Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt
Betänkande 2012/13:NU22
Riksrevisionen har granskat om regeringen och de förvaltande myndigheterna, det vill säga Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket, har skapat förutsättningar för en mer effektiv användning av medlen från EU:s strukturfonder genom att förenkla administrationen i strukturfondsprojekten. Regeringen har lämnat sina synpunkter på granskningen i en skrivelse.
Strukturfondsmedel är pengar från EU:s budget som ska användas till att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna inom EU. Riksdagen betonar betydelsen av EU:s strukturfondsprogram och de insatser som därigenom görs för regional tillväxt i Sverige. Man betonar också att det är viktigt att pengarna används på ett så effektivt sätt som möjligt. I skrivelsen redogör regeringen för det arbete som pågår för att förenkla administrationen i strukturfondsprojekten. Riksdagen stödjer arbetet och anser att det ligger i linje med de möjligheter till förenklingar som Riksrevisionen pekar på i sin rapport.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 18, 46 minuter
- Justering
- 2013-06-04
- Debatt
- 2013-06-17
- Beslut
- 2013-06-17
med anledning av skr. 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning – en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012
Motion 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012 S12011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2013-06-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU4
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Yrkeskompetensbevis för förare av tung lastbil
Skriftlig fråga 2012/13:548 av Örnfjäder, Krister (S)
den 29 maj Fråga 2012/13:548 Yrkeskompetensbevis för förare av tung lastbil av Krister Örnfjäder S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M 2009 blev det lag på att förare av tung lastbil måste ha ett så kallat YKB, yrkeskompetensbevis. Fortfarande saknar enligt uppgift 116 000 chaufförer den utbildningen. Jag- Inlämnad
- 2013-05-29
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Juridiskt bindande arbetsavtal
Interpellation 2012/13:275 av Örnfjäder, Krister (S)
den 15 februari Interpellation 2012/13:275 Juridiskt bindande arbetsavtal av Krister Örnfjäder S till statsrådet Tobias Billström M Alla migrationsbeslut är förknippade med risker. En stor del av risken kommer alltid att ligga på personen som lämnar hemlandet för det okända lämnar familj, vänner, bostad, säljer- Inlämnad
- 2013-02-15
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
med anledning av prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt
Motion 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt S12010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka kulturskapares avtalsställning genom- Inlämnad
- 2013-04-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bidrag till resurscentrum för kvinnor
Skriftlig fråga 2012/13:442 av Örnfjäder, Krister (S)
den 17 april Fråga 2012/13:442 Bidrag till resurscentrum för kvinnor av Krister Örnfjäder S till näringsminister Annie Lööf C Regeringen har beslutat att medlen till resurscentrum för kvinnor ska utgöra ett verksamhetsbidrag, med målet att bidra till att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i- Inlämnad
- 2013-04-17
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
med anledning av skr. 2012/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt
Motion 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt S12009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätthålla en tidsplan i syfte att- Inlämnad
- 2013-04-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Handläggningstider hos länsstyrelser
Skriftlig fråga 2012/13:371 av Örnfjäder, Krister (S)
den 8 mars Fråga 2012/13:371 Handläggningstider hos länsstyrelser av Krister Örnfjäder S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Enligt uppgift råder det långa handläggningstider hos länsstyrelser när det gäller investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet. Från ansökan till utbetalning kan det handla om ett och- Inlämnad
- 2013-03-08
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Handel med skrot
Skriftlig fråga 2012/13:370 av Örnfjäder, Krister (S)
den 8 mars Fråga 2012/13:370 Handel med skrot av Krister Örnfjäder S till näringsminister Annie Lööf C I dag har vi ett stort problem med metallstölder. Exempel på sådana är stölder av koppar från byggnader och kommunikationssystem. Konsekvenserna av detta blir stora för samhället. Enligt uppgift från Regeringskansliet- Inlämnad
- 2013-03-08
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor
Interpellation 2012/13:279 av Örnfjäder, Krister (S)
den 18 februari Interpellation 2012/13:279 Verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor av Krister Örnfjäder S till näringsminister Annie Lööf C Jag har tidigare ställt en fråga till näringsministern om verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor. Bakgrunden var att regeringen fattade beslut i december- Inlämnad
- 2013-02-18
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden
Interpellation 2012/13:232 av Örnfjäder, Krister (S)
den 29 januari Interpellation 2012/13:232 Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden av Krister Örnfjäder S till statsrådet Tobias Billström M Jag ställde den 20 november 2012 en fråga till statsrådet Tobias Billström. Frågan hade följande text: Då en arbetsgivare anställer en arbetstagare från tredjeland- Inlämnad
- 2013-01-29
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Ordning och reda på arbetsmarknaden
Interpellation 2012/13:224 av Jansson, Eva-Lena (S)
den 24 januari Interpellation 2012/13:224 Ordning och reda på arbetsmarknaden av Eva-Lena Jansson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Frågan om hur människor utnyttjas som billig arbetskraft av oseriösa arbetsgivare är inte ny. Redan 2010 debatterades frågan i riksdagen med anledning av att gränspolisen- Inlämnad
- 2013-01-24
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Verksamhetsbidrag till resurscentrum
Skriftlig fråga 2012/13:301 av Örnfjäder, Krister (S)
den 8 februari Fråga 2012/13:301 Verksamhetsbidrag till resurscentrum av Krister Örnfjäder S till näringsminister Annie Lööf C I december 2009 tog regeringen beslut om ett treårigt verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor. I december 2010 togs de första besluten av Tillväxtverket. Regeringen fattade den- Inlämnad
- 2013-02-08
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun
Skriftlig fråga 2012/13:246 av Örnfjäder, Krister (S)
den 16 januari Fråga 2012/13:246 Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun av Krister Örnfjäder S till utbildningsminister Jan Björklund FP Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun har bedrivit distansutbildning på gymnasienivå sedan 1958. I början av 1990-talet fick man möjlighet att ta emot elever från hela landet,- Inlämnad
- 2013-01-16
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Betänkande 2012/13:NU2
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet Regional tillväxt. Totalt anslås cirka 3,4 miljarder kronor till utgiftsområdet för 2013. Pengarna ska gå till olika regionala tillväxtåtgärder och till transportbidrag. Summan innefattar även EU-medel för regionalpolitiska satsningar.
- Behandlade dokument
- 44
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 47, 127 minuter
- Justering
- 2012-11-27
- Debatt
- 2012-12-18
- Beslut
- 2012-12-18
Svenskt bistånd genom IPU
Skriftlig fråga 2012/13:188 av Örnfjäder, Krister (S)
den 7 december Fråga 2012/13:188 Svenskt bistånd genom IPU av Krister Örnfjäder S till statsrådet Gunilla Carlsson M Sveriges regering har i sin budgetproposition 100 miljoner avsatta till aktiviteter i samband med den arabiska våren. Syftet är att stärka och medverka till en demokratisering av länder i Mellanöstern- Inlämnad
- 2012-12-07
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
Juridiskt bindande arbetstillstånd
Skriftlig fråga 2012/13:139 av Örnfjäder, Krister (S)
den 23 november Fråga 2012/13:139 Juridiskt bindande arbetstillstånd av Krister Örnfjäder S till statsrådet Tobias Billström M Alla migrationsbeslut är förknippade med risker. En stor del av risken kommer alltid att ligga på personen som lämnar hemlandet för det okända lämnar familj, vänner, bostad, säljer ägodelar,- Inlämnad
- 2012-11-23
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden
Skriftlig fråga 2012/13:138 av Örnfjäder, Krister (S)
den 23 november Fråga 2012/13:138 Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden av Krister Örnfjäder S till statsrådet Tobias Billström M Då en arbetsgivare anställer en arbetstagare från tredje land krävs enligt utlänningslagen en anställning där arbetsvillkoren är i överensstämmelse med gällande kollektivavtal- Inlämnad
- 2012-11-23
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Arbetsmarknadsprövning
Skriftlig fråga 2012/13:137 av Örnfjäder, Krister (S)
den 23 november Fråga 2012/13:137 Arbetsmarknadsprövning av Krister Örnfjäder S till statsrådet Tobias Billström M Att människor flyttar dit jobben finns är naturligt. Det är bra för oss att människor söker sig till Sverige för att arbeta, eftersom det främjar tillväxten. Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövning- Inlämnad
- 2012-11-23
- Besvarare
- Tobias Billström (M)