Kerstin Lundgren (C)
Tredje vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Stockholms län, plats 3
- Titel
- Utredare.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 57 75
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Tredje vice talman
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ordförande
Krigsdelegationen
Tredje vice ordförande
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Tredje vice talman
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-29 – 2010-10-12
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ordförande
- 2022-10-27 –
- Vice ordförande
- 2020-02-11 – 2022-10-26
Krigsdelegationen
- Tredje vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2011-04-06 – 2015-02-18
- Ledamot
- 2007-01-18 – 2011-04-05
- Ledamot
- 2002-12-10 – 2007-01-17
Valberedningen
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2018-10-31
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2022-10-26 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2014-10-07
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2010-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. 3:e vice talman 18–. Ledamot konstitutionsutskottet 02–06, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03 och 07–09, utrikesutskottet 06–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06–21. Suppleant trafikutskottet 02–06, konstitutionsutskottet 06–10, EU-nämnden 06–18 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 07–08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 och 22 samt försvarsutskottet 10–18. Ledamot Valprövningsnämnden 02–11, Europarådets svenska delegation 06–10 och riksdagens valberedning 06–18. Ledamot krigsdelegationen 18–22 och 3:e vice ordförande 22–. Vice ordförande styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete 22–22 och ordförande 22–. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Suppleant Utrikesnämnden 06–14, Riksrevisionens styrelse 10, Europarådets svenska delegation 10–18 och Valprövningsnämnden 11–15.
Föräldrar
Polisen John Lundgren och Ester Lundgren, f. Magnusson.
Utbildning
Fil.kand., Uppsala universitet 78.
Anställningar
Gruppsekreterare, Södertäljecentern 78–80. Politisk sekreterare, Stockholms läns landsting 80–87. Pressekreterare, Centerpartiets ledning 87–91. Informationssekreterare 91. Politiskt sakkunnig, Miljödepartementet 92–94. Kommunalsekreterare, Centerpartiet 95–99. Förbundssekreterare, Centerkvinnorna 00–01. Utredare, Sveriges Kommuner och Landsting 01–18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Jämställdhetsrådet 01. Styrelseledamot, Sida 07–08 och ledamot av insynsrådet, Sida 9–10. Ledamot, Grundlagskommittén 04–08. Ledamot, nämnden för Statens personadressregister –06. Ledamot, Exportkontrollrådet 11–. Ledamot, Folke Bernadotteakademins insynsråd 11–22. Ledamot, KEX-utredningen 12–15. Ledamot, Kommittén om beredskap enligt regeringsformen 21–23 och Kommittén för utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan 2001–2021 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 82–10. Ledamot, kommunstyrelsen 95–02. Ledamot, skolstyrelsen 80–88, 2:e vice ordförande 86–88 och stadsbyggnadsnämnden 03–06. Ordförande, kommundelsnämnden Brunnsäng-Grusåsen 89–91. Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms län 89–91. Ledamot, jämställdskommittén, Stockholms läns landsting 89–91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ersättare, Energiknippet i Södertälje AB –15.
Litteratur
Norden, Europa, världen (89, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition
Motion 2023/24:2892 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2892 av Martin Ådahl m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken avsnitt 2 och 3 i motionenSammanfattning Centerpartiet vill i vårbudgetmotionen- Inlämnad
- 2024-04-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2023/24:2719 av Anna Lasses m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2719 av Anna Lasses m.fl. C Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabellen i motionen. 1.1 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Centerpartiet anser att Sverige- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2023/24:2716 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2716 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabellen i motionen. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Att Sverige är ett land- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2023/24:2715 av Mikael Larsson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2715 av Mikael Larsson m.fl. C Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabellen i motionen. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Våld vid idrottsevenemang
Motion 2023/24:2613 av Anna Lasses och Kerstin Lundgren (båda C)
Motion till riksdagen 2023/24:2613 av Anna Lasses och Kerstin Lundgren båda C Våld vid idrottsevenemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för fler förebyggande åtgärder för att minska våldet i samband med idrottsevenemang och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Solceller
Motion 2023/24:2612 av Anna Lasses och Kerstin Lundgren (båda C)
Motion till riksdagen 2023/24:2612 av Anna Lasses och Kerstin Lundgren båda C Solceller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och förenkla reglerna så att det blir enklare att sätta upp solceller även i miljöer med högt kulturvärde och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Brytande av det digitala utanförskapet
Motion 2023/24:2611 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2611 av Kerstin Lundgren m.fl. C Brytande av det digitala utanförskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statligt ansvarstagande för att bygga bort det digitala utanförskapet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hela landet- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motorvägstunnel under Södertälje kanal
Motion 2023/24:2610 av Kerstin Lundgren (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2610 av Kerstin Lundgren C Motorvägstunnel under Södertälje kanal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att inleda bygget av en motorvägstunnel under Södertälje kanal för att säkra förbindelserna till och från Stockholm via förbindelserna- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Cyklar
Motion 2023/24:2609 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2609 av Alireza Akhondi m.fl. C Cyklar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller cyklar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Cykeln har stor potential i Sverige. De flesta- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad andel av nationella planen
Motion 2023/24:2603 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2603 av Alireza Akhondi m.fl. C Ökad andel av nationella planen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ökad andel medel från den nationella planen för nyinvesteringar i Stockholms län och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strandskyddet och utvecklingen i skärgården och på landsbygden
Motion 2023/24:2602 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2602 av Kerstin Lundgren m.fl. C Strandskyddet och utvecklingen i skärgården och på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändring av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet är idag ett stort- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Planering och byggnation av Österleden
Motion 2023/24:2601 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2601 av Alireza Akhondi m.fl. C Planering och byggnation av Österleden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inleda planering och byggnation av Österleden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trängseln- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo
Motion 2023/24:2600 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2600 av Alireza Akhondi m.fl. C Tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett nationellt system för spök- och skrotbåtar
Motion 2023/24:2599 av Kerstin Lundgren och Mikael Larsson (båda C)
Motion till riksdagen 2023/24:2599 av Kerstin Lundgren och Mikael Larsson båda C Ett nationellt system för spök- och skrotbåtar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av ett producentansvar för fritidsbåtar och ett nationellt system för skrotbåtar och tillkännager- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Gårdsförsäljning
Motion 2023/24:2586 av Kerstin Lundgren (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2586 av Kerstin Lundgren C Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nu öppna för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den utredning som skulle klarlägga gårdsförsäljning- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvar för rovdjursförvaltningen
Motion 2023/24:2585 av Kerstin Lundgren (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2585 av Kerstin Lundgren C Ansvar för rovdjursförvaltningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kräva att åtgärder vidtas så att enskilda tamdjursägare inte får bära kostnaderna för samhällets beslutade rovdjursförvaltning och tillkännager- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2023/24:MJU14 2023/24:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
En generös prövning av PBL
Motion 2023/24:2584 av Kerstin Lundgren (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2584 av Kerstin Lundgren C En generös prövning av PBL Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att PBL måste förtydligas så att mindre avvikelse från detaljplan ska prövas generöst som en förenkling och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begäran om upphävande av svenskt medborgarskap
Motion 2023/24:2583 av Kerstin Lundgren (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2583 av Kerstin Lundgren C Begäran om upphävande av svenskt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tilläggsdirektiv till utredningen om medborgarskap för att utreda en ändring i 14 medborgarskapslagen så att medborgarskap ska upphävas- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sveriges behov av att rusta för klimatförändringar
Motion 2023/24:2582 av Kerstin Lundgren (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2582 av Kerstin Lundgren C Sveriges behov av att rusta för klimatförändringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att rusta Sverige för kommande klimatförändringar med allt från översvämningar till högre vattennivåer och tillkännager- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En parlamentarisk utredning av dödshjälp
Motion 2023/24:2581 av Kerstin Lundgren (C)
Motion till riksdagen 2023/24:2581 av Kerstin Lundgren C En parlamentarisk utredning av dödshjälp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en parlamentarisk utredning om dödshjälp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Människan vill bestämma över sitt liv så långt- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag