Kenneth G Forslund (S)
Förste vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 1
- Titel
- Informatör.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 57
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Förste vice talman
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Ordförande
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Vice ordförande
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Ordförande
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Ordförande
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Ordförande
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Ordförande
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Vice ordförande
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Suppleant
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Suppleant
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2011-06-21 – 2012-03-29
- Ledamot
- 2003-10-17 – 2008-04-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kungälv 97–06. Ersättare, kommunstyrelsen 95–02. Ersättare, Stiftelsen Kungälvsbostäder 95–02. Ledamot, Kungälvs lokala hälso- och sjukvårdsnämnd (Bohuslandstinget) 95–98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. 1:a vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 02–14, ordförande 14–18 och 19–22, vice ordförande 18–19. Ledamot EU-nämnden 03–08. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21, ordförande 14, 15, 16, 17, 19, 20 och 21 och vice ordförande 15 och 20. Ledamot sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Suppleant konstitutionsutskottet 02–06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 och 14. Suppleant sammansatta utrikes- och miljö- och jordbruksutskottet 03, konstitutions- och utrikesutskottet 03, utrikes- och socialutskottet 05, försvarsutskottet 10–18 och 22–, EU-nämnden 11–12 och skatteutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 14–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–18, vice ordförande 18–22. Vice ordförande riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Suppleant Utrikesnämnden 14–22.
Föräldrar
Byggnadsarbetaren Roland Forslund och Margit Forslund, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 86.
Anställningar
Utbildare, ABF Kungälv 91–94. Pressekreterare, Socialdemokraternas kansli, Stockholms läns landsting 95–97. Informationsombudsman, Socialdemokraterna i Västsverige 97–98 och Socialdemokraterna i Stockholms län 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 23–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar
Motion 2013/14:U24 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U24 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar S31007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013
Motion 2013/14:U20 av Karin Åström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U20 av Karin Åström m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013 S31006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnittet om det nordiska samarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU3
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform
Motion 2013/14:U17 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U17 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform S31008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnittet Översyn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU20
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013
Motion 2013/14:U11 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U11 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 S20008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnittet Inledning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU10
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,
Förtroendet för UD:s biståndshantering
Skriftlig fråga 2013/14:271 av Forslund, Kenneth G (S)
den 19 december Fråga 2013/14:271 Förtroendet för UD:s biståndshantering av Kenneth G Forslund S till utrikesminister Carl Bildt M När jag debatterade med biståndsministern nyligen framkom att ministern anser att regler inte bara ska följas utan att man även bör hålla sig en bit ifrån gränsen för vad som är tillåtet.- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
med anledning av skr. 2013/14:50 Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet
Motion 2013/14:U7 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U7 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:50 Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet S31005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hörsamma Riksrevisionens rekommendationer. Motivering- Inlämnad
- 2013-12-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val
Motion 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val S2272 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändrade valkretsar ska gälla- Inlämnad
- 2013-12-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation
Granskning av biståndet
Interpellation 2013/14:18 av Forslund, Kenneth G (S)
den 26 september Interpellation 2013/14:18 Granskning av biståndet av Kenneth G Forslund S till statsrådet Hillevi Engström M Det har i medierna framkommit att regeringen har låtit biståndsmedel finansiera biståndsministerns och statssekreterarens löner i fyra års tid. Vissa kostnader för att förvalta och sköta- Inlämnad
- 2013-09-26
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
En rättvis värld
Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld S31002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 1 Inledning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.1 Inledning utvecklingspolitik.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 105
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU1 2013/14:KU18 2013/14:NU13 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU14 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU2 2013/14:UU3 2013/14:UU7 2013/14:UU9
- Riksdagsbeslut
- (105 yrkanden): 105 avslag
Budgetproposition för 2014 utgiftsområde 7
Motion 2013/14:U298 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U298 av Urban Ahlin m.fl. S Budgetproposition för 2014 utgiftsområde 7 S31003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna kapitaltillskott till Swedfund International AB på 400 000 000 kronor under 2014 dessa medel ska kvarstå i anslaget 1:1 och disponeras i enlighet- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU2
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Skärpta regler för gode män
Motion 2013/14:C461 av Kenneth G Forslund (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C461 av Kenneth G Forslund S Skärpta regler för gode män S19226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda och föreslå skärpta regler för gode män. Motivering Systemet med gode män är till för att hjälpa och- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2012/13:184 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2012 och första halvåret 2013
Motion 2013/14:U2 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U2 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:184 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2012 och första halvåret 2013 S31001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnittet Inledning.- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU18
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2012/13:185 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2012 och första halvåret 2013
Motion 2013/14:U1 av Kent Härstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U1 av Kent Härstedt m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:185 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under 2012 och första halvåret 2013 S31004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU19
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Vattenfalls ägardirektiv
Motion 2013/14:N418 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N418 av Lars Eriksson m.fl. S Vattenfalls ägardirektiv S25012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av Vattenfalls ägardirektiv. Motivering Den svenska energipolitiken bör trygga tillgången till- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skärp tillverkningsreglerna för svenskt snus
Motion 2013/14:MJ486 av Kenneth G Forslund (S)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ486 av Kenneth G Forslund S Skärp tillverkningsreglerna för svenskt snus S2267 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillverkningen av svenskt snus bör skärpas beträffande välkända oönskade ämnen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Förändrade valkretsar i Västra Götaland
Motion 2013/14:K371 av Lars Johansson och Kenneth G Forslund (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K371 av Lars Johansson och Kenneth G Forslund S Förändrade valkretsar i Västra Götaland S6069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en ny valkretsindelning beslutas. Motivering Regionstyrelsen för Västra Götaland- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Alkoholreklam ska inte sändas till barn
Motion 2013/14:K370 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K370 av Kenneth G Forslund m.fl. S Alkoholreklam ska inte sändas till barn S18211 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda alkoholreklam under barntid i tv via alla kanaler i Sverige oavsett var i EU den- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lönebidrag, utvecklingsanställning, trygghetsanställning och skyddad anställning hos offentlig arbetsgivare
Motion 2013/14:A392 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A392 av Catharina Bråkenhielm m.fl. S Lönebidrag, utvecklingsanställning, trygghetsanställning och skyddad anställning hos offentlig arbetsgivare S18201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att taket för lönebidrag,- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning som nyckel till framtidens jobb i Västsverige
Motion 2013/14:Ub538 av Phia Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub538 av Phia Andersson m.fl. S Utbildning som nyckel till framtidens jobb i Västsverige S2155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildningens betydelse för jobb i Västsverige. Motivering Förändringarna i ekonomin- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag