Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rätt till sjöfartsstöd
Skriftlig fråga 2010/11:494 av Örnfjäder, Krister (S)
den 6 maj Fråga 2010/11:494 Rätt till sjöfartsstöd av Krister Örnfjäder S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Enligt uppgift lovade infrastrukturministern i vintras att företaget Marin Mätteknik skulle få tillbaka rätten till sjöfartsstöd. Detta löfte har sedan tagits tillbaka med hänvisning till att EU:s- Inlämnad
- 2011-05-06
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Leveranser till glesbygd
Skriftlig fråga 2010/11:493 av Örnfjäder, Krister (S)
den 6 maj Fråga 2010/11:493 Leveranser till glesbygd av Krister Örnfjäder S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Enligt många företagare i glesbygd som har mindre butiker kräver många leverantörer större beställningsvolymer för att leverera. Det kan innebära att en butik i bästa fall kan få leveranser en gång i veckan.- Inlämnad
- 2011-05-06
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Skattefusk i torghandel
Skriftlig fråga 2010/11:492 av Örnfjäder, Krister (S)
den 6 maj Fråga 2010/11:492 Skattefusk i torghandel av Krister Örnfjäder S till finansminister Anders Borg M Inom handeln har det vidtagits många åtgärder för att komma tillrätta med fusk och få till en situation där företagare kan konkurrera på lika villkor. Tanken är naturligtvis inte att försvåra utan att kunna- Inlämnad
- 2011-05-06
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Vikande intresse för yrkeslinjer
Skriftlig fråga 2010/11:491 av Örnfjäder, Krister (S)
den 6 maj Fråga 2010/11:491 Vikande intresse för yrkeslinjer av Krister Örnfjäder S till utbildningsminister Jan Björklund FP Företagen i Sverige har i dag ett behov av utbildade anställda. Vi har i dag ett gymnasiesystem med många yrkeslinjer. Tanken är att elever ska kunna välja dessa yrkesgymnasier för att kunna- Inlämnad
- 2011-05-06
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Underhåll av järnvägarna
Skriftlig fråga 2010/11:490 av Örnfjäder, Krister (S)
den 6 maj Fråga 2010/11:490 Underhåll av järnvägarna av Krister Örnfjäder S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Efter vinterns snökaos fick företagskunder och privatresenärer ett besked om att regeringen skulle tillföra 800 miljoner kronor till Trafikverket. Pengarna skulle gå till att förbättra underhållet- Inlämnad
- 2011-05-06
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Kontroll av jobbcoacher
Skriftlig fråga 2010/11:473 av Örnfjäder, Krister (S)
den 29 april Fråga 2010/11:473 Kontroll av jobbcoacher av Krister Örnfjäder S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Företag inom branschen jobbcoachning vill att de ska kontrolleras för att få bort oseriösa aktörer. Skälet är att de inte vill ha dåligt rykte på grund av att det finns aktörer bland dem- Inlämnad
- 2011-04-29
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Förbifart Stockholm
Skriftlig fråga 2010/11:472 av Örnfjäder, Krister (S)
den 29 april Fråga 2010/11:472 Förbifart Stockholm av Krister Örnfjäder S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Enligt uppgift står infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm still. Skälet ska vara att Trafikverket dragits in i en juridisk process. Jag har full förståelse för att regeringen inte kan ingripa- Inlämnad
- 2011-04-29
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Egenföretagare i sjukförsäkringssystemet
Skriftlig fråga 2010/11:471 av Örnfjäder, Krister (S)
den 29 april Fråga 2010/11:471 Egenföretagare i sjukförsäkringssystemet av Krister Örnfjäder S till statsrådet Ulf Kristersson M Varför gäller inte samma regler för sjuka och skadade egenföretagare som för anställda Det är en fråga som vi riksdagsledamöter möter allt oftare både från enskilda företagare och från- Inlämnad
- 2011-04-29
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Kliniska prövningar
Skriftlig fråga 2010/11:469 av Örnfjäder, Krister (S)
den 28 april Fråga 2010/11:469 Kliniska prövningar av Krister Örnfjäder S till socialminister Göran Hägglund KD Enligt uppgift har kliniska prövningar minskat med 45 procent sedan 2004. Det är en utveckling som betraktas som mycket oroande inom forskningsvärlden och läkemedelsindustrin. Samtidigt har antalet patienter- Inlämnad
- 2011-04-28
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Bluffakturor
Skriftlig fråga 2010/11:468 av Örnfjäder, Krister (S)
den 28 april Fråga 2010/11:468 Bluffakturor av Krister Örnfjäder S till justitieminister Beatrice Ask M För lite drygt ett år sedan ställde jag en fråga till justitieministern som handlade om att antalet bluffakturor ökat med 37 procent under 2009, allt enligt information som Brottsförebyggande rådet redovisade.- Inlämnad
- 2011-04-28
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
med anledning av prop. 2010/11:70 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas
Motion 2010/11:N6 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N6 av Lars Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:70 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas S68108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en oberoende översyn av principmodellen för elnätstariffer.- Inlämnad
- 2011-04-15
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU21
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Kooperationens år
Skriftlig fråga 2010/11:437 av Örnfjäder, Krister (S)
den 7 april Fråga 2010/11:437 Kooperationens år av Krister Örnfjäder S till närings- och energiminister Maud Olofsson C FN har utsett 2012 till kooperationens år under sloganen Cooperative Enterprices Building a Better World. Jag vill därför fråga närings- och energiministern hur långt hon och regeringen kommit i sin planering för denna händelse.- Inlämnad
- 2011-04-07
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Matchningen på arbetsmarknaden
Skriftlig fråga 2010/11:439 av Örnfjäder, Krister (S)
den 7 april Fråga 2010/11:439 Matchningen på arbetsmarknaden av Krister Örnfjäder S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Förra året var arbetslösheten lika stor som för fem år sedan. En viktig orsak är matchningsproblemet. Den arbetsgivare som söker personal har svårt att hitta dem bland de som är arbetslösa.- Inlämnad
- 2011-04-07
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Placering av ambassader
Skriftlig fråga 2010/11:438 av Örnfjäder, Krister (S)
den 7 april Fråga 2010/11:438 Placering av ambassader av Krister Örnfjäder S till utrikesminister Carl Bildt M I slutet av förra året beslöt regeringen att stänga fem ambassader under 2011. Enligt uppgift innebär det att Argentina, Belgien, Vietnam, Angola och Malaysia drabbas. Under 2010 har Sverige öppnat ambassader- Inlämnad
- 2011-04-07
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
med anledning av prop. 2010/11:87 Utländsk näringsverksamhet i Sverige
Motion 2010/11:N4 av Lars Johansson m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:N4 av Lars Johansson m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:87 Utländsk näringsverksamhet i Sverige S68107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag på åtgärder för att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen genom krav på- Inlämnad
- 2011-03-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Kompetensbrist
Skriftlig fråga 2010/11:410 av Örnfjäder, Krister (S)
den 29 mars Fråga 2010/11:410 Kompetensbrist av Krister Örnfjäder S till utbildningsminister Jan Björklund FP Enligt en undersökning som gjorts inom näringslivet har vi i Sverige en kompetensbrist som riskerar att bromsa upp vår tillväxt. Skälen till detta är flera men det påpekas från företagare att produktionen- Inlämnad
- 2011-03-29
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Försäkringskassans lokalkontor
Skriftlig fråga 2010/11:412 av Örnfjäder, Krister (S)
den 29 mars Fråga 2010/11:412 Försäkringskassans lokalkontor av Krister Örnfjäder S till statsrådet Ulf Kristersson M Enligt uppgift ska Försäkringskassan lägga ned sina lokala kontor. Skälet är att spara pengar. En uppgift är att det berör 113 servicekontor och tjugotalet egna lokalkontor. Dessutom finns ett hundratal- Inlämnad
- 2011-03-29
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Underhåll av och investeringar i infrastruktur
Skriftlig fråga 2010/11:411 av Örnfjäder, Krister (S)
den 29 mars Fråga 2010/11:411 Underhåll av och investeringar i infrastruktur av Krister Örnfjäder S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Undersökningar som gjorts visar att Sverige när det gäller underhåll av infrastruktur hamnar i Europas bottenskikt. Tyvärr är det på ett liknande sätt när det gäller nyinvesteringar,- Inlämnad
- 2011-03-29
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Företagare som är vapenhandlare i glesbygd
Skriftlig fråga 2010/11:409 av Örnfjäder, Krister (S)
den 29 mars Fråga 2010/11:409 Företagare som är vapenhandlare i glesbygd av Krister Örnfjäder S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Att bo på heltid eller att tillbringa sin fritid i glesbygd har många fördelar. En av dessa fördelar är tillgången till jaktmöjligheter. Ett stort antal svenskar har jakt- Inlämnad
- 2011-03-29
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Regelförenkling med kassaregister
Skriftlig fråga 2010/11:408 av Örnfjäder, Krister (S)
den 29 mars Fråga 2010/11:408 Regelförenkling med kassaregister av Krister Örnfjäder S till finansminister Anders Borg M Jag har från flera företagare fått synpunkter på lagen om kassaregisterDe flesta har handlat om en oro för att kostnaderna och krånglet ska öka. Jag vill därför fråga finansministern vilka åtgärder- Inlämnad
- 2011-03-29
- Besvarare
- Anders Borg (M)