Kjell-Arne Ottosson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 304
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1975
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Vice ordförande
Trafikutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18–22, EU-nämnden 18–, näringsutskottet 18–22, trafikutskottet 18– och civilutskottet 22. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18–.
Föräldrar
Skogs- och fabriksarbetaren Sune Ottosson och affärsbiträdet Jorunn Ottosson, f. Trandem.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Solbergaskolan, Arvika 91–94. Grundskollärarprogrammet, Högskolan i Karlstad, 95–98. Norsk 1, Høgskolen i Østfold, Halden 11–12.
Anställningar
Grundskollärare, Årjängs kommun 98–09. Adjunkt, Rømskog skole 09–18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Miljömålsberedningen 19–23 och Renmarkskommittén 21–. Ledamot Nordiska ministerrådets gränshinderråd 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, fritidsnämnden, Årjängs kommun 99–00. Ordförande, fritidsnämnden 00–06. Vice ordförande, kultur- & fritidsnämnden 07–13. Ersättare, kommunfullmäktige, Årjängs kommun 00–02. Kommunfullmäktig, 02–, vice ordförande 10–13 och ordförande 14–18. Ersättare, kommunstyrelsen 03–10 och vice ordförande 15–18. Ordförande, kommunbygderåd 07–09. Ordförande, valnämnden 14. Ersättare, Region Värmland 15–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Kristdemokraterna Värmland 15–17, ordförande 17–.