Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kortare karenstid för företagare
Skriftlig fråga 2011/12:473 av Örnfjäder, Krister (S)
den 22 mars Fråga 2011/12:473 Kortare karenstid för företagare av Krister Örnfjäder S till statsrådet Ulf Kristersson M Vi är många riksdagsledamöter som har engagerat oss i frågor som berör företag och företagares villkor. En av dessa frågor är och har varit egenföretagares karenstid i sjukförsäkringen. Enligt- Inlämnad
- 2012-03-22
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Intresset för yrkesutbildningar
Skriftlig fråga 2011/12:478 av Örnfjäder, Krister (S)
den 22 mars Fråga 2011/12:478 Intresset för yrkesutbildningar av Krister Örnfjäder S till utbildningsminister Jan Björklund FP När jag har kontakter med företagare och deras organisationer blir det ofta diskussioner om behovet av och brist på utbildad arbetskraft. Vid dessa tillfällen kommer frågan om yrkesutbildningar- Inlämnad
- 2012-03-22
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Fossilfria bränslen 2030
Interpellation 2011/12:232 av Örnfjäder, Krister (S)
den 14 februari Interpellation 2011/12:232 Fossilfria bränslen 2030 av Krister Örnfjäder S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Sverige har som mål att år 2030 ha fossilfria bränslen till vår fordonsflotta. Vi använder i dag energi för att värma bostäder, driva industriella transportsystem, transportera varor till- Inlämnad
- 2012-02-14
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Åtgärder mot dömda taxiförare
Skriftlig fråga 2011/12:422 av Örnfjäder, Krister (S)
den 24 februari Fråga 2011/12:422 Åtgärder mot dömda taxiförare av Krister Örnfjäder S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Ovanstående rubrik har vi riksdagsledamöter fått del av i ett nyhetsbrev från Svenska Taxiförbundet. Anledningen till detta påstående är enligt Taxiförbundet att Transportstyrelsen saknar- Inlämnad
- 2012-02-24
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Småbutiker i glesbygd
Skriftlig fråga 2011/12:372 av Örnfjäder, Krister (S)
den 15 februari Fråga 2011/12:372 Småbutiker i glesbygd av Krister Örnfjäder S till näringsminister Annie Lööf C Frågor som tidigare låg på Glesbygdsverket har flyttats över till Tillväxtverket och organisationen Hela Sverige ska leva. Efter det att detta hänt saknar Livsmedelshandlarna ett helhetsgrepp vad gäller- Inlämnad
- 2012-02-15
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Samordning av statliga insatser med kommunal verksamhet
Skriftlig fråga 2011/12:346 av Örnfjäder, Krister (S)
den 2 februari Fråga 2011/12:346 Samordning av statliga insatser med kommunal verksamhet av Krister Örnfjäder S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Smedjebackens, Malung-Sälens och Hagfors kommuner har skickat en skrivelse där de ansökt om att få starta ett femårigt försök för att samordna statliga insatser- Inlämnad
- 2012-02-02
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Säkrande av framtida drivmedelsförsörjning
Skriftlig fråga 2011/12:328 av Örnfjäder, Krister (S)
den 26 januari Fråga 2011/12:328 Säkrande av framtida drivmedelsförsörjning av Krister Örnfjäder S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Bedömare med stor kännedom om oljeutvinning befarar att den globala oljeproduktionen kommer att minska med 12 procent per år Sverige behöver 8590 terawattimmar olja per år för bilar- Inlämnad
- 2012-01-26
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Bluffakturor
Interpellation 2011/12:187 av Örnfjäder, Krister (S)
den 4 januari Interpellation 2011/12:187 Bluffakturor av Krister Örnfjäder S till justitieminister Beatrice Ask M Jag har vid upprepade tillfällen i riksdagen tagit upp problemet med bluffakturor. Vid dessa tillfällen har jag av justitieministern fått besked om att åtgärder vidtagits för att lösa problemen. I dagarna- Inlämnad
- 2012-01-04
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Betänkande 2011/12:NU2
Under nästa år ska 3,4 miljarder kronor satsas på regional tillväxt. Det föreslår regeringen i budgeten för 2012. Pengarna ska gå till olika regionala tillväxtåtgärder och till transportbidrag. Summan innefattar även EU-medel för regionalpolitiska satsningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 51
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 14, 56 minuter
- Justering
- 2011-12-06
- Debatt
- 2011-12-20
- Beslut
- 2011-12-20
Landshövding i Kalmar län
Interpellation 2011/12:130 av Örnfjäder, Krister (S)
den 18 november Interpellation 2011/12:130 Landshövding i Kalmar län av Krister Örnfjäder S till statsrådet Stefan Attefall KD I april månad 2011 gick den tidigare landshövdingen Sven Lindgrens förordnande ut. Den 28 september 2011 lämnade Lena Hallengren in en skriftlig fråga till statsrådet Stefan Attefall. Frågan- Inlämnad
- 2011-11-18
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Anslag till Nyföretagarcentrums mentorprogram
Skriftlig fråga 2011/12:180 av Örnfjäder, Krister (S)
den 25 november Fråga 2011/12:180 Anslag till Nyföretagarcentrums mentorprogram av Krister Örnfjäder S till näringsminister Annie Lööf C Nyföretagarcentrum Sveriges resultat är väl dokumenterade. Utan den av Nyföretagarcentrum Sverige uppbyggda strukturen med nära 100 Nyföretagarcentrum som i dag täcker över 200- Inlämnad
- 2011-11-25
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Hästforskningens framtid
Interpellation 2011/12:101 av Nylund Watz, Ingela (S)
den 9 november Interpellation 2011/12:101 Hästforskningens framtid av Ingela Nylund Watz S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Enligt regeringens budgetproposition för 2012 kommer hela det statliga stödet till den svenska hästforskningen att avskaffas. Detta innebär att hästforskningens resurser i ett slag- Inlämnad
- 2011-11-09
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Ekonomisk ersättning för ålfiskeredskap
Skriftlig fråga 2011/12:76 av Örnfjäder, Krister (S)
den 26 oktober Fråga 2011/12:76 Ekonomisk ersättning för ålfiskeredskap av Krister Örnfjäder S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Enligt uppgift har det beslutats att ålfisket på Västkusten förbjuds från den 1 januari 2012. Beslutet fattades av dåvarande Fiskeriverket och skälet var att ålbeståndet sägs- Inlämnad
- 2011-10-26
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Skrotningspremie på bilar
Motion 2011/12:MJ462 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ462 av Krister Örnfjäder S Skrotningspremie på bilar S18060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förslag till skrotningspremie på bilar. Motivering Sverige har en av Europas äldsta bilparker, kanske till och- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tolkning av sekretessbestämmelser
Motion 2011/12:K369 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K369 av Christer Engelhardt m.fl. S Tolkning av sekretessbestämmelser S36043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tolkning av sekretessbestämmelser. Motivering I dagens komplicerade samhälle är flera myndigheter- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Piratkopiering
Motion 2011/12:N411 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N411 av Krister Örnfjäder S Piratkopiering S36061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka aktiviteten i arbetet med att förhindra piratkopiering. Motivering Under en längre tid så har problemet med piratkopiering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Småskalig vattenkraft
Motion 2011/12:N372 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N372 av Krister Örnfjäder S Småskalig vattenkraft S3028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en inventering av småskalig vattenkraft i hela Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU19 2011/12:NU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Jobb och framtidstro för unga
Motion 2011/12:A336 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A336 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Jobb och framtidstro för unga S19227 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU2 2011/12:AU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Kooperativ hyresrätt
Motion 2011/12:C415 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C415 av Kerstin Engle m.fl. S Kooperativ hyresrätt S21126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning och forskning i Kalmar län
Motion 2011/12:Ub379 av Désirée Liljevall m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub379 av Désirée Liljevall m.fl. S Utbildning och forskning i Kalmar län S19209 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i Kalmar län. Motivering Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö är en stark- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag