Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kalmar län
Motion 2005/06:N337 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Kalmar län. Motivering Globaliseringen av svenskt näringsliv har slagit hårt mot Kalmar län. Nedläggningen av Electrolux i Västervik och Bombardier i Kalmar är två exempel. Vi är övertygade om att länet har goda möjligheter- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rättvisemärkta produkter
Motion 2005/06:Fi261 av Lennart Axelsson m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att öka användandet av rättvisemärkta produkter. Motivering Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När man köper rättvisemärkt bidrar man samtidigt till en bättre- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:FiU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Migreringsverksamhet
Motion 2005/06:Kr304 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablering av migreringsverksamhet i Västervik och Hultsfred. Motivering Kalmar län drabbades år 2004 hårt av varsel om förlorade arbetstillfällen. Bland annat beslutade Västerviks största privata arbetsgivare Electrolux- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:KrU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konsumentperspektiv inom fjärrvärme och elområdet
Motion 2005/06:N452 av Krister Örnfjäder (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kostnadsutvecklingen för fjärrvärme och el. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förbättra konsumenternas ställning inom el- och fjärrvärmeområdet. Motivering En ny rapport- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU15 2005/06:NU18
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Forsknings- och utvecklingscentrum för kulturarvsfrågor i Vimmerby
Motion 2005/06:Ub328 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett forsknings- och utvecklingscentrum för kulturarvsfrågor i Vimmerby. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett internationellt forskningssymposium. Motivering Vimmerby kommun- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Sjöräddningen
Motion 2005/06:Fö252 av Christer Skoog m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att hitta en permanent lösning vad gäller sjöräddningens organisation. Motivering Sjöräddningssällskapet har en viktig roll i sjöräddningen. Sedan 1999 har Sjöräddningssällskapet lånat båtar av försvaret- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:FöU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativa utvecklingscentrum
Motion 2005/06:N403 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de kooperativa utvecklingscentrumens behov. Motivering Idag finns det 25 lokala kooperativa utvecklingscentrum, LKU, i Sverige fördelat på alla län och regioner, med tillsammans ca 100 anställda rådgivare. De står- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skyddsjakt på säl
Motion 2005/06:MJ390 av Krister Örnfjäder (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillstånd att skjuta säl som angriper fiskares redskap. Motivering Ovanstående rubrik kan verka vara onödig. Tyvärr är det inte fallet. För inte alltför länge sedan fördes en debatt om behovet av att skydda sälbeståndet- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jakt på skarv
Motion 2005/06:MJ389 av Krister Örnfjäder (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utökad jakt på skarv. Motivering Sverige har haft en kraftig ökning av skarv under de sista tio åren. Det är en ökning som har gjort att denna fågelart finns så långt upp som i Västernorrland och i hela vårt inland- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Taxfreeinköp vid inresa
Motion 2005/06:Sk413 av Krister Örnfjäder (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra inköp av taxfreevaror vid ankomsten till Sverige från länder utanför EU. Motivering När man som passagerare flyger till något land utanför EU har man idag möjlighet att handla skattefritt vid utresa.- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Etablering av våtmarker
Motion 2005/06:MJ391 av Krister Örnfjäder och Agneta Ringman (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablering av våtmarksområden i Kalmar län. Motivering Det behövs en rad insatser för att förbättra miljön i Östersjön. Om insatserna ska bli framgångsrika krävs bland annat att Östersjöländerna samarbetar. Kväve- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vågenergi en möjlighet för Östersjön
Motion 2005/06:MJ392 av Agneta Ringman m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om användande av vågenergi för att syresätta Östersjön. Motivering Under sommaren har algblomningen i Östersjön varit riklig, algblomningen uppstår när friskt vatten strömmar in i innanhavet och når de syrefria bottnarna.- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag