Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag
Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. S Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren
Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. S Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av socialtjänstlagen
Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. S Översyn av socialtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grundläggande strukturen för svensk äldreomsorg följer av- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öka tryggheten på arbetsmarknaden
Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. S Öka tryggheten på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anställningsformen allmän visstid tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU7 2016/17:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa
Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning för utryckningspersonal
Motion 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. S Utbildning för utryckningspersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de brandmän som rekryteras i framtiden ska ha genomgått SMO eller motsvarande validerad som är godkänd av MSB och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter
Motion 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi båda S Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter och tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Moderniserad minerallag
Motion 2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. S Moderniserad minerallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av mineralavgiften och om att undersöka möjligheten för skärpta krav vad gäller miljöhänsyn och lokal insyn och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vikta forskningsanslag till högskolornas och de nya universitetens fördel
Motion 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi båda S Vikta forskningsanslag till högskolornas och de nya universitetens fördel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vikta basanslagen för forskning och forskarutbildning till högskolor och universitet- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län
Motion 2016/17:901 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:901 av Lena Hallengren m.fl. S Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statlig närvaro har- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvar för kontanthantering i ett datoriserat samhälle
Motion 2016/17:888 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2016/17:888 av Krister Örnfjäder S Ansvar för kontanthantering i ett datoriserat samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bankers och liknande verksamheters ansvar för tillgång till kontanter i hela Sverige och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Träskyddsbranschens miljö- och innovationsfokus
Motion 2016/17:980 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2016/17:980 av Krister Örnfjäder S Träskyddsbranschens miljö- och innovationsfokus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna och uppmuntra träskyddsnäringens miljö- och forskningsfokus samt särskilda roll i att verka för att trä ska uppfattas- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län
Motion 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. S Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla järnvägskommunikationerna i Kalmar län för att säkra- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationellt förarbevis för utryckningspersonal
Motion 2016/17:978 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:978 av Paula Holmqvist m.fl. S Nationellt förarbevis för utryckningspersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna till kompetensmål och införandet av ett nationellt förarbevis för utryckningspersonal och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Höjda ersättningar till lanthandlarna
Motion 2016/17:632 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:632 av Laila Naraghi m.fl. S Höjda ersättningar till lanthandlarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av ersättningssystemet till landets lanthandlare och en översyn av ersättningarna och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Simpevarp - centrum för svensk elproduktion
Motion 2016/17:624 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:624 av Laila Naraghi m.fl. S Simpevarp centrum för svensk elproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Simpevarp som centrum för svensk elproduktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska bli ett av världens första- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Korrespondensgymnasiet i Torsås
Motion 2016/17:590 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:590 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi båda S Korrespondensgymnasiet i Torsås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förlängning av den tidsbegränsade förordningen för Torsås kommun att bedriva distansundervisning på gymnasienivå och tillkännager- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till omställning vid industrinedläggning
Motion 2016/17:581 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:581 av Laila Naraghi m.fl. S Stöd till omställning vid industrinedläggning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utvecklingsinsatser med anledning av reaktorstängningarna i Oskarshamn och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Spelreklam och spelmissbruk
Motion 2015/16:2152 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2152 av Hillevi Larsson m.fl. S Spelreklam och spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som en impulskontrollstörning- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg
Motion 2015/16:2151 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2151 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg och tillkännager detta för regeringen. Motivering När barnkonventionen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag