Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart
Motion 2000/01:L7 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2000/01:L7 av Örnfjäder, Krister s med anledning av prop. 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen nogsamt följer utvecklingen och vid behov återkommer med förslag till åtgärder för att förhindra en ökning av förfalskade- Inlämnad
- 2001-02-08
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:LU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Nya taxfreebestämmelser
Motion 2000/01:Sk1016 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Sk1016 av Örnfjäder, Krister s Nya taxfreebestämmelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beställning och köp av taxfreevaror. Motivering När man som passagerare flyger till något land utanför EU har man idag möjlighet- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Hemutrustningslån till nya svenskar
Motion 2000/01:Sf625 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Sf625 av Fagerström, Ann-Marie s Hemutrustningslån till nya svenskar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hemutrustningslån till nya svenskar. Motivering Reglerna för hemutrustningslån till nya svenskar är utformade- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Stöd för svensk färjesjöfart
Motion 2000/01:T661 av Monica Öhman m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2000/01:T661 av Öhman, Monica s Stöd för svensk färjesjöfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag vad avser situationen för den svenska färjesjöfarten för år 2001. Motivering Den svenska sjöfarten har under de senaste åren varit- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:TU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Marin turism i Sverige
Motion 2000/01:N232 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:N232 av Örnfjäder, Krister s Marin turism i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en studie görs angående marin turism i Sverige. Motivering Sverige är som vi alla vet en halvö med en mycket lång kuststräcka.- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:NU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Mellanskarv i Sverige
Motion 2000/01:MJ912 av Claes-Göran Brandin och Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2000/01:MJ912 av Brandin, Claes-Göran s Mellanskarv i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av EG:s fågelskyddsdirektiv. Motivering Mellanskarven har under de senaste åren ökat lavinartat. 1986 var det, enligt- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Barnbidrag för alla barn
Motion 2000/01:Sf245 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Sf245 av Juholt, Håkan s Om barnbidrag för alla barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barnbidrag för alla barn. Motivering Barnbidraget är till barnet och bör inte räknas som en del av familjens gemensamma inkomst.- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Tandvårdsförsäkringen
Motion 2000/01:So494 av Ann-Marie Fagerström och Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So494 av Fagerström, Ann-Marie s Tandvårdsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av att bygga ut tandvårdsförsäkringen i den takt som ekonomin tillåter. Motivering Ofta får man som riksdagsledamot synpunkter- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Samhällsekonomisk analys av läkemedelskostnaderna
Motion 2000/01:So398 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So398 av Fagerström, Ann-Marie s Samhällsekonomisk analys av läkemedelskostnaderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en samhällsekonomisk analys av läkemedelskostnaderna. Motivering Många anser att läkemedelskostnaderna- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Öka möjligheterna att inrätta IUC i nya branscher
Motion 2000/01:N292 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:N292 av Juholt, Håkan s Öka möjligheterna att inrätta IUC i nya branscher Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka möjligheterna att inrätta IUC i nya branscher. Motivering Samverkan är en av de starkaste drivkrafterna- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:NU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Deltidstjänster i offentlig sektor
Motion 2000/01:A283 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:A283 av Fagerström, Ann-Marie s Deltidstjänster i offentlig sektor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att deltidstjänster i offentlig sektor skall bli heltidstjänster. Motivering Trots goda insatser från kommuner och- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:AU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Codex Alimentarius
Motion 2000/01:MJ529 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:MJ529 av Juholt, Håkan s Codex Alimentarius Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Codex Alimentarius bör omfatta alla svenska livsmedel redan år 2001. Motivering För oss konsumenter är det mycket viktigt att veta- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Nya lösningar i kriminalvården
Motion 2000/01:Ju513 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ju513 av Juholt, Håkan s Nya lösningar i kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om systemet med brandmansfångarMotivering Jag vet att jag bara är en fånge, men jag känner mig behövd sedan jag blev frivillig- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:JuU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ekobrottslingar
Motion 2000/01:Ju303 av Krister Örnfjäder och Lilian Virgin (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ju303 av Örnfjäder, Krister s Ekobrottslingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge myndigheter möjlighet till utbyte av information för att motarbeta den ekonomiska brottsligheten. Motivering Vi har i Sverige- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:JuU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Konsumentpolitiken
Motion 2000/01:L721 av Christina Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:L721 av Axelsson, Christina s Konsumentpolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nytt mål i konsumentpolitiken. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en fullgod- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- -2001/02:LU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Konflikt kulturmiljövård och naturvård
Motion 2000/01:MJ776 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:MJ776 av Fagerström, Ann-Marie s Konflikt kulturmiljövård och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konflikten mellan kulturmiljövård och naturvård. Motivering Ett prioriterat område inom naturvården är att- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation