Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Uttagsskatt för vindkraftskooperativ
Skriftlig fråga 2008/09:1225 av Örnfjäder, Krister (s)
den 11 september Fråga 2008/09:1225 Uttagsskatt för vindkraftskooperativ av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m De senaste åren har vi sett hur lokala vindkraftsanläggningar har etablerats runt omkring i landet. Ofta har det skett i form av kooperativ eftersom många uppfattar det som en enkel- Inlämnad
- 2009-09-11
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal
Skriftlig fråga 2008/09:1224 av Örnfjäder, Krister (s)
den 11 september Fråga 2008/09:1224 Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Det finns ett stort intresse för att öka andelen vindkraftsproducerad el i Sverige, och vi är många som arbetar för att det ska bli en verklighet. Utbyggnaden av vindkraftsproducerad- Inlämnad
- 2009-09-11
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Bluffakturor
Skriftlig fråga 2008/09:1147 av Örnfjäder, Krister (s)
den 12 augusti Fråga 2008/09:1147 Bluffakturor av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m Under sommaren har vi kunnat konstatera att det har blivit en stor ökning av antalet bluffakturor som ohederliga människor skickar ut till företag med förhoppning att kunna lura till sig pengar. Tidigare- Inlämnad
- 2009-08-12
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Utförsäkring från sjukförsäkringen
Skriftlig fråga 2008/09:1146 av Örnfjäder, Krister (s)
den 12 augusti Fråga 2008/09:1146 Utförsäkring från sjukförsäkringen av Krister Örnfjäder s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Från den 1 juli 2008 infördes en begränsning i sjukförsäkringen. Efter ett års sjukskrivning är det bara möjligt med förlängning i 18 månader. Till årsskiftet 20092010 drabbas- Inlämnad
- 2009-08-12
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)
Järnvägsnätet i Kalmar
Skriftlig fråga 2008/09:1142 av Örnfjäder, Krister (s)
den 12 augusti Fråga 2008/09:1142 Järnvägsnätet i Kalmar av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Under sommaren har tågtrafiken i Kalmar län drabbats av många störningar. Det finns enligt uppgift många olika orsaker till problemen enligt Banverket. Skälen har bland annat varit enkelspår med brist- Inlämnad
- 2009-08-12
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Reformering av den svenska psykiatrivården
Skriftlig fråga 2008/09:1038 av Örnfjäder, Krister (s)
den 17 juni Fråga 2008/09:1038 Reformering av den svenska psykiatrivården av Krister Örnfjäder s till socialminister Göran Hägglund kd Anders Milton fick 2003 regeringens uppdrag att som nationell psykiatrisamordnare lämna förslag till förbättringar och förändringar av den svenska psykiatrivården. Milton överlämnade- Inlämnad
- 2009-06-17
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn
Skriftlig fråga 2008/09:850 av Örnfjäder, Krister (s)
den 16 april Fråga 2008/09:850 Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn av Krister Örnfjäder s till miljöminister Andreas Carlgren c Runt om i vårt land finns det ett antal markområden och vattendrag som är i stort behov av sanering då de är svårt förorenade. I Kalmar län är hamnbassängen i Oskarshamn ett projekt- Inlämnad
- 2009-04-16
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Kassaregister
Skriftlig fråga 2008/09:712 av Örnfjäder, Krister (s)
den 11 mars Fråga 2008/09:712 Kassaregister av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Från och med 2010 krävs att näringsidkare inom kontanthandeln har ett godkänt kassaregister. Kassaregistret består av två delar, dels en kassaapparat och dels en kontrollenhet. Undantagna är verksamheter med- Inlämnad
- 2009-03-11
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Marknaden för spel i glesbygden
Skriftlig fråga 2008/09:691 av Örnfjäder, Krister (s)
den 4 mars Fråga 2008/09:691 Marknaden för spel i glesbygden av Krister Örnfjäder s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Den så kallade Spelutredningen är nu ute på remiss. Utredningen föreslår två alternativ för hur den svenska spelmarknaden ska utvecklas. Ett alternativ är att de statliga spelbolagen- Inlämnad
- 2009-03-04
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Ny lag om ID-kort och konsekvenser för fotobranschen
Skriftlig fråga 2008/09:658 av Örnfjäder, Krister (s)
den 24 februari Fråga 2008/09:658 Ny lag om ID-kort och konsekvenser för fotobranschen av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Från och med den 1 juni kan den som behöver ett nytt ID-kort få vända sig till Skatteverket då en ny lag eventuellt kommer att träda i kraft. Enligt förslaget ska Skatteverket- Inlämnad
- 2009-02-24
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Arbetsgivaravgiften
Skriftlig fråga 2008/09:561 av Örnfjäder, Krister (s)
den 3 februari Fråga 2008/09:561 Arbetsgivaravgiften av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m I helgen läste jag en artikel i Dagens Industri som handlade om sänkningen av arbetsgivaravgiften, en sänkning som blev till en höjning för många företagare som bedriver sin verksamhet i enskild firma.- Inlämnad
- 2009-02-03
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Polisens budget för 2009
Skriftlig fråga 2008/09:488 av Örnfjäder, Krister (s)
den 16 januari Fråga 2008/09:488 Polisens budget för 2009 av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m De lokala polismyndigheterna har endast fått en budget för första halvåret av 2009, vilket ställer till problem ute i verksamheterna. Osäkerheten är stor då myndigheterna både måste spara och för- Inlämnad
- 2009-01-16
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Företagare i skärgården och dagskassorna
Skriftlig fråga 2008/09:487 av Örnfjäder, Krister (s)
den 16 januari Fråga 2008/09:487 Företagare i skärgården och dagskassorna av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c När Svensk Kassaservice nu upphör så kommer delar av deras tjänster att ersättas av andra företag. Dessvärre så kommer inte Kuponginslösens, Ica Bankens eller lantbrevbärarnas tjänster- Inlämnad
- 2009-01-16
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Arbetsmiljöinspektörer
Skriftlig fråga 2008/09:486 av Örnfjäder, Krister (s)
den 16 januari Fråga 2008/09:486 Arbetsmiljöinspektörer av Krister Örnfjäder s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmiljöverket har sedan regeringsskiftet fått sina anslag minskade med 55 miljoner kronor vilket innebär att antalet inspektioner som genomförs har minskat. För länen i Kalmar, Blekinge,- Inlämnad
- 2009-01-16
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Alkohol och olyckor i trafiken
Skriftlig fråga 2008/09:469 av Örnfjäder, Krister (s)
den 8 januari Fråga 2008/09:469 Alkohol och olyckor i trafiken av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m Alkoholpåverkade bilförare orsakar många olyckor och dödsfall i trafiken. Nettokostnaden för samhället när det gäller dödsfall och olyckor är 11,8 miljarder kronor per år, en ofattbart stor- Inlämnad
- 2009-01-08
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Socialt företagande
Skriftlig fråga 2008/09:316 av Örnfjäder, Krister (s)
den 27 november Fråga 2008/09:316 Socialt företagande av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har bett Nutek att tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen utarbeta förslag på insatser som stimulerar till ett ökat socialt företagande. Myndigheterna lämnade- Inlämnad
- 2008-11-27
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Skattemärket på bilar
Skriftlig fråga 2008/09:299 av Örnfjäder, Krister (s)
den 25 november Fråga 2008/09:299 Skattemärket på bilar av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c På uppdrag av regeringen har Vägverket utrett frågan om att ta bort skattemärket på bilar. Vägverket föreslår nu att skattemärket försvinner från den 1 april 2009. Den som betalar sin fordonsskatt får- Inlämnad
- 2008-11-25
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Bensinmackar
Skriftlig fråga 2008/09:298 av Örnfjäder, Krister (s)
den 25 november Fråga 2008/09:298 Bensinmackar av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Antalet bensinmackar har minskat kraftigt de senaste åren. Bensinmackarna är ofta viktiga ekonomiska nav för företag och enskilda personer på många mindre orter. Försämrad lönsamhet, ny teknisk utrustning- Inlämnad
- 2008-11-25
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Arbetslöshetsförsäkringen
Skriftlig fråga 2008/09:297 av Örnfjäder, Krister (s)
den 25 november Fråga 2008/09:297 Arbetslöshetsförsäkringen av Krister Örnfjäder s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En arbetslös småbarnsmamma från Virserums kommun i mitt hemlän Kalmar har blivit avstängd från Alfakassan sedan hon tackat nej till ett arbete i Kiruna, ett arbete som ligger 158 mil- Inlämnad
- 2008-11-25
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Behöriga lärare i friskolorna
Skriftlig fråga 2008/09:120 av Örnfjäder, Krister (s)
den 20 oktober Fråga 2008/09:120 Behöriga lärare i friskolorna av Krister Örnfjäder s till utbildningsminister Jan Björklund fp För sex år sedan infördes krav på att även friskolornas lärare ska ha lärarexamen. Trots detta beslut så ökar nu antalet obehöriga lärare i friskolorna. Vilka åtgärder avser utbildningsministern- Inlämnad
- 2008-10-20
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)