Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skador orsakade av skarven
Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder S Skador orsakade av skarven Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsning av antalet skarvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan många år nu så har det pågått en diskussion om Skarvens utbredning- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vuxenutbildning
Motion 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson båda S Vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av den kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningen för att klara arbetsmarknadens behov och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förutsättningar för förvaltning av det rullande kulturarvet
Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2693 av Isak From m.fl. S Förutsättningar för förvaltning av det rullande kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av samverkan för bevarandet av det rullande kulturarvet och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Boendeformen kooperativ hyresrätt
Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. S Boendeformen kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk bostadsmarknad står inför- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet
Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. S Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Korrespondensgymnasiet i Torsås
Motion 2017/18:2213 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:2213 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi båda S Korrespondensgymnasiet i Torsås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Korrespondensgymnasiet möjlighet att bedriva riksrekryterande distansundervisning på gymnasienivå utan- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län
Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. S Lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län och tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det arbetsintegrerande sociala företagandet
Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerande sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU4 2017/18:FiU34 2017/18:NU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet
Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. S Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet särskilt riktade mot personer- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU38
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minska arbetsvillkoret i a-kassan
Motion 2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. S Minska arbetsvillkoret i a-kassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av arbetsvillkoret för anslutning till a-kassan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är angeläget att fler personer- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statliga företags arbetsgivarhemvist
Motion 2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. S Statliga företags arbetsgivarhemvist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om en översyn bör göras av de statliga företagens hemvist i arbetsgivar- och branschorganisationer och tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter
Motion 2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi båda S Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta möjliggöra för högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Äspölaboratoriet, en del av Sveriges nationella forskningsinfrastruktur
Motion 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder båda S Äspölaboratoriet, en del av Sveriges nationella forskningsinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga Äspölaboratoriets roll i Sveriges nationella forskningsinfrastruktur- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bostadstillägg och deklaration
Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. S Bostadstillägg och deklaration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Skatteverket i samband med deklarationen informerar om bostadstillägg för pensionärer och erbjuder- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utförsel av stöldgods
Motion 2017/18:1477 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1477 av Krister Örnfjäder S Utförsel av stöldgods Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen så att det ges möjlighet även för tullen och andra myndigheter att genomsöka fordon efter stöldgods utan att ha väldigt konkreta- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvaret för Glasets arkiv och samlingar
Motion 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ansvaret för Glasets arkiv och samlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Glasets arkiv och samlingar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringsuppdraget Glasrikeuppdraget lämnades av- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län
Motion 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. S Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla järnvägskommunikationerna i Kalmar län för att säkra- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vattenbrist
Motion 2017/18:1383 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1383 av Lena Hallengren m.fl. S Vattenbrist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattenbrist och om att skapa samhällsberedskap för effekterna av extrem torka såväl som att anpassa aktuell lagstiftning till vattenbrist och tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Långa betaltider är ett hot mot Sveriges tillväxt
Motion 2017/18:1379 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1379 av Krister Örnfjäder S Långa betaltider är ett hot mot Sveriges tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge företag stöd till kortare betalningstider och tillkännager detta för regeringen. Motivering I riksdagen diskuterar vi- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsning av sälbeståndet
Motion 2017/18:1086 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1086 av Krister Örnfjäder S Begränsning av sälbeståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsning av sälar i Östersjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska fiskare som har Östersjön som arbetsområde är ett starkt- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag