Kent Olsson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Adjunkt
- Född år
- 1944
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2006-11-16 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1999-10-26 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2003-12-01
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Nordiska rådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2000-10-19 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2000-10-18
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-17
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2003-07-01
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1991- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 91/92- och Bostadsutskottet 91/92-.
Bostadsort
Lysekil
Utbildning
Filosofie magister 67. Adjunkt 67-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Lysekils konståkningsklubb 88-92. - Kommunombud för Lärarnas Riksförbund (LR) i Lysekil 85-88 och ledamot av styrelsen för Bohusläns LR-distrikt 85-88. - Ledamot av styrelsen för Lysekils avdelning, ordförande 75-92, och Bohusläns länsförbund av Moderata samlingspartiet, ordförande 92-. Ordförande i Moderata löntagarrådet 92-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för polisstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 94-, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 95-97, sjöfartsverket 96-. - Ledamot av 1992 års arbetsrättskommitté 94.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Lysekils kommunfullmäktige 76-93. Ledamot av kommunstyrelsen 79-91. Ledamot av byggnadsnämnden 76-88 och personalnämnden 82-91. - Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 89-. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott 88-91. Ledamot av kultur- och utbildningsnämnden 79-91, Norra Bohusläns sjukvårdsdirektion 80-88 och Lysekils primärvårdsnämnd/hälso- och sjukvårdsnämnd, ordförande 89-94. Ledamot av styrelsen för Musik i Väst 86-, ordförande 88-, och stiftelsen Bohusläns teater 90-91.
Föräldrar
Kaptenen Thure Bertil Lennart Olsson och Axie Hilda Agathe Sandqvist