Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kompletterande TV-producentutbildning
Motion 1996/97:Ub413 av Agneta Ringman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Ub413 av Agneta Ringman m.fl. s Kompletterande TV-producentutbildning Vi står inför en medierevolution med drastiska utmaningar för TV-branschen som följd: ny teknik, nya produktionsformer och nya distributionsformer. TV-mediets plats och funktion hos konsumenten/publiken kommer att- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Mellanskarv i Sverige
Motion 1996/97:Jo917 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Jo917 av Krister Örnfjäder s Mellanskarv i Sverige Mellanskarven har under de senaste åren ökat lavinartat. 1986 var det, enligt SNV:s rapport från den 11/9 1996, 1 900 häckande par. 1990 hade det ökat till 5 600 och 1995 fanns det 15 800 häckande par. De fanns från början i Kalmar sund- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:JoU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Rättvisemärkning
Motion 1996/97:N235 av Ronny Olander m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:N235 av Ronny Olander m.fl. s Rättvisemärkning Sverige importerar varje år 90 miljoner kilo råkaffe. Kaffet kan komma ifrån länder där brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer och där producenterna av kaffet lever under mycket svåra förhållanden. Av det pris som konsumenterna betalar- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:NU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Vidareförädling av skogsprodukter
Motion 1996/97:N217 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1996/97:N217 av Krister Örnfjäder s Vidareförädling av skogsprodukter Den svenska skogsindustrin har en mycket stor möjlighet att gå en ljus framtid till mötes. Vi har skogsbolag som är rika. De äger gott om skog och billiga energi- tillgångar. De har genomfört sammanslagningar och stordrift för- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:NU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Delpension
Motion 1996/97:Sf218 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Sf218 av Ann-Marie Fagerström m.fl. s Delpension I juni 1994 beslutade riksdagen om förändringar i lagen 1979:84 om delpensionsförsäkring. Beslutet innebar att minskad arbetstid med maximalt 10 timmar per vecka skall berättiga till ersättning från försäkringen. Dessutom höjdes åldersgränsen- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Taxfreehandel
Motion 1996/97:Sk822 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Sk822 av Krister Örnfjäder s Taxfreehandel Taxfreeförsäljningen inom EU omsätter cirka 45 miljarder kronor varav färjetrafiken svarar för drygt en tredjedel. Inom EU är flygbolagen naturligtvis i ännu högre grad beroende av taxfree, dels ombord 14 procentdels på flygplatserna 50 procent- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Mervärdesskatt för körskolor
Motion 1996/97:Sk627 av Lena Sandlin och Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Sk627 av Lena Sandlin och Krister Örnfjäder s Mervärdesskatt för körskolor I regeringens proposition ang mervärdesskatt inom kultur-utbildnings- och idrottsområdet förslås att körkortsutbildningen skall beläggas med en mervärdesskatt om 25Att momsbelägga förarutbildningen med en så hög- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:SkU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Information om riksdagens beslut
Motion 1996/97:K307 av Bengt Kronblad m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:K307 av Bengt Kronblad m.fl. s Information om riksdagens beslut Under ett riksdagsår tas ett stort antal beslut som berör såväl enskilda personer, organisationer, företag och myndigheter som kommuner. Att vara välinformerad om besluten och deras innehåll är viktigt men är i dag svårt- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:KU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Redovisning av de fördelningspolitiska konsekvenserna
Motion 1996/97:Fi507 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Fi507 av Krister Örnfjäder m.fl. s Redovisning av de fördelningspolitiska konsekvenserna Sedan hösten 1994 har den socialdemokratiska regeringen bedrivit en framgångsrik politik för att komma tillrätta med den svenska ekonomin. Inflationstakten i Sverige är både historiskt och internationellt- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Jämställdhet
Motion 1996/97:A810 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:A810 av Håkan Juholt m.fl. s Jämställdhet I år är det 75 år sedan Sveriges riksdag beslutade att anta den grundlagsändring som gav landets kvinnor rösträtt och nästa år är det 50 år sedan riksdagen tog principbeslut om lika statliga löner för kvinnor och män. Sommaren 1996 inleddes med- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:AU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation