Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stångådalsbanan
Interpellation 2015/16:520 av Anders Åkesson (C)
Interpellation 2015/16:520 Stångådalsbanan av Anders Åkesson C till Statsrådet Anna Johansson S Regionförstoring och att ingå i storstadsregionernas intresseområden är för orter i vårt land både en spännande utmaning och en överlevnadsfråga. Regionförstoringen i sin tur är helt beroende av en pålitlig och modern transportinfrastruktur.- Inlämnad
- 2016-03-30
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Höjda fartböter vid vägarbeten
Interpellation 2013/14:517 av Krister Örnfjäder (S)
Interpellation 2013/14:517 Höjda fartböter vid vägarbeten av Krister Örnfjäder S till Justitieminister Beatrice Ask M I Danmark höjde man i april hastighetsböterna med det dubbla för dem som körde för fort förbi skyltade vägarbeten. Samtidigt så sänktes fartgränsen för återkallande av körkort vid dessa vägsträckor. Skälet- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Fusk i livsmedelskedjan
Interpellation 2013/14:519 av Krister Örnfjäder (S)
Interpellation 2013/14:519 Fusk i livsmedelskedjan av Krister Örnfjäder S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Brittiska Food Standards Agency inrättade 2007 en databas för livsmedelsbedrägerier. Första året registrerades 49 fall med livsmedelsfusk. 2013 registrerades 1 538 fall i samma databas. I Italien bedriver- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
EU-medborgare utnyttjas i Sverige
Interpellation 2013/14:510 av Krister Örnfjäder (S)
Interpellation 2013/14:510 EU-medborgare utnyttjas i Sverige av Krister Örnfjäder S till Statsrådet Tobias Billström M Interpellationens rubrik kunde man läsa i flera tidningar i samband med EU-valrörelsen. I artiklarna redovisades att utsatta EU-medborgare i Sverige tvingas att arbeta utan lön, tigga och prostituera sig- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Neddragningarna på Linnéuniversitetet
Interpellation 2013/14:90 av Örnfjäder, Krister (S)
den 6 november Interpellation 2013/14:90 Neddragningarna på Linnéuniversitetet av Krister Örnfjäder S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande. Antalet platser har- Inlämnad
- 2013-11-06
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Juridiskt bindande arbetsavtal
Interpellation 2012/13:275 av Örnfjäder, Krister (S)
den 15 februari Interpellation 2012/13:275 Juridiskt bindande arbetsavtal av Krister Örnfjäder S till statsrådet Tobias Billström M Alla migrationsbeslut är förknippade med risker. En stor del av risken kommer alltid att ligga på personen som lämnar hemlandet för det okända lämnar familj, vänner, bostad, säljer- Inlämnad
- 2013-02-15
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor
Interpellation 2012/13:279 av Örnfjäder, Krister (S)
den 18 februari Interpellation 2012/13:279 Verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor av Krister Örnfjäder S till näringsminister Annie Lööf C Jag har tidigare ställt en fråga till näringsministern om verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor. Bakgrunden var att regeringen fattade beslut i december- Inlämnad
- 2013-02-18
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden
Interpellation 2012/13:232 av Örnfjäder, Krister (S)
den 29 januari Interpellation 2012/13:232 Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden av Krister Örnfjäder S till statsrådet Tobias Billström M Jag ställde den 20 november 2012 en fråga till statsrådet Tobias Billström. Frågan hade följande text: Då en arbetsgivare anställer en arbetstagare från tredjeland- Inlämnad
- 2013-01-29
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Ordning och reda på arbetsmarknaden
Interpellation 2012/13:224 av Jansson, Eva-Lena (S)
den 24 januari Interpellation 2012/13:224 Ordning och reda på arbetsmarknaden av Eva-Lena Jansson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Frågan om hur människor utnyttjas som billig arbetskraft av oseriösa arbetsgivare är inte ny. Redan 2010 debatterades frågan i riksdagen med anledning av att gränspolisen- Inlämnad
- 2013-01-24
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Behov av högskoleutbildning oavsett lärosäte
Interpellation 2011/12:290 av Örnfjäder, Krister (S)
den 12 mars Interpellation 2011/12:290 Behov av högskoleutbildning oavsett lärosäte av Krister Örnfjäder S till utbildningsminister Jan Björklund FP Mindre högskolor och yngre universitet spelar en viktig roll i sina regioner. De har oftast en mycket nära samverkan med näringslivet i regionen vilket ger utbildning- Inlämnad
- 2012-03-12
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Fossilfria bränslen 2030
Interpellation 2011/12:232 av Örnfjäder, Krister (S)
