Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.
Motion 1998/99:Kr17 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Kr17 av Krister Örnfjäder m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Den svenska spelmarknaden står inför en radikal förändring när internationella kasinon tillåts i Sverige. Då spelet introducerats i andra länder har det vanligtvis skett på kur- och badorter. Historiskt- Inlämnad
- 1999-04-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar
Motion 1998/99:Fö12 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Fö12 av Krister Örnfjäder s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Plikttjänstgöring är ett frihetsberövande. Samtidigt är detta frihetsberövande en grundläggande förutsättning för ett fungerande totalförsvar. Den enskildes ställning på arbetsmarknaden kan- Inlämnad
- 1999-03-24
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av förs. 1998/99:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående resursförstärkning till skattemyndigheternas kontrollverksamhet
Motion 1998/99:Sk18 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Sk18 av Krister Örnfjäder s med anledning av förs. 1998/99:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående resursförstärkning till skattemyndigheternas kontrollverksamhet Riksdagens revisorer har följt upp resultat och effekter av de resurser som skulle tilldelas skatteförvaltningen under en- Inlämnad
- 1999-01-22
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:SkU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
handel med stöldgods i kiosker och butiker
Skriftlig fråga 1998/99:59 av Örnfjäder, Krister (s)
Fråga 1998/99:59 av Krister Örnfjäder s till justitieministern om handel med stöldgods i kiosker och butiker den 10 november Enligt uppgift så har regeringen beslutat att skjuta på byggstarten av väg E 6 genom norra Bohuslän. Byggstarten skjuts fram ett år med hänvisning till att man behöver mer pengar till trafiksäkerhetsarbetet- Inlämnad
- 1998-11-10
- Besvarare
- justitieminister Laila Freivalds (S)
Rättvisemärkta varor
Motion 1998/99:Fi806 av Christina Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi806 av Christina Axelsson m.fl. s Rättvisemärkta varor Många varor som vi i Sverige köper billigt, t ex mat, kläder, leksaker och skor produceras i utvecklingsländer. Det låga priset beror inte enbart på u-ländernas låga kostnadsnivå. Många människor utnyttjas också grovt. I dag arbetar- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:FiU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Villkoren för statsbidrag till kommuner
Motion 1998/99:Fi611 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi611 av Håkan Juholt m.fl. s Villkoren för statsbidrag till kommuner Regering och riksdag har under de senaste åren, på ett effektiv sätt, i praktiken omöjliggjort för kommuner att genomföra skattehöjningar. Höjd skatt ger sänkta statsbidrag. Regeln har varit enkel och tydlig. Sedan 1996- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Länsdemokrati
Motion 1998/99:Kr232 av Agne Hansson m.fl. (c, s, v)
Motion till riksdagen 1998/99:Kr232 av Agne Hansson m.fl. c Länsdemokrati Inledning Regeringen har i årets budgetproposition 1998/99:1 Utgiftsområde 17 sid 44 redovisat den försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning på kulturpolitikens område som inleddes den 1 juli 1998. Motivet för försöksverksamheten- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Generella alkoholförbud
Motion 1998/99:Ju221 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Ju221 av Krister Örnfjäder s Generella alkoholförbud I många kommuner upplever man att det är ett stort socialt- och ordningsmässigt problem med alkoholförtäring på offentlig plats. Detta problem försöker man lösa bl a med ett förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats i den lokala- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:JuU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kompetensutveckling för låglönegrupper
Motion 1998/99:A284 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:A284 av Ann-Marie Fagerström m.fl. s Kompetensutveckling för låglönegrupper Trots satsningar från riksdag och regering på offentlig sektor sker det uppsägningar ute i våra kommuner och landsting, dels inom barnomsorgen, dels inom äldreomsorgen, på grund av trängd ekonomi. Alltför ofta- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:AU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kompetensutveckling
Motion 1998/99:A283 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:A283 av Krister Örnfjäder m.fl. s Kompetensutveckling Genom att satsa på kompetensutveckling i arbetslivet kan Sveriges position stärkas. Detta är en avgörande fråga för att Sverige ska kunna följa med och försvara sin position i den internationella konkurrensen. Om den svenska produktionen- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:AU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kortare arbetstid
Motion 1998/99:A281 av Agneta Ringman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:A281 av Agneta Ringman m.fl. s Kortare arbetstid Sverige har i dag en av Europas längsta lagstiftade arbetsdagar. Övertiden har under flera år legat på oacceptabla nivåer. Frågan om arbetstidsförkortning ser dock inte ut att kunna drivas framgångsrikt inom de olika avtalsområdena. Det- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:AU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Varningstriangel på trafikfarliga mediciner
Motion 1998/99:So408 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1998/99:So408 av Krister Örnfjäder s Varningstriangel på trafikfarliga mediciner Många bilförare, inte minst äldre, kör dagligen omkring med trafikfarliga mediciner i kroppen. Mediciner som kan medföra trafikfara är exempelvis sådana mot smärta, allergi och depressioner eller andra psykiska tillstånd- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Märkning av trafikfarlig medicin
Motion 1998/99:So407 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1998/99:So407 av Krister Örnfjäder s Märkning av trafikfarlig medicin I dag finns inga klara regler för vilka mediciner som ska förses med den röda varningstriangeln på läkemedelsförpackningar, en varningstriangel som betyder trafikfarlig medicin. Läkemedelsverket har ett självpåtaget ansvar- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Elevutvärdering av lärare
Motion 1998/99:Ub262 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Ub262 av Håkan Juholt m.fl. s Elevutvärdering av lärare 1998 års Ungdomsparlament engagerade mer än 28 000 gymnasieelever från de tre Smålandslänen och Öland. Trots geografiska avstånd kunde flera viktiga beslut tas gemensamt, med hjälp av Internet. Demokratifrågor och medbestämmande- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Svensk turistnäring
Motion 1998/99:N297 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:N297 av Krister Örnfjäder m.fl. s Svensk turistnäring Turistnäringen är en av de näringar som utvecklas snabbast i världen. Turistnäringen är mycket personalintensiv och kan därför, om den hanteras rätt, vara med och minska på arbetslösheten i Sverige. Förädlingsvärdet inom den svenska- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:NU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Utveckling av små vattenkraftstationer
Motion 1998/99:N294 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1998/99:N294 av Krister Örnfjäder s Utveckling av små vattenkraftsstationer Många små vattenkraftsstationer som en gång elektrifierade den svenska landsbygden står i dag tysta och övergivna. Fram till 1950-talet fanns enligt uppgift cirka 4 000 i Sverige. I dag är bara 1 200 av dem i drift. Detta- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:NU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kalkning av sjöar och vattendrag
Motion 1998/99:MJ796 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1998/99:MJ796 av Krister Örnfjäder s Kalkning av sjöar och vattendrag Vattnet som finns på vår jord befinner sig i en ständig cirkulation. Havet är den stora reservoaren vilket allt vatten lämnar och förr eller senare återkommer till. Över haven sker den stora avdunstning som ger moln och nederbörd,- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)
Motion 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I propositionens bilaga 5 som berör Kommunikationsdepartementets område redovisar regeringen sin syn på SJ:s framtida- Inlämnad
- 1993-05-07
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1992/93:TU39
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan
Motion 1992/93:Ub164 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Ub164 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan Inledning Skolan skall ge kunskaper som ökar alla människors möjligheter till ett bra och innehållsrikt liv. Den skall också medverka till vårt lands framtida utveckling och välstånd. Skolan skall- Inlämnad
- 1993-04-28
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1992/93:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:200 Telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m.
Motion 1992/93:T96 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:T96 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:200 Telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m. Inledning Ett fungerande telenät och bra teletjänster i hela landet är en nödvändig förutsättning för välfärd för medborgarna och goda betingelser för näringslivet.- Inlämnad
- 1993-04-14
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- ------------1992/93:TU30
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation