Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Den regionala utvecklingen
Interpellation 2008/09:512 av Hultqvist, Peter (s)
den 13 maj Interpellation 2008/09:512 Den regionala utvecklingen av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c Under 2008 ökade befolkningen i Stockholm med 31 747 personer. Den minskade med 500 personer i Norrlandslänen. Siffrorna bekräftar en fortsatt trend där framförallt Norrlands inland, Bergslagen- Inlämnad
- 2009-05-13
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Regionala samordnare
Interpellation 2008/09:345 av Björck, Patrik (s)
den 18 februari Interpellation 2008/09:345 Regionala samordnare av Patrik Björck s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen började hösten 2008 att utse ett antal regionala samordnare för att möta det svåra arbetsmarknadsläget och har sedan undan för undan kompletterat med flera sådana runt om i landet.- Inlämnad
- 2009-02-18
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Upprustning av Tjustbanan
Interpellation 2008/09:349 av Örnfjäder, Krister (s)
den 20 februari Interpellation 2008/09:349 Upprustning av Tjustbanan av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Det behövs en successiv upprustning och modernisering av järnvägsnätet i sydöstra Sverige för såväl gods- som persontrafik då behovet av infrastruktursatsningar är stort. Moderna och snabba- Inlämnad
- 2009-02-20
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Regionala samordnare
Interpellation 2008/09:356 av Örnfjäder, Krister (s)
den 25 februari Interpellation 2008/09:356 Regionala samordnare av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har utsett 36 regionala samordnare som ska göra insatser med anledning av varsel och nedläggning av olika verksamheter ute i landet. Dessa samordnare har i sin tur kontakt med den- Inlämnad
- 2009-02-25
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Glasriket
Interpellation 2008/09:265 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 23 januari Interpellation 2008/09:265 Glasriket av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Maud Olofsson c Glasriket är en nationell angelägenhet, inte bara för de fyra kommuner i Kalmar och Kronobergs län som ingår i Glasriket. Det handlar om turism, hantverk, formgivning, arbeten i glesbygd, traditioner- Inlämnad
- 2009-01-23
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Sveriges glasskatter
Interpellation 2008/09:304 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 30 januari Interpellation 2008/09:304 Sveriges glasskatter av Carina Adolfsson Elgestam s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I dag, när vårt samhälle alltmer kännetecknas av varsel och nedläggningar, gäller det att finna nya och attraktiva former för att utveckla olika delar av vårt land. Det är- Inlämnad
- 2009-01-30
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Åtgärder mot butiksrån
Interpellation 2008/09:275 av Örnfjäder, Krister (s)
den 23 januari Interpellation 2008/09:275 Åtgärder mot butiksrån av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m I tidningar, i radio och tv matas vi med uppgifter om olika brott det gäller såväl våld mot människor, ekonomiska brott som brott mot butiker. Enligt uppgift blev 2008 det år då antalet anmälda- Inlämnad
- 2009-01-23
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Glasindustrin i Glasriket
Interpellation 2008/09:319 av Örnfjäder, Krister (s)
den 6 februari Interpellation 2008/09:319 Glasindustrin i Glasriket av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Glasindustrin i Glasriket har problem. Samtidigt kan alla som har tagit del av verksamheten se och förstå att det också finns ett kunnande som gör att möjligheterna till en lovande framtid- Inlämnad
- 2009-02-06
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Länsstyrelsernas övertagande av djurskyddstillsynen
Interpellation 2008/09:241 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 8 januari Interpellation 2008/09:241 Länsstyrelsernas övertagande av djurskyddstillsynen av Carina Adolfsson Elgestam s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Från den 1 januari 2009 har länsstyrelserna övertagit ansvaret för djurskyddstillsynen från kommunerna. Det finns en stor oro ute i landet att de- Inlämnad
- 2009-01-08
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Ökade kostnader för polisen i Kronoberg vid EU-ordförandeskapet
Interpellation 2008/09:242 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 8 januari Interpellation 2008/09:242 Ökade kostnader för polisen i Kronoberg vid EU-ordförandeskapet av Carina Adolfsson Elgestam s till justitieminister Beatrice Ask m Under andra halvåret av 2009 kommer Sverige att vara ordförandeland i EU. Ett ordförandeskap som innebär att ett flertal så kallade ministerrådsmöten- Inlämnad
- 2009-01-08
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Nedläggning av bensinmackar och servicen på landsbygden
Interpellation 2008/09:176 av Green, Monica (s)
den 2 december Interpellation 2008/09:176 Nedläggning av bensinmackar och servicen på landsbygden av Monica Green s till näringsminister Maud Olofsson c Oljebolagen rationaliserar sin verksamhet i en allt snabbare takt och landsbygdsborna riskerar att helt bli utan drivmedel till sina fordon eller att få åka väldigt- Inlämnad
- 2008-12-02
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad
Interpellation 2006/07:589 av Örnfjäder, Krister (s)
den 29 maj Interpellation 2006/07:589 Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Att bo i en kommun som tillhör en stor och expansiv arbetsmarknadsregion är något som alla talar om men något som några bara kan drömma om. Västerviks kommun är- Inlämnad
- 2007-05-29
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Likabehandling av sjö- och landanställda
Interpellation 2006/07:585 av Örnfjäder, Krister (s)
den 28 maj Interpellation 2006/07:585 Likabehandling av sjö- och landanställda av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m Att vara sjöman är att arbeta och leva vardagsliv på ett annat sätt än de flesta andra medborgare. Om man arbetar på sjön kan man inte använda sig av samhällets tjänster och service- Inlämnad
- 2007-05-28
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd
Interpellation 2006/07:370 av Hallengren, Lena (s)
den 1 mars Interpellation 2006/07:370 Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd av Lena Hallengren s till statsrådet Mats Odell kd Med anledning av att Kalmar län drabbades hårt av företagsnedläggningar tillsatte den socialdemokratiska regeringen en särskild utredare, Ulf Lönnqvist, med uppdrag- Inlämnad
- 2007-03-01
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Ankomsthandel
Interpellation 2006/07:278 av Gille, Agneta (s)
den 31 januari Interpellation 2006/07:278 Ankomsthandel av Agneta Gille s till finansminister Anders Borg m Handeln i samband med flygresor är betydande och växande. Det uppstår i dag ett onödigt och miljöbelastande transportarbete när en vara som kan köpas vid hemkomsten måste köpas på avreseorten. De volymer- Inlämnad
- 2007-01-31
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet
Interpellation 2006/07:268 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 29 januari Interpellation 2006/07:268 Ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en skriftlig fråga tagit upp problemet med störningar i det fasta telenätet. Inte minst i mitt hemlän Kronoberg har många människor drabbats under- Inlämnad
- 2007-01-29
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Rikstrafiken och Gotlandsfärjan
Interpellation 2006/07:216 av Brandin, Claes-Göran (s)
den 11 januari Interpellation 2006/07:216 Rikstrafiken och Gotlandsfärjan av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Åsa Torstensson c Under hösten 2006 inbjöd Rikstrafiken rederierna att lägga anbud på färjetrafiken mellan Gotland och svenska fastlandet. Inga anbud lades, bland annat eftersom anbudstiden ansågs- Inlämnad
- 2007-01-11
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
E 22
Interpellation 2006/07:168 av Örnfjäder, Krister (s)
den 15 december Interpellation 2006/07:168 E 22 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c E 22 är en viktig livsnerv för Kalmar län liksom för de andra länen i sydöstra Sverige. Den sträcker sig mellan Norrköping och Malmö utefter 21 kommuner som tillsammans har en befolkningsmängd på över en miljon- Inlämnad
- 2006-12-15
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Konkurrensneutralitet vid upphandling av Gotlandstrafiken
Interpellation 2006/07:220 av Örnfjäder, Krister (s)
den 12 januari Interpellation 2006/07:220 Konkurrensneutralitet vid upphandling av Gotlandstrafiken av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en skriftlig fråga till statsrådet pekat på det faktum att svenska rederier inte konkurrerar på lika villkor med utländska rederier. Många utländska- Inlämnad
- 2007-01-12
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Tidtabell för utbyggnad av E 22
Interpellation 2006/07:123 av Nylander, Christer (fp)
den 1 december Interpellation 2006/07:123 Tidtabell för utbyggnad av E 22 av Christer Nylander fp till statsrådet Åsa Torstensson c Den nya regeringen har vid ett flertal tillfällen slagit fast att det finns ett tydligt samband mellan bra infrastruktur och tillväxt. Det är ett viktigt konstaterande. Infrastruktursatsningar- Inlämnad
- 2006-12-01
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)