den 14 februari Interpellation 2011/12:232 Fossilfria bränslen 2030 av Krister Örnfjäder S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Sverige har som mål att år 2030 ha fossilfria bränslen till vår fordonsflotta. Vi använder i dag energi för att värma bostäder, driva industriella transportsystem, transportera varor till- Inlämnad
- 2012-02-14
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Bluffakturor
Interpellation 2011/12:187 av Örnfjäder, Krister (S)
den 4 januari Interpellation 2011/12:187 Bluffakturor av Krister Örnfjäder S till justitieminister Beatrice Ask M Jag har vid upprepade tillfällen i riksdagen tagit upp problemet med bluffakturor. Vid dessa tillfällen har jag av justitieministern fått besked om att åtgärder vidtagits för att lösa problemen. I dagarna- Inlämnad
- 2012-01-04
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Landshövding i Kalmar län
Interpellation 2011/12:130 av Örnfjäder, Krister (S)
den 18 november Interpellation 2011/12:130 Landshövding i Kalmar län av Krister Örnfjäder S till statsrådet Stefan Attefall KD I april månad 2011 gick den tidigare landshövdingen Sven Lindgrens förordnande ut. Den 28 september 2011 lämnade Lena Hallengren in en skriftlig fråga till statsrådet Stefan Attefall. Frågan- Inlämnad
- 2011-11-18
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Hästforskningens framtid
Interpellation 2011/12:101 av Nylund Watz, Ingela (S)
den 9 november Interpellation 2011/12:101 Hästforskningens framtid av Ingela Nylund Watz S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Enligt regeringens budgetproposition för 2012 kommer hela det statliga stödet till den svenska hästforskningen att avskaffas. Detta innebär att hästforskningens resurser i ett slag- Inlämnad
- 2011-11-09
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
EU:s framtida sammanhållningspolitik
Interpellation 2010/11:226 av Nordén, Marie (S)
den 22 februari Interpellation 2010/11:226 EU:s framtida sammanhållningspolitik av Marie Nordén S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Regeringen har nyligen lämnat sina synpunkter till Europeiska kommissionen om inriktningen för hur sammanhållningspolitiken kan reformeras under den kommande programperiod som påbörjas- Inlämnad
- 2011-02-22
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Överblickbara miljöprocesser
Interpellation 2010/11:167 av Bucht, Sven-Erik (S)
den 31 januari Interpellation 2010/11:167 Överblickbara miljöprocesser av Sven-Erik Bucht S till miljöminister Andreas Carlgren C I Sverige har vi en hög ambitionsnivå när det gäller miljöskydd vilket är bra. Kraven leder det till utveckling av ny innovativ teknik, nya tillverkningsprocesser och smarta produkter.- Inlämnad
- 2011-01-31
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Subventioner till ny kärnkraft
Interpellation 2010/11:222 av Örnfjäder, Krister (S)
den 21 februari Interpellation 2010/11:222 Subventioner till ny kärnkraft av Krister Örnfjäder S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Riksdagen biföll i juni 2010 med knapp majoritet regeringens proposition Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr- Inlämnad
- 2011-02-21
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Gruvindustrin som utvecklingskraft
Interpellation 2010/11:166 av Bucht, Sven-Erik (S)
den 31 januari Interpellation 2010/11:166 Gruvindustrin som utvecklingskraft av Sven-Erik Bucht S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Gruvindustrin har varit en viktig förutsättning för Sveriges utveckling ända sedan medeltiden. Industrin har tillgodosett samhällets behov av metaller, utvecklat regioner- Inlämnad
- 2011-01-31
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Nationella mål för fortsatt vindkraftsutbyggnad
Interpellation 2010/11:53 av Andersson, Johan (S)
den 11 november Interpellation 2010/11:53 Nationella mål för fortsatt vindkraftsutbyggnad av Johan Andersson S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Riksdagen har satt upp en planeringsram att år 2020 ska Sveriges produktion av vindkraft uppnå 30 terawattimmar som en del i omställningen av förnybara- Inlämnad
- 2010-11-11
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Havsvinden som resurs
Interpellation 2010/11:89 av Örnfjäder, Krister (S)
den 25 november Interpellation 2010/11:89 Havsvinden som resurs av Krister Örnfjäder S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Vi vet alla att Sverige och andra länder inom EU har signerat ett miljömålsavtal till 2020. Vi har tack vare vår nuvarande energimix med en stor del vattenkraft tagit på oss det- Inlämnad
- 2010-11-25
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)