Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
fastighetsskatten
Skriftlig fråga 1999/2000:1377 av Örnfjäder, Krister (s)
den 30 augusti Fråga 1999/2000:1377 av Krister Örnfjäder s till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten I medierna så har man under den senaste tiden diskuterat taxeringen av fastigheter och den högre fastighetsskatt som blir av densamma efter år 2001. Diskussionsnivån är hög och beror på de kraftiga höjningar- Inlämnad
- 2000-08-30
- Besvarare
- finansminister Bosse Ringholm (S)
med anledning av prop. 1999/2000:57 Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden
Motion 1999/2000:T8 av Monica Öhman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:T8 av Öhman, Monica med anledning av prop. 1999/2000:57 Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden De moderna kommunikationerna är viktiga för att skapa tillväxt, öka sysselsättningen och utveckla välfärden. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att hela Sverige skall ha tillgång- Inlämnad
- 2000-02-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:TU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet
Motion 1999/2000:Fi3 av Mats Lindberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi3 av Lindberg, Mats s med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet Fjärde AP-fonden till Göteborg Sveriges finansiella centrum är Stockholm. Det finns inget skäl att utarma ett sådant starkt centrum som är avgörande för hela Sveriges utveckling.- Inlämnad
- 2000-02-09
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:FiU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
taxfree
Skriftlig fråga 1999/2000:141 av Örnfjäder, Krister (s)
den 28 oktober Fråga 1999/2000:141 av Krister Örnfjäder s till finansminister Bosse Ringholm om taxfree Efter det att taxfreehandeln har upphört inom EU så kan man konstatera att regler och tillämpning av nya föreskrifter skiljer kraftigt mellan Sverige och andra medlemsländer. Sverige är det land som tolkar EU:s taxfreeförbud- Inlämnad
- 1999-11-01
- Besvarare
- finansminister Bosse Ringholm (S)
Skadestånd och behovsprövade bidrag
Motion 1999/2000:So479 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:So479 av Juholt, Håkan s Skadestånd och behovsprövade bidrag Det är orimligt att ersättningar som är avsedda för att kompensera lidande och/eller kränkning betraktas som inkomst eller tillgång vid beviljandet av behovsprövade bidrag. Förhållandet idag innebär att människors möjlighet- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Alla barns rätt till förskola
Motion 1999/2000:Ub263 av Agneta Ringman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ub263 av Ringman, Agneta s Alla barns rätt till förskola I arbetet med läroplanen för förskolan 1-5 år har det framkommit att en anpassning av skollagen till förskolan måste ske, för att stärka alla barns rätt till förskola. Skillnaden i synsätten inom utbildningssystemet har blivit- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Historieämnet i skolan
Motion 1999/2000:Ub243 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ub243 av Juholt, Håkan s Historieämnet i skolan Historieämnet har trängts undan i skolan Det är en olycklig utveckling. Det är därför angeläget att riksdagen uttalar sig för att ge historieämnet en starkare ställning i skolan och göra det till ett kärnämne i gymnasieskolan. Ett folk- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Distansutbildning
Motion 1999/2000:Ub448 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ub448 av Örnfjäder, Krister s Distansutbildning Att studera på distans med hjälp av ny teknik ger fantastiska möjligheter. Det är en utbildningsform som jag tycker att vi i Sverige skall ta vara på och vidareutveckla. Idag är utbildning på högskole- och universitetsnivå i första hand- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Nysatsning på svensk varvsrörelse
Motion 1999/2000:N347 av Krister Örnfjäder och Håkan Juholt (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:N347 av Örnfjäder, Krister s Nysatsning på svensk varvsrörelse I Sverige hade vi under många år en stor svensk varvsrörelse. Vi har idag fortfarande en hög kompetens inom detta område samtidigt som forskning och utbildning inom skeppsteknik håller högsta internationella standard. Förutsättningar- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:NU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Näringsidkares identifikation
Motion 1999/2000:N287 av Agneta Ringman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:N287 av Ringman, Agneta s Näringsidkares identifikation På turistorter fördubblas ofta näringsverksamheten under en kort tid. Det uppstår ofta diskussion och debatt om vart skatteintäkterna tar vägen. Ofta är det utifrån kommande affärs- och näringsidkare, som tillfälligtvis etablerar- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:NU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Upphandling
Motion 1999/2000:Fi807 av Christina Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi807 av Axelsson, Christina s Upphandling Vi kan alla bidra till att förändra världen dels genom politiska beslut, dels också som konsumenter genom att ta ställning och informera oss om vad det egentligen är vi köper. Fler och fler konsumenter frågar inte bara om pris och kvalitet- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:FiU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ökade krav på bilskrotar
Motion 1999/2000:MJ767 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:MJ767 av Örnfjäder, Krister s Ökade krav på bilskrotar År 1998 infördes producentansvar för bilar. Återvinningsmålet är satt till 85 procent år 2002 och 95 procent år 2015. Bilskrotning är en av Sveriges äldsta återvinningsverksamheter. Det finns cirka 700 auktoriserade bilskrotar och- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Förtida pension
Motion 1999/2000:A248 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:A248 av Örnfjäder, Krister s Förtida pensionsmöjlighet Utvecklingen på arbetsmarknaden är mycket positiv med många nya arbetstillfällen som har tillkommit. Det är en situation som vi skall understödja med alla de medel som kan stå oss till buds. Tyvärr är det så att det inte går lika- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:AU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Lönebidrag
Motion 1999/2000:A246 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:A246 av Fagerström, Ann-Marie s Lönebidrag Inom de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är lönebidrag ett utmärkt instrument för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Lönebidraget har utvärderats och visat sig vara samhällsekonomiskt lönsamt.- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:AU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Begränsning av antal styrelseuppdrag
Motion 1999/2000:L208 av Agneta Ringman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:L208 av Ringman, Agneta s Begränsning av antal styrelseuppdrag Aktiebolagslagen ABL innehåller inte några begränsningar när det gäller det antal styrelseuppdrag en styrelseledamot får ha. I ABL kommenteras endast styrelsens storlek. Man skiljer mellan publika och privata aktiebolag.- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:LU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Adoption
Motion 1999/2000:Sf251 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Sf251 av Juholt, Håkan s Adoption Sedan slutet av 1960-talet är internationella adoptioner ett naturligt inslag i det svenska samhället. Adoption är en värdefull möjlighet för barnlösa par och för övergivna barn. Barn som inte kan få en ny familj i sitt hemland har fått det i Sverige,- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Återbetalning av skattemedel
Motion 1999/2000:Sk810 av Agneta Ringman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Sk810 av Ringman, Agneta s Återbetalning av skattemedel Varje år återbetalas ett antal skattekronor från de olika skattemyndigheterna under augusti månad. Numera kan de som får tillbaka på skatten anmäla att man vill ha återbetalningen insatt på konto. Om skattemyndigheterna inte får- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)
Motion 1991/92:Fi70 av förste vice talman Stig Alemyr m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1991/92:Fi70 av förste vice talman Stig Alemyr m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång. Arbetslöshet är ett slöseri med människor och- Inlämnad
- 1992-05-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:FiU30
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1991/92:106 Vissa socialförsäkringsfrågor
Motion 1991/92:Sf30 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1991/92:Sf30 av Krister Örnfjäder s med anledning av prop. 1991/92:106 Vissa socialförsäkringsfrågor I propositionen berörs bl.a. ersättningen från sjukförsäkringen vid närståendevård. Reglerna för ersättningen följer sjukpenningen och därmed utgår endast 65 av inkomstbortfallet de två första- Inlämnad
- 1992-03-18
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:SfU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation