Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ändring av lagstiftning vid trafikbrott
Skriftlig fråga 2016/17:1741 av Krister Örnfjäder (S)
Fråga 2016/17:1741 Ändring av lagstiftning vid trafikbrott av Krister Örnfjäder S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I Kalmar län har det under sommaren bgåtts ett trafikbrott med dödlig utgång. Händelsen begicks av en person som under en tid misstänkts för att vara skyldig till ett stort antal trafikbrott- Inlämnad
- 2017-07-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Avtackning
Talman Urban Ahlin tackar av ledamöter som avgått under riksmötet.- Datum
- 2017-06-21
Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Betänkande 2016/17:UU9
Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll. I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2016. Regeringen skriver i sin skrivelse bland annat att kontrollen av export av krigsmateriel och av produkter med dubbla användningsområden är viktig för att säkerställa att produkter som förs ut ur Sverige går till acceptabla mottagarländer.
I utskottets granskning påminns bland annat om att riksdagen bett att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag till ny krigsmateriellagstiftning för att skärpa exportkontrollen gentemot stater som inte är demokratiska. Utskottet säger i granskningen att det förväntar sig att ett sådant förslag kan behandlas av riksdagen under riksmötet 2017/18.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till alla motionsförslag som behandlades samtidigt, främst med hänvisning till pågående arbete.
- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 25, 63 minuter
- Justering
- 2017-05-18
- Bordläggning
- 2017-05-30
- Debatt
- 2017-05-31
- Beslut
- 2017-05-31
Interparlamentariska unionen (IPU)
Betänkande 2016/17:UU16
Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för Interparlamentariska unionens, IPU:s, verksamhet och den svenska IPU-delegationens arbete under 2016.
IPU arbetar för fred och mellanfolkligt samarbete och har idag 173 nationella parlament som medlemmar. I IPU:s uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och att verka för de parlamentariska institutionernas utveckling.
Utrikesutskottet anser att riksdagens parlamentariska delegationer bör verka för demokrati och mänskliga rättigheter och arbeta för att stärka parlamentens roll. Utskottet välkomnar därför IPU-delegationens arbete under året. Bland annat har IPU arbetat för att utöka det globala samarbetet för att motverka terrorism samt behandlat frågor om den humanitära situationen i Syrien.
Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 12 minuter
- Justering
- 2017-04-25
- Bordläggning
- 2017-05-03
- Debatt
- 2017-05-04
- Beslut
- 2017-05-10
Införande av ERTMS på Tjust- och Stångådalsbanorna
Skriftlig fråga 2016/17:1323 av Krister Örnfjäder (S)
Fråga 2016/17:1323 Införande av ERTMS på Tjust- och Stångådalsbanorna av Krister Örnfjäder S till Statsrådet Anna Johansson S Dagens signalsystem för tåg, det så kallade ATC, ska enligt EU-lagstiftningen ersättas med ERTMS på sikt. Riksdagen har nyligen i ett tillkännagivande beslutat att regeringen bör verka för att- Inlämnad
- 2017-04-27
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Användning av växtskyddsmedel
Skriftlig fråga 2016/17:223 av Krister Örnfjäder (S)
Fråga 2016/17:223 Användning av växtskyddsmedel av Krister Örnfjäder S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Lök och bönor odlas i huvudsak i Skåne och på Öland. Bara på Öland skördas 7 miljoner kilo lök och 3 miljoner kilo bönor om året. Ogräsmedlet Stomp som tidigare använts har fasats ut samtidigt som medlet Totril kommer- Inlämnad
- 2016-10-26
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag
Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. S Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren
Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. S Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av socialtjänstlagen
Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. S Översyn av socialtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grundläggande strukturen för svensk äldreomsorg följer av- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öka tryggheten på arbetsmarknaden
Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. S Öka tryggheten på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anställningsformen allmän visstid tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU7 2016/17:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa
Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning för utryckningspersonal
Motion 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. S Utbildning för utryckningspersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de brandmän som rekryteras i framtiden ska ha genomgått SMO eller motsvarande validerad som är godkänd av MSB och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter
Motion 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi båda S Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter och tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Moderniserad minerallag
Motion 2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. S Moderniserad minerallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av mineralavgiften och om att undersöka möjligheten för skärpta krav vad gäller miljöhänsyn och lokal insyn och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vikta forskningsanslag till högskolornas och de nya universitetens fördel
Motion 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi båda S Vikta forskningsanslag till högskolornas och de nya universitetens fördel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vikta basanslagen för forskning och forskarutbildning till högskolor och universitet- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län
Motion 2016/17:901 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:901 av Lena Hallengren m.fl. S Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statlig närvaro har- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvar för kontanthantering i ett datoriserat samhälle
Motion 2016/17:888 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2016/17:888 av Krister Örnfjäder S Ansvar för kontanthantering i ett datoriserat samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bankers och liknande verksamheters ansvar för tillgång till kontanter i hela Sverige och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Träskyddsbranschens miljö- och innovationsfokus
Motion 2016/17:980 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2016/17:980 av Krister Örnfjäder S Träskyddsbranschens miljö- och innovationsfokus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna och uppmuntra träskyddsnäringens miljö- och forskningsfokus samt särskilda roll i att verka för att trä ska uppfattas- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län
Motion 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. S Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla järnvägskommunikationerna i Kalmar län för att säkra- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationellt förarbevis för utryckningspersonal
Motion 2016/17:978 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:978 av Paula Holmqvist m.fl. S Nationellt förarbevis för utryckningspersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna till kompetensmål och införandet av ett nationellt förarbevis för utryckningspersonal och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag