Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Exportlicenser
Skriftlig fråga 2014/15:737 av Krister Örnfjäder (S)
Fråga 2014/15:737 Exportlicenser av Krister Örnfjäder S till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I Sverige så har vi företag som exporterar ammunition för jakt- och sportskytte. Enligt uppgift så får de inte exportlicens för att exportera sina varor till Serbien. Enligt samma källa så är det tydligen så- Inlämnad
- 2015-07-17
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Trafikverkets ingångna avtal
Skriftlig fråga 2014/15:645 av Krister Örnfjäder (S)
Fråga 2014/15:645 Trafikverkets ingångna avtal av Krister Örnfjäder S till Statsrådet Anna Johansson S Regionförbundet i Kalmar län och Trafikverket ingick den 7 maj 2010 ett avtal om upprustning av Stångådals- och Tjustbanorna. Avtalet avsåg åtgärder för totalt 200 miljoner kronor under en genomförandetid av fem år.- Inlämnad
- 2015-06-09
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Praktik under lärarutbildning
Skriftlig fråga 2014/15:474 av Krister Örnfjäder (S)
Fråga 2014/15:474 Praktik under lärarutbildning av Krister Örnfjäder S till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Vi har i Sverige behov av fler lärare med behörighet att undervisa. För att klara detta uppmuntrar vi dem som redan finns inom yrket att skaffa sig en utbildning för att klara behörighetskravet. Många av dem- Inlämnad
- 2015-04-28
- Besvarare
- Helene Hellmark Knutsson (S)
Interparlamentariska unionen (IPU)
Betänkande 2014/15:UU12
Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen, IPU, under 2014. Redogörelsen beskriver också arbetet som riksdagens delegation till IPU har utfört under 2014. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 3, 20 minuter
- Justering
- 2015-03-26
- Bordläggning
- 2015-04-07
- Debatt
- 2015-04-08
- Beslut
- 2015-04-09
Valutaköp
Skriftlig fråga 2014/15:223 av Krister Örnfjäder (S)
Fråga 2014/15:223 Valutaköp av Krister Örnfjäder S till Statsrådet Per Bolund MP I Sverige har vi flera statliga verksamheter och organ som sysslar med valutaköp. Enligt uppgift sker detta inte alltid på ett kostnadseffektivt sätt. Det kan ha olika orsaker, men för att minimera riskerna och öka möjligheterna till en bättre- Inlämnad
- 2015-02-12
- Besvarare
- Per Bolund (MP)
Utsläpp i Östersjön
Skriftlig fråga 2014/15:135 av Krister Örnfjäder (S)
Fråga 2014/15:135 Utsläpp i Östersjön av Krister Örnfjäder S till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I veckan har det rapporterats om ytterligare utsläpp i Östersjön. Denna gång så handlar det om paraffin. Kustbevakningen tror att det är ett fartyg som rengjort sina tankar till havs. Paraffinet har sedan stelnat- Inlämnad
- 2014-12-12
- Besvarare
- Anna Johansson (S)
Hot mot närbutiker och servicehandeln
Skriftlig fråga 2014/15:74 av Krister Örnfjäder (S)
Fråga 2014/15:74 Hot mot närbutiker och servicehandeln av Krister Örnfjäder S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Rapporter från Brottsförebyggande rådet och polisen i Skåne visar enligt uppgift att handeln med illegal tobak är vanligt förekommande i små servicebutiker i flera av landets städer. Handeln- Inlämnad
- 2014-11-13
- Besvarare
- Magdalena Andersson (S)
Konsumentrådgivning
Motion 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. S Konsumentrådgivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsumentrådgivning. Motivering Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstödSOU 2012:43 är en statlig utredning vars uppdrag- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kulturens viktiga roll
Motion 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. S Kulturens viktiga roll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturens viktiga roll. Motivering Kultur är en viktig och självklar del i ett hållbart samhälle och i var människas liv. Den- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Möjliggörande för fler att ta körkort
Motion 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. S Möjliggörande för fler att ta körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga initiativ som ger fler ungdomar möjlighet att ta körkort. Motivering Antalet unga som tar körkort- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En kraftsamling för den psykiska ohälsan och de höga självmordstalen
Motion 2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren S En kraftsamling för den psykiska ohälsan och de höga självmordstalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillsätta en nationell kommission- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU12 2015/16:UbU15 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Det finanspolitiska ramverket och hållbar utveckling
Motion 2014/15:2792 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2792 av Krister Örnfjäder m.fl. S Det finanspolitiska ramverket och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur man bättre kan koppla ihop det finanspolitiska ramverket med de svenska miljökvalitetsmålen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg
Motion 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg. Motivering När barnkonventionen blir- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Byggregler som främjar miljömålen
Motion 2014/15:2205 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2205 av Christer Engelhardt m.fl. S Byggregler som främjar miljömålen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att byggregler ska leda till att miljömålen uppfylls. Motivering Om vi i Sverige ska uppnå våra miljömål kommer- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tv-sänd alkoholreklam
Motion 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. S Tv-sänd alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att stoppa tv-sänd alkoholreklam som sänds från andra länder och riktar sig till Sverige. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativ hyresrätt
Motion 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. S Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Socialt företagande - arbetsintegrerande sociala företag
Motion 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. S Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det sociala företagandet har stora möjligheter att bli ett komplement till andra arbetsmarknadspolitiska- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU5 2014/15:FiU27 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Kooperativ äldreomsorg
Motion 2014/15:2030 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2030 av Teresa Carvalho m.fl. S Kooperativ äldreomsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för kooperativa lösningar inom äldreomsorgen. Motivering Allt fler vill starta eget företag- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mineralavgiften och beslutsprocesser rörande prospekterings- och utvinningstillstånd
Motion 2014/15:1931 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1931 av Krister Örnfjäder m.fl. S Mineralavgiften och beslutsprocesser rörande prospekterings- och utvinningstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna att se över utmaningar- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ekonomiska föreningar
Motion 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ekonomiska föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiska föreningar. Motivering Föreningslagsutredningen överlämnade den 9 december 2010 sitt slutbetänkande En ny lag- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag