Kenneth G Forslund (S)
Förste vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 1
- Titel
- Informatör.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 57
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Förste vice talman
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Ordförande
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Vice ordförande
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Ordförande
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Ordförande
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Ordförande
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Ordförande
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Vice ordförande
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Suppleant
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Suppleant
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2011-06-21 – 2012-03-29
- Ledamot
- 2003-10-17 – 2008-04-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kungälv 97–06. Ersättare, kommunstyrelsen 95–02. Ersättare, Stiftelsen Kungälvsbostäder 95–02. Ledamot, Kungälvs lokala hälso- och sjukvårdsnämnd (Bohuslandstinget) 95–98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. 1:a vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 02–14, ordförande 14–18 och 19–22, vice ordförande 18–19. Ledamot EU-nämnden 03–08. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21, ordförande 14, 15, 16, 17, 19, 20 och 21 och vice ordförande 15 och 20. Ledamot sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Suppleant konstitutionsutskottet 02–06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 och 14. Suppleant sammansatta utrikes- och miljö- och jordbruksutskottet 03, konstitutions- och utrikesutskottet 03, utrikes- och socialutskottet 05, försvarsutskottet 10–18 och 22–, EU-nämnden 11–12 och skatteutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 14–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–18, vice ordförande 18–22. Vice ordförande riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Suppleant Utrikesnämnden 14–22.
Föräldrar
Byggnadsarbetaren Roland Forslund och Margit Forslund, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 86.
Anställningar
Utbildare, ABF Kungälv 91–94. Pressekreterare, Socialdemokraternas kansli, Stockholms läns landsting 95–97. Informationsombudsman, Socialdemokraterna i Västsverige 97–98 och Socialdemokraterna i Stockholms län 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 23–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Strategisk exportkontroll 2009 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Betänkande 2009/10:UU12
I en skrivelse berättar regeringen om Sveriges exportkontrollpolitik 2009 när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Det senare innebär att produkterna kan användas för civila ändamål, men också vid framställning av bland annat vapen. Riksdagen sa nej till motioner om översyn av regelverk och organisation av exportkontrollen av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Riksdagen avlutade ärendet med detta.- Behandlade dokument
- 12
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 34, 102 minuter
- Beredning
- 2010-04-29
- Justering
- 2010-05-20
- Debatt
- 2010-06-21
- Beslut
- 2010-06-22
Situationen i Vitryssland
Interpellation 2009/10:450 av Forslund, Kenneth G (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:450 Situationen i Vitryssland av Kenneth G Forslund s till utrikesminister Carl Bildt m Situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland håller återigen på att försämras. Aktivister i hjälporganisationer, kritiker mot korruption, demokratiaktivister och partipolitiska medlemmar- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Kommissionens arbetsprogram 2010
Utlåtande 2009/10:UU17
EU-kommissionen har presenterat ett arbetsprogram för mandatperioden. Där berättar de om sina viktigaste politiska uppgifter de närmaste åren. Utrikesutskottet har granskat innehållet i 2010 års program, Tid för handling. I sitt utlåtande lyfter utskottet särskilt fram principen om öppenhet. Att det är viktigt att EU är öppet mot omvärlden. Det ska vara vägledande inom alla områden, till exempel migration, frihandel och utvecklingssamarbete. Principen om öppenhet bör också ligga till grund för alla politiska initiativ från EU-kommissionen. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 20, 6 minuter
- Beredning
- 2010-04-13
- Justering
- 2010-04-22
- Debatt
- 2010-05-05
- Beslut
- 2010-05-05
med anledning av prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Motion 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden 92028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny, samlad lagstiftning för export- Inlämnad
- 2010-04-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009
Motion 2009/10:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U15 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009 s92026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU som utrikespolitisk aktör. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-04-21
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU10
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av skr. 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009
Motion 2009/10:U16 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U16 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009 s92027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om klimatet. Riksdagen- Inlämnad
- 2010-04-26
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU10
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Åtgärder mot så kallad landgrabbing
Skriftlig fråga 2009/10:737 av Forslund, Kenneth G (s)
den 19 april Fråga 2009/10:737 Åtgärder mot så kallad landgrabbing av Kenneth G Forslund s till finansminister Anders Borg m Mat är en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Trots det kränks den rättigheten dagligen utan att de regeringar som skulle ha skyddat och respekterat- Inlämnad
- 2010-04-19
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
med anledning av skr. 2009/10:129 Att möta globala utmaningar – skrivelse om samstämmighet för utveckling
Motion 2009/10:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U12 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:129 Att möta globala utmaningar skrivelse om samstämmighet för utveckling s92025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning och samverkan. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-04-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2009/10:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:U11 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden s92024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta- Inlämnad
- 2010-04-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008–2009
Motion 2009/10:Fi9 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi9 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 20082009 s92024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2010-03-31
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av redog. 2009/10:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
Motion 2009/10:U10 av Björn von Sydow m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U10 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av redog. 2009/10:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling s92023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen varje år ska lämna- Inlämnad
- 2010-03-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2009/10:98 Lag om konsulära katastrofinsatser
Motion 2009/10:U7 av Urban Ahlin m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2009/10:U7 av Urban Ahlin m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:98 Lag om konsulära katastrofinsatser s92022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn för att se hur man kan öka människors försäkringsbenägenhet- Inlämnad
- 2010-03-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En rättvis värld är möjlig
Motion 2009/10:U340 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U340 av Urban Ahlin m.fl. s En rättvis värld är möjlig s92017 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 12 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 93
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU1 2009/10:UU1 2009/10:UU10 2009/10:UU11 2009/10:UU12 2009/10:UU13 2009/10:UU14 2009/10:UU15 2009/10:UU16 2009/10:UU19 2009/10:UU2 2009/10:UU6 2009/10:UU9
- Riksdagsbeslut
- (93 yrkanden): 93 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2009/10:U339 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U339 av Urban Ahlin m.fl. s Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd s92018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU2
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Icke-religiös förskola
Motion 2009/10:Ub525 av Jan-Olof Larsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub525 av Jan-Olof Larsson m.fl. s Icke-religiös förskola s78025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även förskolans verksamhet ska vara icke-religiös. Motivering Förskolan är något Sverige kan vara stolt över.- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor
Motion 2009/10:MJ477 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ477 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. s En ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor s78058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samlad syn på förvaltningen av våra vattenresurser inkluderat- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Hastighetsgränser för järnvägstransporter av farligt gods
Motion 2009/10:Fö261 av Kenneth G Forslund (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fö261 av Kenneth G Forslund s Hastighetsgränser för järnvägstransporter av farligt gods s45121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge kommunerna möjlighet att påverka hastighetsgränserna för järnvägstransporter- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Universitet, högskolor och forskning i Västsverige
Motion 2009/10:Ub533 av Jennie Nilsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub533 av Jennie Nilsson m.fl. s Universitet, högskolor och forskning i Västsverige s65085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om universitet, högskolor och forskning i Västsverige. Motivering Den internationella lågkonjunkturen- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västsvensk kultur
Motion 2009/10:Kr290 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Kr290 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Västsvensk kultur s40013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den västsvenska kulturen. Motivering Aldrig har så många tagit aktiv del av kultur i Sverige som i vår tid. Aldrig- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag