Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan
Skriftlig fråga 2006/07:1543 av Örnfjäder, Krister (s)
den 10 augusti Fråga 2006/07:1543 Upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Tjustbanan och Stångådalsbanan är viktiga delar av infrastrukturen i regionen. Banorna är viktiga både för näringslivet och för enskilda, inte minst för att ge goda möjligheter- Inlämnad
- 2007-08-10
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Upprustning av E 22 i Kalmar län
Skriftlig fråga 2006/07:1542 av Örnfjäder, Krister (s)
den 10 augusti Fråga 2006/07:1542 Upprustning av E 22 i Kalmar län av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c E 22 är av vital betydelse både för enskilda och för företagen i Kalmar län. Utan en väl utbyggd E 22 hämmas tillväxt och sysselsättning. Det blir svårare att ta till vara den positiva utveckling- Inlämnad
- 2007-08-10
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Statens stöd till Astrid Lindgrens 100-årsjubileum
Skriftlig fråga 2006/07:1212 av Örnfjäder, Krister (s)
den 21 maj Fråga 2006/07:1212 Statens stöd till Astrid Lindgrens 100-årsjubileum av Krister Örnfjäder s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I år är det 100 år sedan Astrid Lindgren föddes i Vimmerby. Vi känner alla till hennes böcker och de personligheter som finns avporträtterade där. Astrid Lindgren- Inlämnad
- 2007-05-21
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Telekommunikationer
Skriftlig fråga 2006/07:566 av Örnfjäder, Krister (s)
den 30 januari Fråga 2006/07:566 Telekommunikationer av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Kalmar län drabbades hårt av stormen Pers framfart. Många människor som bor utanför tätorterna isolerades då stormen drog fram och träd föll ned och spärrade vägarna. De nedfallande träden rev även ned- Inlämnad
- 2007-01-30
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Beslagtagna bilars värde
Skriftlig fråga 2006/07:553 av Örnfjäder, Krister (s)
den 26 januari Fråga 2006/07:553 Beslagtagna bilars värde av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m En man som fick sin bil beslagtagen i samband med att han dömdes för rattonykterhet överklagade beslutet till Högsta domstolen. I sin dom anger domstolen att bilens värde ska påverka beslutet och- Inlämnad
- 2007-01-26
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Återkallande av läkarlegitimation
Skriftlig fråga 2006/07:552 av Örnfjäder, Krister (s)
den 26 januari Fråga 2006/07:552 Återkallande av läkarlegitimation av Krister Örnfjäder s till socialminister Göran Hägglund kd Regeringsrätten har i en nyligen avkunnad dom beslutat att en läkare som dömts för barnporrbrott av tingsrätten får behålla sin läkarlegitimation. Enligt Regeringsrätten är brottet att- Inlämnad
- 2007-01-26
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Konkurrensneutralitet
Skriftlig fråga 2006/07:437 av Örnfjäder, Krister (s)
den 27 december Fråga 2006/07:437 Konkurrensneutralitet av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Upphandling av Gotlandstrafiken pågår och i samband med detta har det upptäckts att svenska rederier inte konkurrerar på lika villkor med de utländska rederierna. Många av de utländska rederierna har- Inlämnad
- 2006-12-27
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Hemligstämplade Vaxholmsyttranden
Skriftlig fråga 2006/07:273 av Örnfjäder, Krister (s)
den 5 december Fråga 2006/07:273 Hemligstämplade Vaxholmsyttranden av Krister Örnfjäder s till utrikesminister Carl Bildt m I de statsanställdas tidning ST Press nr 15/06 finns en kort notis som berättar följande: Regeringen vägrar att lämna ut andra EU-länders yttrande i det så kallade Vaxholmsmålet, som handlar- Inlämnad
- 2006-12-05
- Besvarare
- Carl Bildt (M)