90 Nordiskt samarbete 2007 s64030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betona kulturens och språkets betydelse. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2008-03-27
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2008/09:UU3
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av skr. 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007
Motion 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 s64031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en EU-politik för folkhälsa. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2008-03-27
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU10
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av framst. 2007/08:RRS27 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens och Sidas hantering av budgetstöd
Motion 2007/08:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U8 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av framst. 2007/08:RRS27 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens och Sidas hantering av budgetstöd s33001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av- Inlämnad
- 2008-03-19
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2008/09:UU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
Motion 2007/08:Ju11 av Lars U Granberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ju11 av Lars U Granberg m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s45264 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2007-12-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:JuSoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008
Motion 2007/08:Sk3 av Claes-Göran Brandin och Kenneth G Forslund (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Sk3 av Claes-Göran Brandin och Kenneth G Forslund s med anledning av prop. 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 s21014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i förslaget om ändring i lagen 1994:1563 om tobaksskatt så att- Inlämnad
- 2007-10-31
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2007/08:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken
Motion 2007/08:U4 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U4 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken s64026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ställa- Inlämnad
- 2007-11-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2007/08:7 Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur
Motion 2007/08:U1 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U1 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:7 Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur s64025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2007-10-19
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Afrika
Motion 2007/08:U360 av Carina Hägg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U360 av Carina Hägg m.fl. s Afrika s64006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en ny svensk politik för Afrika. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU4 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Asien
Motion 2007/08:U359 av Olle Thorell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U359 av Olle Thorell m.fl. s Asien s64007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hävda en hållbar utveckling, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Sveriges kontakter med alla stater i Asien. Riksdagen- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU10 2007/08:UU5 2007/08:UU9 2008/09:UU16 2009/10:UU13 2009/10:UU2
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag