Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
kärnkraften
Skriftlig fråga 2004/05:1839 av Örnfjäder, Krister (s)
den 9 juni Fråga 2004/05:1839 av Krister Örnfjäder s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kärnkraften Det finns en politisk majoritet för att på sikt avveckla kärnkraften. Men vi har samtidigt slagit fast att omställningen av energisystemet är en genomgripande process som måste genomföras på ett ansvarsfullt- Inlämnad
- 2005-06-09
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
Luftfart
Betänkande 2004/05:TU10
Nu vill riksdagen skärpa kontrollen av nykterheten hos flygbesättningar. Regeringen bör därför presentera ett system som innebär att man säkert kan garantera att flygbesättningar uppfyller kraven på nykterhet och drogfrihet.- Behandlade dokument
- 26
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 46, 109 minuter
- Beredning
- 2005-03-22
- Justering
- 2005-04-19
- Debatt
- 2005-05-18
- Beslut
- 2005-05-18
tingsrätternas nya organisation
Skriftlig fråga 2004/05:1548 av Örnfjäder, Krister (s)
den 29 april Fråga 2004/05:1548 av Krister Örnfjäder s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas nya organisation Förändringen av tingsrättsorganisationen har bland annat inneburit att de tre tingsrätterna i Kalmar län har slagits ihop till en med kansliort i Kalmar och tingsställen i Västervik och Oskarshamn.- Inlämnad
- 2005-04-29
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn
Betänkande 2004/05:MJU10
Djurskydds- och livsmedelstillsynen ska förbättras. Livsmedelsverkets och Djurskyddsmyndighetens ansvar för att leda och samordna tillsynen tydliggörs och stärks. I myndigheternas centrala tillsynsuppgifter ska ingå att med bindande föreskrifter styra hur den operativa tillsynen ska bedrivas och att med rådgivning och utbildningsinsatser stödja samt följa upp länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för en effektiv kommunal tillsyn införs bestämmelser som underlättar samverkan mellan kommuner.När det gäller livsmedelstillsynen får kommunerna möjlighet att använda den årliga tillsynsavgiften för att finansiera andra kostnader för tillsynen än sådana som gäller provtagning och undersökning. Riksdagen sade ja till regeringens förslag samtidigt som man gjorde ett uttalande om åtgärder mot salmonella med anledning av en reservation av fem partier i miljö- och jordbruksutskottet (m, fp, kd, c, mp). Den svenska regeringen bör med kraft i EU driva kravet på att köttberedningar ska vara salmonellaundersökta innan de förs in i Sverige. Det är också viktigt att ambitionsnivån för att bekämpa problemet med salmonella höjs inom EU. Vidare bör kontrollerna av importerade djur och animaliska produkter till Sverige skärpas.- Behandlade dokument
- 133
- Förslagspunkter
- 66
- Reservationer
- 60
- Anföranden och repliker
- 56, 1 minuter
- Justering
- 2005-03-22
- Debatt
- 2005-04-13
- Beslut
- 2005-04-13
nya tåg till Kalmar och Östergötland
Interpellation 2004/05:470 av Pålsson, Chatrine (kd)
den 15 mars Interpellation 2004/05:470 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om nya tåg till Kalmar och Östergötland År 2004 är ett mörkt år för Kalmar län. Relativt sett kanske sydöstra Sverige är den del av vårt land som haft det tuffaste arbetsmarknadsläget under senare tid. Trots detta tvingas vi- Inlämnad
- 2005-03-15
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
ökade möjligheter att arbetspendla
Skriftlig fråga 2004/05:1281 av Örnfjäder, Krister (s)
den 18 mars Fråga 2004/05:1281 av Krister Örnfjäder s till finansminister Pär Nuder om ökade möjligheter att arbetspendla Regionsförstoring och bättre möjligheter att pendla är nödvändiga förutsättningar för att stärka människors ställning på arbetsmarknaden samtidigt som de kan bo kvar och inte tvingas att flytta.- Inlämnad
- 2005-03-18
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
varningstriangel på läkemedel
Skriftlig fråga 2004/05:562 av Örnfjäder, Krister (s)
den 9 december Fråga 2004/05:562 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Ylva Johansson om varningstriangel på läkemedel Enligt uppgift kommer den varningstriangel som finns på läkemedel att avskaffas. Den ska senast i slutet av 2006 vara ersatt med en varningstext i läkemedlets bipacksedel. Skälet uppges vara att det- Inlämnad
- 2004-12-09
- Besvarare
- Ylva Johansson (S)
Inspektionsverksamheten inom trafikslagen
Betänkande 2004/05:TU4
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att undersöka hur en ny myndighet för trafikinspektion ska organiseras. Den nya myndigheten ska komma i gång under första halvåret 2006 och ersätta inspektionerna för sjöfarten, väg-, järnvägs- och flygtrafiken. Regeringen ska senast i budgetpropositionen hösten 2005 redovisa hur långt utredningen kommit. Avsikten med att inrätta den nya myndigheten är att trafikinspektionen ska bli självständigare och att resurserna ska kunna utnyttjas bättre. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motionsförslag.- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 21, 1 minuter
- Justering
- 2004-11-16
- Debatt
- 2004-11-25
- Beslut
- 2004-11-25
utbyggnaden av E 22
Interpellation 2004/05:123 av Nylander, Christer (fp)
den 3 november Interpellation 2004/05:123 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnaden av E 22 Behovet av en utbyggnad av E 22 genom Skåne och vidare norrut är väldokumenterat. Vägen bör vara en prioriterad nationell angelägenhet, som väl fyller de av riksdagen fastställda transportpolitiska- Inlämnad
- 2004-11-03
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
räddningshelikoptrar i Stockholms skärgård
Interpellation 2004/05:119 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)
den 2 november Interpellation 2004/05:119 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om räddningshelikoptrar i Stockholms skärgård För min del handlar en levande skärgård om mer än fina ord i högtidstal. Jag vill ha en levande skärgård året runt. Tryggheten är då en viktig fråga. Det gäller- Inlämnad
- 2004-11-02
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
utbyggnaden av E 22
Interpellation 2004/05:151 av Örnfjäder, Krister (s)
den 17 november Interpellation 2004/05:151 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnaden av E 22 E 22 från Malmö till Norrköping har en mycket stor betydelse för sydöstra Sverige. De fyra berörda länen Skåne, Blekinge, Kalmar och Östergötland och dess kommuner och företag har länge arbetat för- Inlämnad
- 2004-11-17
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
Forskningens betydelse
Motion 2004/05:Ub428 av Kerstin Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Ub428 av Kerstin Andersson m.fl. s Forskningens betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskningens betydelse. Motivering Den svenska högskolan har under det senaste decenniet genomgått en rejäl expansion. Detta- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Entreprenörskap
Motion 2004/05:N448 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:N448 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s Entreprenörskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om entreprenörskap. Motivering Nya entreprenörsformer kan vara ett av sätten för att öka tillväxten i samhället. Kooperativa företag- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till heltidsanställning
Motion 2004/05:A282 av Krister Örnfjäder och Agneta Ringman (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A282 av Krister Örnfjäder och Agneta Ringman s Rätt till heltidsanställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätt till heltidsanställning. Motivering Om en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lokalisering av statlig verksamhet
Motion 2004/05:N385 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:N385 av Krister Örnfjäder m.fl. s Lokalisering av statlig verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län. Motivering Kalmar län är hårt drabbat av företagsnedläggningar.- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagens ansvar vid nedläggningar
Motion 2004/05:A280 av Jan Björkman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A280 av Jan Björkman m.fl. s Företagens ansvar vid nedläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företagens ansvar vid nedläggningar. Motivering Ekonomin blir alltmer globaliserad. Det kan också beskrivas som att- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjöräddningen
Motion 2004/05:Fö230 av Christer Skoog m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Fö230 av Christer Skoog m.fl. s Sjöräddningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att hitta en permanent lösning vad gäller sjöräddningens organisation. Motivering Så här skrev vi i motion 2003/04:Fö229: Sjöräddningssällskapet- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Eftersupning
Motion 2004/05:Ju383 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Ju383 av Krister Örnfjäder s Eftersupning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett tillägg i lagen som förhindrar möjlighet att hänvisa till alkoholförtäring efter olycka eller trafikbrott. Motivering I Sverige har vi- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:JuU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högskolors rätt att examinera doktorer
Motion 2004/05:Ub421 av Margareta Sandgren m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Ub421 av Margareta Sandgren m.fl. s Högskolors rätt att examinera doktorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten för högskolor att få examinera inom delar av vetenskapsområden. Motivering Antalet utbildningsplatser- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Etablering av våtmarksområden
Motion 2004/05:MJ374 av Krister Örnfjäder och Agneta Ringman (s)
Motion till riksdagen 2004/05:MJ374 av Krister Örnfjäder och Agneta Ringman s Etablering av våtmarksområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablering av våtmarksområden i Kalmar län. Motivering Det behövs en rad insatser för att förbättra miljön- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag