Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)
Motion 1993/94:Fi50 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Fi50 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Propositionen I bilaga sex till kompletteringspropositionen föreslår regeringen att 1 600 miljoner kronor utöver vad- Inlämnad
- 1994-05-10
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1993/94:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)
Motion 1993/94:Fi42 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Fi42 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition I propositionens inledning tecknar regeringen sin bild av vad som hänt under den borgerliga regeringsperioden inom- Inlämnad
- 1994-05-10
- Förslag
- 38
- Utskottsberedning
- -------------------1993/94:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan
Motion 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Propositionen I propositionen föreslås att utbyggnaden av Arlandabanan skall finansieras dels av staten via Banverket, dels av ett privat aktiebolag,- Inlämnad
- 1994-04-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:TU36
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen
Motion 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen Privata särskolor Vi kan konstatera att regeringen, när det gäller bidrag till privata särskolor, nu ansluter sig till vår uppfattning om hur bidragen till privata skolor även i övrigt bör- Inlämnad
- 1994-04-26
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1993/94:UbU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.
Motion 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Återhållsamhet med statliga medel är något som i hög grad har predikats under senare tid. Inte minst har detta gällt myndigheters- Inlämnad
- 1994-04-19
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet
Motion 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet Skolans utveckling Skolan skall ge kunskaper som ökar människornas möjligheter till ett bra och innehållsrikt liv. Den skall också medverka till vårt lands framtida utveckling och välstånd.- Inlämnad
- 1994-04-18
- Förslag
- 28
- Utskottsberedning
- --------------1993/94:UbU11 1993/94:UbU12 1993/94:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft
Motion 1993/94:Ub75 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub75 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft I denna motion behandlar vi frågor som har koppling till löntagarfondsmedlen. Övriga frågor om högre utbildning och forskning med anledning av prop. 177 behandlar- Inlämnad
- 1994-04-18
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1993/94:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft
Motion 1993/94:Ub74 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub74 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft I denna motion behandlas allmänna högskole- och forskningsfrågor. De stiftelser bl.a. för forskning, som regeringen föreslår skall bildas av löntagarfondsmedel, behandlas- Inlämnad
- 1994-04-18
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- -----------1993/94:UbU12 1993/94:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m.
Motion 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m. I propositionen föreslås att Vägverkets produktionsdivision ombildas till ett av staten helägt aktiebolag per den 1 januari 1996. Bolaget skall vara fristående från- Inlämnad
- 1994-04-18
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:TU32
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen
Motion 1993/94:T62 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T62 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Bakgrund Riksdagen fattade i juni 1993 beslut om investeringar i trafikens infrastruktur fram till år 2003. Beslutet innebär bl.a. att investeringar skall göras i stomjärnvägar för- Inlämnad
- 1994-04-18
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:TU30
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll
Motion 1993/94:T50 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T50 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll I propositionen föreslås att AB Svensk Bilprovnings monopol på viss registreringsbesiktning och periodisk kontroll av motorfordon upphör från 1 januari 1995. Vidare föreslås att de fristående- Inlämnad
- 1994-04-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:TU35
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare (sfi)
Motion 1993/94:Ub50 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub50 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare sfi Invandrarna tillför det svenska samhället värdefull kompetens inom olika yrkesområden och språk- och kulturkompetens, som har stor betydelse för vårt land och samhälle i en tid när- Inlämnad
- 1994-03-23
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1993/94:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken
Motion 1993/94:T41 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T41 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken Propositionen I propositionen föreslås ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problemen inom taxiverksamheten. Bl.a. föreslås att det skall bli möjligt att samköra uppgifter- Inlämnad
- 1994-03-17
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1993/94:TU29
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996
Motion 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Propositionen I propositionen föreslås bl.a. att det statliga bannätet skall öppnas för konkurrens fr.o.m. den 1 januari 1995- Inlämnad
- 1994-03-17
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1993/94:TU28
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 2 avslag, , 4 saknar beslutsinformation
Grundskolan
Motion 1993/94:Ub905 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub905 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Grundskolan Vår syn på grundskolan Utvecklingen på många områden inom den svenska skolan inger stor oro. De försämringar som nu möter barn och ungdomar försöker regeringen skyla över med sitt tal om att skapa Europas bästa skola. Sanningen är i stället- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 68
- Utskottsberedning
- ----------------------------------1993/94:KrU19 1993/94:UbU11 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (68 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation
Högre utbildning
Motion 1993/94:Ub715 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub715 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Högre utbildning Den högre utbildningen är nu inordnad i ett treårigt budgetsystem. Årets budgetproposition avser ett mellanår i budgetcykeln och skall rimligen därför inte innehålla förslag om några större förändringar vare sig i högskolornas verksamhet- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 48
- Utskottsberedning
- ------------------------1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU18 1993/94:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation
Forskning
Motion 1993/94:Ub682 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub682 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Forskning Förra året beslutade riksdagen om ett treårsprogram för svensk forskningspolitik. Riksdagsmajoriteten beslutade om forskningsuppbyggnad genom forskningsstiftelser som tillfördes löntagarfondsmedel från AP-fonderna. Vi socialdemokrater motsatte- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1993/94:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Forskning vid de mindre och medelstora högskolorna
Motion 1993/94:Ub681 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub681 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Forskning vid de mindre och medelstora högskolorna De mindre och medelstora högskolorna står för en viktig del av vår högre utbildning och forskning både nationellt och inom de egna regionerna. Deras utbildning skall som all högskoleutbildning vara forskningsanknuten.- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1993/94:UbU12 1993/94:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Reflexsele
Motion 1993/94:T420 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T420 av Krister Örnfjäder m.fl. s Reflexsele Kommunikationerna i Sverige i dag är till stora delar uppbyggda kring bilismen. På våra vägar transporterar vi varje dygn stora mängder gods och personer. Det är tyvärr så att denna trafik innebär faror för personer och fordon. För att komma- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:TU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Östeuropahandel
Motion 1993/94:U814 av Lena Öhrsvik m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:U814 av Lena Öhrsvik m.fl. s Östeuropahandel Den pågående demokratiska och ekonomiska utvecklingen i Östeuropa kan, åtminstone på längre sikt, ge en ny marknad för svenskt näringsliv. Företagen i Kalmar län har, med sin geografiska närhet, goda förutsättningar att skapa nya affärskontakter- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:UU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation