Kenneth G Forslund (S)
Förste vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 1
- Titel
- Informatör.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 57
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Förste vice talman
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Ordförande
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Vice ordförande
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Ordförande
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Ordförande
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Ordförande
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Ordförande
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Vice ordförande
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Suppleant
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Suppleant
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2011-06-21 – 2012-03-29
- Ledamot
- 2003-10-17 – 2008-04-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kungälv 97–06. Ersättare, kommunstyrelsen 95–02. Ersättare, Stiftelsen Kungälvsbostäder 95–02. Ledamot, Kungälvs lokala hälso- och sjukvårdsnämnd (Bohuslandstinget) 95–98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. 1:a vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 02–14, ordförande 14–18 och 19–22, vice ordförande 18–19. Ledamot EU-nämnden 03–08. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21, ordförande 14, 15, 16, 17, 19, 20 och 21 och vice ordförande 15 och 20. Ledamot sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Suppleant konstitutionsutskottet 02–06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 och 14. Suppleant sammansatta utrikes- och miljö- och jordbruksutskottet 03, konstitutions- och utrikesutskottet 03, utrikes- och socialutskottet 05, försvarsutskottet 10–18 och 22–, EU-nämnden 11–12 och skatteutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 14–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–18, vice ordförande 18–22. Vice ordförande riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Suppleant Utrikesnämnden 14–22.
Föräldrar
Byggnadsarbetaren Roland Forslund och Margit Forslund, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 86.
Anställningar
Utbildare, ABF Kungälv 91–94. Pressekreterare, Socialdemokraternas kansli, Stockholms läns landsting 95–97. Informationsombudsman, Socialdemokraterna i Västsverige 97–98 och Socialdemokraterna i Stockholms län 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 23–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Samförståndsavtal om värdlandsstöd
Betänkande 2015/16:UFöU4
Den 4 september 2014 undertecknade Sverige ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Avtalet ska göra det lättare att göra praktiska förberedelser, så kallat värdlandsstöd, för att ett utländskt förband ska kunna verka inom Sveriges gränser.
Värdlandsstöd kan till exempel behövas vid övningar, kriser eller militära operationer.
Avtalet börjar gälla först när Sverige har meddelat Nato att vissa nödvändiga åtgärder har gjorts. Riksdagen sa ja till regeringens förslag på avtal.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 102, 303 minuter
- Justering
- 2016-05-19
- Bordläggning
- 2016-05-24
- Debatt
- 2016-05-25
- Beslut
- 2016-05-25
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Betänkande 2015/16:UFöU3
Riksdagen sa ja till ett förslag från regeringen om att Sveriges deltagande i FN-insatsen i Mali ska förlängas. Enligt beslutet ska Sverige fram till halvårsskiftet 2017 delta med en väpnad styrka på högst 470 personer i den pågående FN-insatsen i Mali. Beslutet gäller under förutsättning att det finns ett fortsatt mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd.
Riksdagen riktade också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:
- Regeringen bör formulera tydliga mål för det svenska deltagandet i FN-insatsen som gör det möjligt att i efterhand utvärdera den och se om målen uppfylldes.
- Regeringen bör ta initiativ så att den medicinska evakueringsförmågan blir tillräcklig dygnet runt för den svenska styrkan i Mali.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 19, 83 minuter
- Justering
- 2016-04-28
- Bordläggning
- 2016-05-11
- Debatt
- 2016-05-12
- Beslut
- 2016-05-18
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Betänkande 2015/16:UFöU2
Sverige ska även under 2016 delta i den militära utbildningsinsats som den internationella koalitionen mot Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten) genomför i norra Irak. Den svenska styrkan på plats består av 35 personer som har som uppgift att vara rådgivare till och utbilda irakiska försvarsstyrkor. Syftet är att stärka det irakiska försvarets förmåga att stå emot Isils framryckning. Om det behövs kan styrkan utökas med ytterligare 85 personer för förstärknings- och evakueringsinsatser.
Riksdagen sa ja till att regeringen ställer en väpnad styrka på högst 120 personer till förfogande till den 31 december 2016.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 28, 98 minuter
- Justering
- 2015-12-08
- Bordläggning
- 2015-12-14
- Debatt
- 2015-12-15
- Beslut
- 2015-12-16
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan
Betänkande 2015/16:UFöU1
Sverige ska även under 2016 delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan. Syftet med insatsen är att stärka de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt kunna hantera säkerheten i landet. Det svenska bidraget är ytterligare ett steg i avvecklingen av det svenska militära engagemanget i Afghanistan. Riksdagen sa ja till att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 50 personer till förfogande till den 31 december 2016 för fortsatt deltagande i insatsen. Det ska dessutom finnas möjlighet att tillfälligt sätta in en förstärknings- och evakueringsstyrka om 200 personer.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 55, 138 minuter
- Justering
- 2015-12-08
- Bordläggning
- 2015-12-14
- Debatt
- 2015-12-15
- Beslut
- 2015-12-16
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Betänkande 2015/16:UU2
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 32,4 miljarder kronor till internationellt bistånd under 2016.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att den totala ramen för bistånd år 2016 ska vara 0,98 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Det motsvarar 43,4 miljarder kronor. I biståndsramen ingår kostnader som räknas som bistånd, men inte ingår i det internationella biståndet. Exempel är kostnader för mottagande av asylsökande under deras första tid i Sverige och det svenska bidraget till EU:s biståndsbudget.
Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om bland annat bistånd, utvecklingspolitikens inriktning och politiken för global utveckling.
- Behandlade dokument
- 39
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 81, 178 minuter
- Justering
- 2015-12-03
- Bordläggning
- 2015-12-11
- Debatt
- 2015-12-14
- Beslut
- 2015-12-15
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Betänkande 2015/16:UU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 1,9 miljarder kronor till området internationell samverkan för år 2016. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, samarbete inom Östersjöregionen samt freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.
Riksdagen sa nej till de motioner som har väckts med anledning av regeringens budgetförslag.
- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 8, 31 minuter
- Justering
- 2015-11-26
- Bordläggning
- 2015-12-02
- Debatt
- 2015-12-03
- Beslut
- 2015-12-09
Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer
Betänkande 2015/16:UU7
Riksdagen har behandlat en skrivelse om Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer. I rapporten har Riksrevisionen granskat de kärnstöd som Sverige utbetalat till ett antal banker och organisationer.
Utrikesutskottet, som har granskat regeringens skrivelse, välkomnar Riksrevisionens granskning och betonar att det är viktigt att Sveriges bidrag till dessa organisationer även i fortsättningen lämnas i form av kärnstöd. Utskottet föreslår att regeringen utvecklar skrivelsen så att riksdagen får en samlad analys av resultaten av arbetet i organisationerna.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 30 minuter
- Justering
- 2015-11-12
- Bordläggning
- 2015-11-24
- Debatt
- 2015-11-25
- Beslut
- 2015-11-25
Handläggningstider vid överklagande av kommunala planärenden
Motion 2015/16:2161 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2161 av Catharina Bråkenhielm m.fl. S Handläggningstider vid överklagande av kommunala planärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn om att korta handläggningstiderna vid överklagande av kommunala planärenden och tillkännager- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skärpta regler för gode män
Motion 2015/16:2538 av Kenneth G Forslund (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2538 av Kenneth G Forslund S Skärpta regler för gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av skärpningar av reglerna för gode män och tillkännager detta för regeringen. Motivering Systemet med gode män är till för- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Näringspolitiken i Västsverige
Motion 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. S Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige Hallands, Västra Götalands och Värmlands län står- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2008/09:196 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2008
Motion 2008/09:U24 av Björn von Sydow m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U24 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:196 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2008 s92015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast lägger fram förslag till ändring i sekretesslagen 9 kap. 16 enligt- Inlämnad
- 2009-06-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2008/09:189 Biståndets resultat
Motion 2008/09:U22 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U22 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:189 Biståndets resultat s92014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förstärkta resurser till Sadev och en utveckling av redovisningsmetoderna. Motivering- Inlämnad
- 2009-05-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008
Betänkande 2008/09:UU10
Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat sitt arbete inom EU under 2008. Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet men utrikesutskottet har särskilt tagit upp följande ämnen: EU:s utvidgning EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt bilaterala och regionala förbindelser Ekonomiska och finansiella frågor samt EU:s budgetöversyn Den gemensamma marknaden och EU:s handelspolitik Bekämpning av terrorism Jämställdhet och arbetet mot diskriminering Miljö- och jordbrukspolitik Migrations- och socialpolitik EU-institutionernas verksamhet Förberedelserna för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd hösten 2009 Utformningen av regeringens skrivelse Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.- Behandlade dokument
- 41
- Förslagspunkter
- 28
- Reservationer
- 23
- Anföranden och repliker
- 47, 176 minuter
- Beredning
- 2009-04-14
- Justering
- 2009-04-23
- Debatt
- 2009-05-06
- Beslut
- 2009-05-06
med anledning av skr. 2008/09:137 Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR), Partnerskap för fred (PFF) och krishanteringsinsatser
Motion 2008/09:U18 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U18 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:137 Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPRPartnerskap för fred PFF och krishanteringsinsatser s92012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2008/09:UU11
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008
Motion 2008/09:U14 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U14 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 s92013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jobben. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2008/09:UU10
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Socialtjänstfrågor
Betänkande 2008/09:SoU16
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om socialtjänstfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.- Behandlade dokument
- 65
- Förslagspunkter
- 22
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 26, 100 minuter
- Justering
- 2009-03-12
- Debatt
- 2009-03-25
- Beslut
- 2009-03-25
med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust
Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust 92011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner regeringens förslag under den ytterligare förutsättningen att klargörande av problematiken- Inlämnad
- 2009-02-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen för riksdagen- Inlämnad
- 2008-12-03
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2008/09:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,