Kenneth G Forslund (S)
Förste vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 1
- Titel
- Informatör.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 57
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Förste vice talman
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Ordförande
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Vice ordförande
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Ordförande
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Ordförande
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Ordförande
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Ordförande
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Vice ordförande
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Suppleant
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Suppleant
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2011-06-21 – 2012-03-29
- Ledamot
- 2003-10-17 – 2008-04-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kungälv 97–06. Ersättare, kommunstyrelsen 95–02. Ersättare, Stiftelsen Kungälvsbostäder 95–02. Ledamot, Kungälvs lokala hälso- och sjukvårdsnämnd (Bohuslandstinget) 95–98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. 1:a vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 02–14, ordförande 14–18 och 19–22, vice ordförande 18–19. Ledamot EU-nämnden 03–08. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21, ordförande 14, 15, 16, 17, 19, 20 och 21 och vice ordförande 15 och 20. Ledamot sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Suppleant konstitutionsutskottet 02–06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 och 14. Suppleant sammansatta utrikes- och miljö- och jordbruksutskottet 03, konstitutions- och utrikesutskottet 03, utrikes- och socialutskottet 05, försvarsutskottet 10–18 och 22–, EU-nämnden 11–12 och skatteutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 14–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–18, vice ordförande 18–22. Vice ordförande riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Suppleant Utrikesnämnden 14–22.
Föräldrar
Byggnadsarbetaren Roland Forslund och Margit Forslund, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 86.
Anställningar
Utbildare, ABF Kungälv 91–94. Pressekreterare, Socialdemokraternas kansli, Stockholms läns landsting 95–97. Informationsombudsman, Socialdemokraterna i Västsverige 97–98 och Socialdemokraterna i Stockholms län 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 23–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statlig upphandling av utrikesflyg till USA
Skriftlig fråga 2012/13:520 av Forslund, Kenneth G (S)
den 17 maj Fråga 2012/13:520 Statlig upphandling av utrikesflyg till USA av Kenneth G Forslund S till statsrådet Peter Norman M Kammarkollegiet har upphandlat utrikesflyg till USA för svenska statens räkning. Valet föll på det tyska bolaget Lufthansa. Avtalet kommer att träda i kraft den 1 juni i år och kan förlängas- Inlämnad
- 2013-05-17
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015
Utlåtande 2012/13:UU18
Utrikesutskottet har granskat EU-kommissionens förslag om ett ramverk för global utveckling efter 2015. Ramverket innehåller EU:s utgångspunkter inför kommande förhandlingar i FN om nya globala utvecklingsmål efter de så kallade millenniemålen. Kommissionen föreslår ett antal principer för ramverkets räckvidd, målens karaktär och antal, insyn, genomförande och ansvarsskyldighet samt samstämmighet.
Utskottet instämmer i stort med den inriktning som kommissionen föreslår. Det är viktigt att EU kan enas om ett antal principer inför den globala debatten. Utskottet håller med om att den framtida globala dagordningen bör gälla för alla länder och bör ha fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling som främsta mål.
Dagordningen bör enligt utskottet bygga vidare på millenniemålen men anpassas till den förändrade omvärlden och fokusera mer på kvalitet och på sambandet mellan olika mål. Dagordningen bör också ta fasta på alla länders ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Utskottet anser att EU bör driva samstämmighet för utveckling som en central fråga inom ramen för en ny global dagordning.
Det finns enligt utskottet vissa grundläggande förutsättningar för att stimulera utvecklingens drivkrafter som bör lyftas fram i EU:s ramverk. Dessa är miljö och klimat, demokrati och mänskliga rättigheter samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.
Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickas utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 31, 89 minuter
- Beredning
- 2013-03-21
- Justering
- 2013-04-25
- Debatt
- 2013-05-15
- Beslut
- 2013-05-15
med anledning av skr. 2012/13:112 Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap
Motion 2012/13:U21 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:U21 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:112 Nordiskt utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap S29007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt- Inlämnad
- 2013-04-17
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2012/13:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2012/13:90 Nordiskt samarbete 2012
Motion 2012/13:U15 av Karin Åström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:U15 av Karin Åström m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:90 Nordiskt samarbete 2012 S29006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det nordiska samarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU3
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av skr. 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012
Motion 2012/13:U12 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:U12 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 S29005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU som utrikespolitisk aktör. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-03-27
- Förslag
- 25
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU10
- Riksdagsbeslut
- (25 yrkanden): 25 avslag
UD:s hantering av biståndsmedel
Skriftlig fråga 2012/13:293 av Forslund, Kenneth G (S)
den 6 februari Fråga 2012/13:293 UD:s hantering av biståndsmedel av Kenneth G Forslund S till statsrådet Gunilla Carlsson M När Socialdemokraterna tidigare har frågat Gunilla Carlsson vad hon tänker göra med anledning av den kritik som framkommit mot UD:s hantering av biståndsmedel har svaret bland annat varit- Inlämnad
- 2013-02-06
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
med anledning av prop. 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten
Motion 2012/13:U8 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:U8 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten S29004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör erkänna staten- Inlämnad
- 2012-12-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. S Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd S29003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna kapitaltillskott till Swedfund International AB på 400 000 000 kronor under 2013 dessa medel ska kvarstå i anslaget 1:1 och användas till tillväxt-- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU2
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,
En rättvis värld
Motion 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld S29002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Utvecklingspolitik 11 2.1 Inledning 11 2.2 Utgångspunkter och resultatmål 12 2.3 Politik för global utveckling 13 2.4 Fattigdomsbekämpning, jobb och tillväxt 14- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 98
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU1 2012/13:UU10 2012/13:UU11 2012/13:UU12 2012/13:UU13 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2012/13:UU3 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:KU18 2013/14:UU10 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU7
- Riksdagsbeslut
- (98 yrkanden): 98 avslag
Utveckla havets resurser
Motion 2012/13:N372 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N372 av Jan-Olof Larsson m.fl. S Utveckla havets resurser S35143 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av satsningar inom forskning och utveckling av verksamhet som är havsanknuten. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kvalitetskrav inom skolan
Motion 2012/13:Ub359 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub359 av Catharina Bråkenhielm m.fl. S Kvalitetskrav inom skolan S3071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samma kvalitetskrav ska ställas på friskolor som på de kommunala skolorna. Motivering Det finns idag- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inför land-för-land-rapportering för företags vinster och skatter
Motion 2012/13:Sk380 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk380 av Kenneth G Forslund m.fl. S Inför land-för-land-rapportering för företags vinster och skatter S5219 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa land-för-land-rapportering, dvs. att kräva att företag rapporterar- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högre utbildning i Västsverige
Motion 2012/13:Ub402 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub402 av Monica Green m.fl. S Högre utbildning i Västsverige S3188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om högre utbildning i Västsverige. Motivering Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. De människor- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vinster i välfärden
Motion 2012/13:Ub390 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub390 av Jan-Olof Larsson m.fl. S Vinster i välfärden S7123 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skattemedel avsedda för skolan ska gå till skolan. Motivering Oerhört mycket av en människa är ett resultat av- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Subventionera byggandet av hyreslägenheter
Motion 2012/13:C404 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:C404 av Kenneth G Forslund m.fl. S Subventionera byggandet av hyreslägenheter S9163 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett bostadsstöd som gör det möjligt att subventionera byggandet av hyreslägenheter.- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätten till egen bostad
Motion 2012/13:C398 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:C398 av Jan-Olof Larsson m.fl. S Rätten till egen bostad S9160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även de som har osäkra anställningar och inkomster ska ha möjlighet att få hyra bostad. Motivering Att ha en- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strategisk samverkan för att utveckla livsmedelsindustrin
Motion 2012/13:MJ387 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ387 av Kenneth G Forslund m.fl. S Strategisk samverkan för att utveckla livsmedelsindustrin S35165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör se över behovet av strategiska samverkansprogram för livsmedelsindustrin.- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förskolan
Motion 2012/13:Ub358 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub358 av Catharina Bråkenhielm m.fl. S Förskolan S3072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett tak för hur många barn det ska finnas per pedagog. Motivering Vi har i Sverige haft värdens bästa förskola.- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2011/12:167 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap
Motion 2012/13:U4 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:U4 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:167 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap S29001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag