Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Äspölaboratoriet, en del av Sveriges nationella forskningsinfrastruktur
Motion 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder båda S Äspölaboratoriet, en del av Sveriges nationella forskningsinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga Äspölaboratoriets roll i Sveriges nationella forskningsinfrastruktur- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bostadstillägg och deklaration
Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. S Bostadstillägg och deklaration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Skatteverket i samband med deklarationen informerar om bostadstillägg för pensionärer och erbjuder- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utförsel av stöldgods
Motion 2017/18:1477 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1477 av Krister Örnfjäder S Utförsel av stöldgods Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen så att det ges möjlighet även för tullen och andra myndigheter att genomsöka fordon efter stöldgods utan att ha väldigt konkreta- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvaret för Glasets arkiv och samlingar
Motion 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ansvaret för Glasets arkiv och samlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Glasets arkiv och samlingar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringsuppdraget Glasrikeuppdraget lämnades av- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län
Motion 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. S Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla järnvägskommunikationerna i Kalmar län för att säkra- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vattenbrist
Motion 2017/18:1383 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1383 av Lena Hallengren m.fl. S Vattenbrist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattenbrist och om att skapa samhällsberedskap för effekterna av extrem torka såväl som att anpassa aktuell lagstiftning till vattenbrist och tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Långa betaltider är ett hot mot Sveriges tillväxt
Motion 2017/18:1379 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1379 av Krister Örnfjäder S Långa betaltider är ett hot mot Sveriges tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge företag stöd till kortare betalningstider och tillkännager detta för regeringen. Motivering I riksdagen diskuterar vi- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsning av sälbeståndet
Motion 2017/18:1086 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1086 av Krister Örnfjäder S Begränsning av sälbeståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsning av sälar i Östersjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska fiskare som har Östersjön som arbetsområde är ett starkt- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ROT- och RUT-avdrag utanför Sverige
Motion 2017/18:1084 av Krister Örnfjäder och Monica Haider (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1084 av Krister Örnfjäder och Monica Haider båda S ROT- och RUT-avdrag utanför Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort möjligheten för svenskar med bostäder utanför Sverige att göra avdrag för ROT- och RUT-tjänster och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Moderniserad minerallag
Motion 2017/18:1072 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1072 av Laila Naraghi m.fl. S Moderniserad minerallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av mineralavgiften och om att undersöka möjligheten till skärpta krav vad gäller miljöhänsyn och lokal insyn och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
YH för jobben i hela landet
Motion 2017/18:1052 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1052 av Laila Naraghi m.fl. S YH för jobben i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att befintliga kriterier tillsammans med hänsyn till industrins kompetensförsörjningsbehov och det regionala behovet ska påverka fördelningen- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nollvision mot självmord
Motion 2017/18:872 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2017/18:872 av Krister Örnfjäder S Nollvision mot självmord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av en nollvision mot självmord och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år begår cirka 1 500 människor självmord enligt uppgifter- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skärpning av lagstiftning vid trafikbrott
Motion 2017/18:863 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:863 av Krister Örnfjäder m.fl. S Skärpning av lagstiftning vid trafikbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga skärpning av lagstiftningen vid trafikbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Kalmar län har det- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Ökat antal trafikpoliser
Motion 2017/18:746 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2017/18:746 av Krister Örnfjäder S Ökat antal trafikpoliser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att polisen har en ändamålsenlig organisation för trafikpolisen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under ett par år har anslaget- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden
Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. S Fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden och tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sommar- och extrajobb
Motion 2017/18:786 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2017/18:786 av Krister Örnfjäder S Sommar- och extrajobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat ansvar från myndigheternas sida när det gäller information till arbetsgivare och sommar- och extraanställda och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Säkra välfärden - undersköterskor och barnskötare
Motion 2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. S Säkra välfärden undersköterskor och barnskötare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studiemedelssystemet vid vuxenstudier bör ses över i syfte att minska de individuella ekonomiska kostnaderna och tillkännager- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU11 2017/18:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Yrkeslegitimation för undersköterskor
Motion 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. S Yrkeslegitimation för undersköterskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det införs yrkeslegitimation för undersköterskor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9 2017/18:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ändring av lagstiftning vid trafikbrott
Skriftlig fråga 2016/17:1741 av Krister Örnfjäder (S)
Fråga 2016/17:1741 Ändring av lagstiftning vid trafikbrott av Krister Örnfjäder S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I Kalmar län har det under sommaren bgåtts ett trafikbrott med dödlig utgång. Händelsen begicks av en person som under en tid misstänkts för att vara skyldig till ett stort antal trafikbrott- Inlämnad
- 2017-07-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Avtackning
Talman Urban Ahlin tackar av ledamöter som avgått under riksmötet.- Datum
- 2017-06-21