Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft
Motion 2007/08:N13 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N13 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft s81012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU15
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården
Motion 2007/08:So13 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2007/08:So13 av Krister Örnfjäder s med anledning av prop. 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården s3001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av information till polisen vid psykiatrisk tvångsvård.- Inlämnad
- 2008-03-13
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:SoU15 2007/08:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m.
Motion 2007/08:N9 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N9 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m. s81011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Fjärrvärmenämnden ska pröva fjärrvärmeprisets skälighet. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2008-03-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU11
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Den enskildes ställning gentemot parkeringsbolagen
Skriftlig fråga 2007/08:840 av Örnfjäder, Krister (s)
den 22 februari Fråga 2007/08:840 Den enskildes ställning gentemot parkeringsbolagen av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Det är självfallet nödvändigt att ha en effektiv och väl fungerade parkeringsövervakning. Men nuvarande lagregler och rättstillämpning gör att enskilda kan ha svårt att- Inlämnad
- 2008-02-22
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet
Skriftlig fråga 2007/08:592 av Örnfjäder, Krister (s)
den 16 januari Fråga 2007/08:592 Diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet av Krister Örnfjäder s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp För många funktionshindrade kan avsaknaden av en handikappanpassad entré vara avgörande för om de ska kunna delta på lika villkor i samhället eller- Inlämnad
- 2008-01-16
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Tjustbanan
Interpellation 2007/08:142 av Örnfjäder, Krister (s)
den 9 november Interpellation 2007/08:142 Tjustbanan av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Den senaste månaden har man i lokaltidningarna i Kalmar och Östergötlands län kunnat följa diskussionen om behovet av upprustningen av Tjustbanan och inköp av nya tåg. Osäkerheten är stor omkring vilka- Inlämnad
- 2007-11-09
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
med anledning av prop. 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet
Motion 2007/08:N8 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N8 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet s81010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en enhetlig klimatmärkning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2007-11-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU6
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning – Uppföljningsrapport 2007
Motion 2007/08:N4 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N4 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 s81009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att Lissabonstrategin- Inlämnad
- 2007-11-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU5
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Brister i förberedelserna till Nordic Battle Group
Interpellation 2007/08:8 av Wahlén, Gunilla (v)
den 19 september Interpellation 2007/08:8 Brister i förberedelserna till Nordic Battle Group av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m I Värnpliktsrådets rapport NBG Fyra månader kvar riktas kritik mot de svenska förberedelserna kring Nordic Battle Group. Rapporten pekar bland annat på allvarliga- Inlämnad
- 2007-09-19
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Försvarsanslagen och Sveriges insatser i utlandet
Interpellation 2007/08:4 av Örnfjäder, Krister (s)
den 19 september Interpellation 2007/08:4 Försvarsanslagen och Sveriges insatser i utlandet av Krister Örnfjäder s till försvarsminister Sten Tolgfors m Styrkor för snabba insatser är en viktig del av EU:s krishantering. Sverige har huvudansvaret för Nordic Battle Group. Från den 1 januari 2008 kommer Sverige- Inlämnad
- 2007-09-19
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Sveriges Ljudmigreringscentrum
Motion 2007/08:Kr323 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Kr323 av Krister Örnfjäder m.fl. s Sveriges Ljudmigreringscentrum s45208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statens ansvar för verksamheten vid Sveriges Ljudmigreringscentrum. Motivering Det nationella ansvaret- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till lokala miljöinitiativ
Motion 2007/08:MJ323 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ323 av Krister Örnfjäder s Stöd till lokala miljöinitiativ s43034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den framgångsrika nationella satsningen på lokala miljöprojekt. Motivering Vi har i Sveriges riksdag beslutat- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastrukturen i Karlmar län
Motion 2007/08:T416 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T416 av Krister Örnfjäder m.fl. s Infrastrukturen i Karlmar län s65021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om infrastrukturen i Kalmar län. Motivering Kalmar län har unika förutsättningar att bli en föregångare i omställningen- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Besöksnäringen
Motion 2007/08:N353 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N353 av Thomas Östros m.fl. s Besöksnäringen s81005 Sammanfattning Besöksnäringen utgör en betydande del av tjänstesektorn och exportvärdet är numera större än Sveriges export av personbilar. Antalet nya företag ökar och sysselsättningen inom branschen stiger. 39 av de 191 miljarder kronor- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU8
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2007/08:N348 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N348 av Thomas Östros m.fl. s Utgiftsområde 21 Energi s81007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att förlänga lagen om effektreserv till 2011. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att effektreserven på elmarknaden- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU12 2007/08:NU3
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling
Motion 2007/08:N347 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N347 av Thomas Östros m.fl. s Utgiftsområde 19 Regional utveckling s81006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till nytt mål för politikområdet Regional tillväxtpolitik och regeringens förslag att upphäva nuvarande mål för politikområdet. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU7 2007/08:MJU7 2007/08:NU2 2007/08:NU8
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2007/08:N346 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N346 av Thomas Östros m.fl. s Utgiftsområde 24 Näringsliv s12063 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till nytt mål för politikområdet Näringspolitik och regeringens förslag att upphäva nuvarande mål för politikområdet. Riksdagen avslår regeringens förslag att- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU1 2007/08:NU14 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2008/09:NU5
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Flyget
Motion 2007/08:T360 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T360 av Krister Örnfjäder s Flyget s45125 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en sammanhållen infrastruktur för flygplatser i Sverige. Motivering I en alltmer intensiv debatt om transporter och miljö kan man ställa- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konsumentmakt
Motion 2007/08:C362 av Christina Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:C362 av Christina Axelsson m.fl. s Konsumentmakt s13100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förnya konsumentpolitiken ur ett globalt perspektiv. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2007/08:CU1 2007/08:CU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag