Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet
Motion 2008/09:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet s81010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det av utländska företag och näringsidkare med verksamhet i- Inlämnad
- 2009-06-17
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU6
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder
Motion 2008/09:N12 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N12 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder s20002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta arbetsgivaravgifter för de minsta- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU19
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG
Motion 2008/09:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N7 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG s81008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en integritetsombudsman- Inlämnad
- 2008-12-19
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU11 2009/10:KU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av redog. 2008/09:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Regeringens försäljning av åtta procent av aktierna i Telia Sonera
Motion 2008/09:N6 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N6 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av redog. 2008/09:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Regeringens försäljning av åtta procent av aktierna i Telia Sonera s81007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2008-11-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi företagspartner AB
Motion 2008/09:Fi5 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi5 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi företagspartner AB s81006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen- Inlämnad
- 2008-11-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU20 2008/09:FiU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m.
Motion 2008/09:T13 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2008/09:T13 av Krister Örnfjäder s med anledning av prop. 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m. s21000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av högre överlastavgifter för att minska antalet överlaster på våra vägar.- Inlämnad
- 2008-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2008/09:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008–2010
Motion 2008/09:N4 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N4 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20082010 s81005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att Lissabonstrategin även- Inlämnad
- 2008-10-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 21 Energi s81003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Vattenfall ska ha en ledande roll i energiomställningen i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU30 2008/09:MJU28 2008/09:NU25 2008/09:NU26 2008/09:NU3
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Ugiftsområde 19 Regional utveckling
Motion 2008/09:N429 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N429 av Tomas Eneroth m.fl. s Ugiftsområde 19 Regional utveckling s81002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat lokalt och regionalt inflytande över utvecklingsmedel och strukturfondsmedel. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU16 2008/09:NU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Utgiftsområde 24 Näringspolitik
Motion 2008/09:N428 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N428 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 24 Näringspolitik s81001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de företagsfrämjande insatserna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU1 2008/09:NU16 2008/09:NU4 2008/09:SfU1 2008/09:SfU5 2009/10:NU5
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Besöksnäringen
Motion 2008/09:N431 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N431 av Tomas Eneroth m.fl. s Besöksnäringen s81004 Sammanfattning Besöksnäringen utgör en betydande del av tjänstesektorn och exportvärdet är numera större än Sveriges export av personbilar. Momsintäkterna är betydande. Antalet nya företag ökar och jobben blir alltfler. Den utländska- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2008/09:KrU8 2008/09:MJU12 2008/09:NU16 2008/09:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Undervisning i kooperativt entreprenörskap
Motion 2008/09:Ub583 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub583 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Undervisning i kooperativt entreprenörskap s39022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i skolans undervisning vad gäller entreprenörskap även lyfta fram den kooperativa- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till heltid
Motion 2008/09:A364 av Dan Nilsson och Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2008/09:A364 av Dan Nilsson och Krister Örnfjäder s Rätt till heltid s27131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om heltidsarbete. Motivering Rätten till heltid är fortfarande en utopi för många anställda, oftast kvinnor. Förändringarna- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:AU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Eftersök på trafikskadat vilt
Motion 2008/09:MJ366 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ366 av Krister Örnfjäder s Eftersök på trafikskadat vilt s28083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att ersätta jägarna för att de gör eftersök på trafikskadat vilt. Motivering Det inträffar ett mycket- Inlämnad
- 2008-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ankomsthandel på flygplatser
Motion 2008/09:Sk315 av Krister Örnfjäder och Agneta Gille (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Sk315 av Krister Örnfjäder och Agneta Gille s Ankomsthandel på flygplatser s30021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att tillåta ankomsthandel vid våra flygplatser. Motivering Taxfreesprit som inhandlas- Inlämnad
- 2008-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrade förutsättningar för kooperativ äldreomsorg
Motion 2008/09:So518 av Laila Bjurling m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:So518 av Laila Bjurling m.fl. s Förbättrade förutsättningar för kooperativ äldreomsorg s24020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrade möjligheter för kooperativa lösningar inom äldreomsorgen. Motivering- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Butiksrån
Motion 2008/09:Ju354 av Krister Örnfjäder och Dan Nilsson (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ju354 av Krister Örnfjäder och Dan Nilsson s Butiksrån s3044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder för att minska antalet butiksrån. Motivering Sedan förra sommaren har butiksrånen ökat samtidigt- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vildsvinsstammen
Motion 2008/09:MJ353 av Krister Örnfjäder och Désirée Liljevall (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ353 av Krister Örnfjäder och Désirée Liljevall s Vildsvinsstammen s28104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en förvaltningsplan för vildsvinsstammen. Motivering Vildsvinsstammen har ökat i det närmaste- Inlämnad
- 2008-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktursatsningar i Kalmar län
Motion 2008/09:T485 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:T485 av Krister Örnfjäder m.fl. s Infrastruktursatsningar i Kalmar län s45111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om infrastrukturen i Kalmar län. Motivering Kalmar län har unika förutsättningar att bli en föregångare- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bilstöd för pensionärer
Motion 2008/09:So485 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:So485 av Krister Örnfjäder m.fl. s Bilstöd för pensionärer s45106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bilstöd till pensionärer. Motivering Man kan få bidrag till bil om man på grund av varaktigt funktionshinder- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag