Åsa Romson (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Jur.dr
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-06-07 – 2017-07-14
- Ordinarie
- 2016-06-07 – 2017-07-14
- Ledig
- 2016-05-26 – 2016-06-06
- Ledig
- 2014-10-03 – 2016-05-25
- Ordinarie
- 2013-05-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2012-11-23 – 2013-05-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2012-11-22
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-10-03
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2011-05-21 – 2016-05-13
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2012-06-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2011-09-27 – 2012-05-31
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-19
EU-nämnden
- Ordförande
- 2016-06-17 – 2017-07-14
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-09-19
Valberedningen
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2011-09-26
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2011-09-30 – 2014-10-03
Miljödepartementet
- Klimat- och miljöminister
- 2014-10-03 – 2014-12-31
Miljö- och energidepartementet
- Klimat- och miljöminister
- 2015-01-01 – 2016-05-25
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06 och 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-11 och ordförande EU-nämnden 16-. Suppleant EU-nämnden 10-11 och miljö- och jordbruksutskottet 11-14. Ledamot valberedningen 10-11. Statsråd (klimat- och miljöminister), Miljö- och energidepartementet och vice statsminister 141003-160525.
Föräldrar
Byggnadsingenjören Bo Romson och matematikläraren Harriet Bagge.
Utbildning
Estetisk praktisk linje, gren teater, Södra Latin, 90. Fil.kand. 01. Jur.kand. 01, Stockholms universitet. Jur. dr, Stockholms universitet 12.
Anställningar
Policyhandläggare, Forum Syd 01-05. Doktorand, Stockholms universitet 06-10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms stad 02-10. Gruppledare, Miljöpartiet, Stockholms stad, 05-06. Vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms stad 06-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Språkrör, Miljöpartiet 11-16.