Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Trafiksäkerhetskameror
Skriftlig fråga 2005/06:1906 av Örnfjäder, Krister (s)
den 3 juli Fråga 2005/06:1906 av Krister Örnfjäder s till justitieminister Thomas Bodström s Trafiksäkerhetskameror I Sverige har vi en hög målsättning att öka trafiksäkerheten. För att klara detta finns det ett antal åtgärder som vi använder oss av. En av dessa är trafiksäkerhetskameror som används för att mäta- Inlämnad
- 2006-07-03
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
Trygghetssystem för företagare när det gäller graviditet
Skriftlig fråga 2005/06:1673 av Örnfjäder, Krister (s)
den 19 maj Fråga 2005/06:1673 av Krister Örnfjäder s till socialminister Berit Andnor s Trygghetssystem för företagare när det gäller graviditet Havandeskapspenning finns för att gravida kvinnor ska kunna hantera sin graviditet på ett säkert och tryggt sätt. Lagen säger att den som har ett arbete som innebär risker- Inlämnad
- 2006-05-19
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
Pensionärsråd
Skriftlig fråga 2005/06:1585 av Örnfjäder, Krister (s)
den 11 maj Fråga 2005/06:1585 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Ylva Johansson s Pensionärsråd Pensionärsråden är ett utmärkt sätt för pensionärsorganisationerna att få inflytande genom överläggningar med politiker i kommuner och landsting. Varje kommun och landsting avgör om det ska finnas ett pensionärsråd.- Inlämnad
- 2006-05-11
- Besvarare
- Ylva Johansson (S)
Ekonomiska förutsättningar för småskalig livsmedelproduktion
Skriftlig fråga 2005/06:1558 av Örnfjäder, Krister (s)
den 8 maj Fråga 2005/06:1558 av Krister Örnfjäder s till finansminister Pär Nuder s Ekonomiska förutsättningar för småskalig livsmedelproduktion Det är glädjande att notera det ökade intresset för småskalig och lokalt förankrad livsmedelsproduktion. Konsumenterna har alltid varit intresserade av produkter med lokal- Inlämnad
- 2006-05-08
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
Arbetsförhinder och politiskt deltagande
Skriftlig fråga 2005/06:1446 av Örnfjäder, Krister (s)
den 21 april Fråga 2005/06:1446 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Hans Karlsson s Arbetsförhinder och politiskt deltagande Att vara politiskt engagerad är inte bara en demokratisk och mänsklig rättighet, det är också ytterst nödvändigt för att det parlamentariska systemet som sådant ska kunna fungera. Människors- Inlämnad
- 2006-04-21
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
med anledning av prop. 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning
Motion 2005/06:L20 av Krister Örnfjäder (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inrätta ett 020-nummer för att stärka konsumentskyddet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att lokalisera ett konsumentrådgivningscentrum till Kalmar län. Motivering- Inlämnad
- 2006-04-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:LU33
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Luftfartsfrågor
Betänkande 2005/06:TU11
Riksdagen avslog motioner om luftfart från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlade bland annat om konkurrensvillkor, flygtrafiktjänst, slottidssystemet, flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälardalsområdet samt de regionala flygplatserna i landet. Motionerna avslogs mot bakgrund av pågående arbete i Regeringskansliet.- Behandlade dokument
- 33
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 24, 46 minuter
- Beredning
- 2006-01-31
- Justering
- 2006-03-14
- Debatt
- 2006-03-23
- Beslut
- 2006-03-29
Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället
Betänkande 2005/06:TU4
Riksdagen beslutade om ett nytt mål för politiken för informationssamhället. Det innebär att Sverige ska utvecklas till ett hållbart informationssamhälle för alla. Riksdagen beslutade också om delmål för politiken, som gäller kvalitet, hållbar tillväxt och tillgänglighet. En ny lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet börjar gälla den 1 juli 2006. Lagen syftar till en säker och effektiv administration av nationella toppdomäner för Sverige (till exempel se) och till att möjliggöra statlig insyn i och tillsyn över administrationen. Det ska vidare bli möjligt att få ledningsrätt för tomma tunnlar, kulvertar, rör och andra liknande anordningar, om anordningen ska användas för att senare genom den dra fram en ledning som ingår i till exempel ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål. Andra lagändringar innebär att även mobiloperatörer ska vara skyldiga att tillhandahålla specificerade telefonräkningar. En marknadsdominant ska vidare kunna vara tvungen att tillhandahålla ett minimiutbud av hyrda förbindelser och tillämpa kostnadsorienterad prissättning. Dessa lagändringar ska träda i kraft den 1 april i stället för den 1 februari 2006 som regeringen föreslagit.- Behandlade dokument
- 30
- Förslagspunkter
- 30
- Reservationer
- 21
- Anföranden och repliker
- 20, 85 minuter
- Beredning
- 2005-11-10
- Justering
- 2005-12-01
- Debatt
- 2006-01-19
- Beslut
- 2006-01-25
Preskriptionstid för mord
Skriftlig fråga 2005/06:611 av Örnfjäder, Krister (s)
den 13 december Fråga 2005/06:611 av Krister Örnfjäder s till justitieminister Thomas Bodström s Preskriptionstid för mord Många gamla olösta mordfall kan i dag klaras upp tack vare tillgång till ny teknik. Nya bevis kan leda till fällande domar och brottslingar kan spåras upp trots att lång tid har förflutit sedan- Inlämnad
- 2005-12-13
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
med anledning av prop. 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Motion 2005/06:T5 av Carina Moberg m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över möjligheterna till utökad investeringsstimulans, genom projekt eller annat inom ramen för de s.k. Klimppengarna, för att underlätta en flerbränslestrategi. Riksdagen beslutar att ikraftträdandet av lagen- Inlämnad
- 2005-11-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , 2 bifall,
Avskaffande av EU-nämnden
Motion 2005/06:K458 av Krister Örnfjäder (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att EU-frågorna i riksdagen behandlas i enlighet med motionens förslag och att EU-nämnden därför läggs ned. Motivering Vi har i det svenska parlamentet valt en modell där ett särskilt utskott, EU-nämnden, behandlar alla frågor som rör EU. I andra länder, exempelvis Finland,- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:KU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tvångsvård av psykiskt sjuka
Motion 2005/06:So543 av Krister Örnfjäder (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att se över möjligheterna att tvångsvård skall kunna ske ute i samhället för att få patienter att ta sin medicin. Motivering I vårt samhälle har vi idag tyvärr många människor som behöver hjälp av olika slag.- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Livsmedelsbutiker
Motion 2005/06:N388 av Krister Örnfjäder (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om utökad möjlighet att i landsbygdsbutiker erbjuda service i form av spel och att vara utlämningställe för alkohol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om förenklade regler- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:BoU7 2005/06:NU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Demokratiskt entreprenörskap
Motion 2005/06:Ub559 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av forskning och kunskapsspridning kring det demokratiska entreprenörskapet. Motivering Nya entreprenörsformer kan vara ett av sätten för att öka tillväxten i samhället. Kooperativa företag är ett exempel på- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillväxt och utveckling i Kalmar län
Motion 2005/06:N339 av Krister Örnfjäder (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om energipolitikens betydelse för tillväxt och utveckling i Kalmar län. Motivering Tillväxt och utveckling är nyckelord i dagens svenska samhälle. Då det ekonomiska läget ser kärvt ut gäller det att gå ut med incitament- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kollektivavtal
Motion 2005/06:A362 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att värna det svenska kollektivavtalet. Motivering Det ska vara rättvisa och trygga arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Det gäller både svenska löntagare och löntagare från andra länder som- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagsansvar vid nedläggningar eller utflyttningar
Motion 2005/06:A353 av Jan Björkman m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om företagens ansvar vid nedläggningar eller utflyttningar. Motivering Ekonomin blir alltmer globaliserad. Det kan också beskrivas som att kapitalet inte känner några gränser. På ett sätt gynnas vi alla av globalisering,- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd för kooperativt företagande
Motion 2005/06:N418 av Lennart Axelsson m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av stöd för kooperativa företag. Motivering De lokala utvecklingscentrumen, LKU, finns över hela vårt land och ger stöd till regional och lokal utveckling för de kooperativa företagen. Dessa företag kan- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ändring av sjukregler
Motion 2005/06:Sf298 av Krister Örnfjäder (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att överväga en förändring i regelsystemet för sjukskrivna vilket skall göra det möjligt att anpassa sjukskrivningsgraden till flera nivåer än i dag. Motivering I Sverige har vi problem med att alltför många är- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bilar med alternativa drivmedel
Motion 2005/06:T424 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ombyggnad av bensindrivna bilar för alternativa drivmedel. Motivering Vi anser det vara synnerligen viktigt att Sverige går i bräschen för övergången från användningen av fossila bränslen till alternativa förnyelsebara- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag