Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
EU:s framtida sammanhållningspolitik
Interpellation 2010/11:226 av Nordén, Marie (S)
den 22 februari Interpellation 2010/11:226 EU:s framtida sammanhållningspolitik av Marie Nordén S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Regeringen har nyligen lämnat sina synpunkter till Europeiska kommissionen om inriktningen för hur sammanhållningspolitiken kan reformeras under den kommande programperiod som påbörjas- Inlämnad
- 2011-02-22
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Överblickbara miljöprocesser
Interpellation 2010/11:167 av Bucht, Sven-Erik (S)
den 31 januari Interpellation 2010/11:167 Överblickbara miljöprocesser av Sven-Erik Bucht S till miljöminister Andreas Carlgren C I Sverige har vi en hög ambitionsnivå när det gäller miljöskydd vilket är bra. Kraven leder det till utveckling av ny innovativ teknik, nya tillverkningsprocesser och smarta produkter.- Inlämnad
- 2011-01-31
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Subventioner till ny kärnkraft
Interpellation 2010/11:222 av Örnfjäder, Krister (S)
den 21 februari Interpellation 2010/11:222 Subventioner till ny kärnkraft av Krister Örnfjäder S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Riksdagen biföll i juni 2010 med knapp majoritet regeringens proposition Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr- Inlämnad
- 2011-02-21
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Gruvindustrin som utvecklingskraft
Interpellation 2010/11:166 av Bucht, Sven-Erik (S)
den 31 januari Interpellation 2010/11:166 Gruvindustrin som utvecklingskraft av Sven-Erik Bucht S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Gruvindustrin har varit en viktig förutsättning för Sveriges utveckling ända sedan medeltiden. Industrin har tillgodosett samhällets behov av metaller, utvecklat regioner- Inlämnad
- 2011-01-31
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Nationella mål för fortsatt vindkraftsutbyggnad
Interpellation 2010/11:53 av Andersson, Johan (S)
den 11 november Interpellation 2010/11:53 Nationella mål för fortsatt vindkraftsutbyggnad av Johan Andersson S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Riksdagen har satt upp en planeringsram att år 2020 ska Sveriges produktion av vindkraft uppnå 30 terawattimmar som en del i omställningen av förnybara- Inlämnad
- 2010-11-11
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Havsvinden som resurs
Interpellation 2010/11:89 av Örnfjäder, Krister (S)
den 25 november Interpellation 2010/11:89 Havsvinden som resurs av Krister Örnfjäder S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Vi vet alla att Sverige och andra länder inom EU har signerat ett miljömålsavtal till 2020. Vi har tack vare vår nuvarande energimix med en stor del vattenkraft tagit på oss det- Inlämnad
- 2010-11-25
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Tjustbanans utveckling
Interpellation 2010/11:5 av Örnfjäder, Krister (S)
den 8 oktober Interpellation 2010/11:5 Tjustbanans utveckling av Krister Örnfjäder S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Tjustbanan, som i sin sträckning från Linköping söderut sammanfaller med Stångådalsbanan, är en förutsättning för en regionförstoring och en gemensam arbetsmarknad mellan Västerviks kommun- Inlämnad
- 2010-10-07
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad
Interpellation 2006/07:589 av Örnfjäder, Krister (s)
den 29 maj Interpellation 2006/07:589 Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Att bo i en kommun som tillhör en stor och expansiv arbetsmarknadsregion är något som alla talar om men något som några bara kan drömma om. Västerviks kommun är- Inlämnad
- 2007-05-29
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Likabehandling av sjö- och landanställda
Interpellation 2006/07:585 av Örnfjäder, Krister (s)
den 28 maj Interpellation 2006/07:585 Likabehandling av sjö- och landanställda av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m Att vara sjöman är att arbeta och leva vardagsliv på ett annat sätt än de flesta andra medborgare. Om man arbetar på sjön kan man inte använda sig av samhällets tjänster och service- Inlämnad
- 2007-05-28
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd
Interpellation 2006/07:370 av Hallengren, Lena (s)
den 1 mars Interpellation 2006/07:370 Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd av Lena Hallengren s till statsrådet Mats Odell kd Med anledning av att Kalmar län drabbades hårt av företagsnedläggningar tillsatte den socialdemokratiska regeringen en särskild utredare, Ulf Lönnqvist, med uppdrag- Inlämnad
- 2007-03-01
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Ankomsthandel
Interpellation 2006/07:278 av Gille, Agneta (s)
den 31 januari Interpellation 2006/07:278 Ankomsthandel av Agneta Gille s till finansminister Anders Borg m Handeln i samband med flygresor är betydande och växande. Det uppstår i dag ett onödigt och miljöbelastande transportarbete när en vara som kan köpas vid hemkomsten måste köpas på avreseorten. De volymer- Inlämnad
- 2007-01-31
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet
Interpellation 2006/07:268 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 29 januari Interpellation 2006/07:268 Ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en skriftlig fråga tagit upp problemet med störningar i det fasta telenätet. Inte minst i mitt hemlän Kronoberg har många människor drabbats under- Inlämnad
- 2007-01-29
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Rikstrafiken och Gotlandsfärjan
Interpellation 2006/07:216 av Brandin, Claes-Göran (s)
den 11 januari Interpellation 2006/07:216 Rikstrafiken och Gotlandsfärjan av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Åsa Torstensson c Under hösten 2006 inbjöd Rikstrafiken rederierna att lägga anbud på färjetrafiken mellan Gotland och svenska fastlandet. Inga anbud lades, bland annat eftersom anbudstiden ansågs- Inlämnad
- 2007-01-11
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
E 22
Interpellation 2006/07:168 av Örnfjäder, Krister (s)
den 15 december Interpellation 2006/07:168 E 22 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c E 22 är en viktig livsnerv för Kalmar län liksom för de andra länen i sydöstra Sverige. Den sträcker sig mellan Norrköping och Malmö utefter 21 kommuner som tillsammans har en befolkningsmängd på över en miljon- Inlämnad
- 2006-12-15
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Konkurrensneutralitet vid upphandling av Gotlandstrafiken
Interpellation 2006/07:220 av Örnfjäder, Krister (s)
den 12 januari Interpellation 2006/07:220 Konkurrensneutralitet vid upphandling av Gotlandstrafiken av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en skriftlig fråga till statsrådet pekat på det faktum att svenska rederier inte konkurrerar på lika villkor med utländska rederier. Många utländska- Inlämnad
- 2007-01-12
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Tidtabell för utbyggnad av E 22
Interpellation 2006/07:123 av Nylander, Christer (fp)
den 1 december Interpellation 2006/07:123 Tidtabell för utbyggnad av E 22 av Christer Nylander fp till statsrådet Åsa Torstensson c Den nya regeringen har vid ett flertal tillfällen slagit fast att det finns ett tydligt samband mellan bra infrastruktur och tillväxt. Det är ett viktigt konstaterande. Infrastruktursatsningar- Inlämnad
- 2006-12-01
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Tjustbanan
Interpellation 2006/07:171 av Örnfjäder, Krister (s)
den 15 december Interpellation 2006/07:171 Tjustbanan av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Tjustbanan, järnvägen mellan Bjärka/Säby på Stångådalsbanan och Västervik, trafikeras av både person- och godstrafik. I dag är banan enkelspårig och oelektrifierad vilket medför att transporterna inte kan- Inlämnad
- 2006-12-15
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)