Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition
Motion 1997/98:Fi43 av Bengt Kronblad m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Fi43 av Bengt Kronblad m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Skattereformen innebar mycket stora inkomstskattesänkningar för framför allt höginkomsttagare. Därför ingick ett finansieringsvillkor som innebar att de sänkta skattesatserna skulle finansieras- Inlämnad
- 1998-04-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan (APU)
Skriftlig fråga 1997/98:832 av Örnfjäder, Krister (s)
Fråga 1997/98:832 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Ylva Johansson om arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan APU I rappport nr 153 Skola-Arbetsliv redovisas att på samtliga program kommer 63 av eleverna i år 3 att få den arbetsplatsförlagda utbildning som de i formell mening har rätt till på gymnasiet.- Inlämnad
- 1998-06-04
- Besvarare
- statsrådet Ylva Johansson (S)
bankavgifterna
Skriftlig fråga 1997/98:765 av Örnfjäder, Krister (s)
Fråga 1997/98:765 av Krister Örnfjäder s till finansministern om bankavgifterna Finansministerns arbete och engagemang för att få fondbolagen att redovisa vilka avgifter som tas ut är mycket bra. Något som är lika allvarligt är bankernas höga avgifter och krångliga information som gör det omöjligt att jämföra mellan- Inlämnad
- 1998-05-18
- Besvarare
- finansminister Erik Åsbrink (S)
vårdhögskoleutbildning i Kalmar län
Skriftlig fråga 1997/98:233 av Örnfjäder, Krister (s)
Fråga 1997/98:233 av Krister Örnfjäder s till finansministern om vårdhögskoleutbildning i Kalmar län Den av regeringen tillsatta utredaren B-M Bystedt har den 1 oktober 1997 överlämnat utredningen avseende vårdhögskoleutbildning överflyttad till staten. Utredaren är positiv till ett enhetligt huvudmannaskap och betonar- Inlämnad
- 1997-12-05
- Besvarare
- utbildningsminister Carl Tham (S)
Länsmusiken i Kalmar län
Motion 1997/98:Kr277 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Kr277 av Håkan Juholt m.fl. s Länsmusiken i Kalmar län Vid länsmusikreformen 1988 skedde en medelstilldelning till de nyskapande länsmusikorganisationerna som baserade sig på respektive läns tidigare regionmusikresurs. Två län kunde vid reformtillfället inte tillgodoräkna sig någon sådan,- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Harmoniserat varvsstöd
Motion 1997/98:N288 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:N288 av Håkan Juholt m.fl. s Harmoniserat varvsstöd Den svenska varvsnäringen har genomgått en dramatisk strukturomvandling. Få varv har överlevt. De varv som fortfarande är verksamma konkurrerar idag, under ojämlika villkor, med varv i andra länder. 1994 undertecknades det internationella- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:NU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kapitalförsörjning i kooperativa och andra småföretag
Motion 1997/98:N285 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:N285 av Tomas Eneroth m.fl. s Kapitalförsörjning i kooperativa och andra småföretag Frågan om de kooperativa företagens kapitalförsörjning har behandlats vid olika tillfällen både av statliga utredningar och av riksdagen, senast i Företagskooperativa utredningen vars betänkande Attityder- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:NU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Vissa socialavgifter
Motion 1997/98:Sf285 av Krister Örnfjäder och Björn Ericson (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Sf285 av Krister Örnfjäder och Björn Ericson s Vissa socialavgifter Regeringen föreslår enligt propositionen nedsättning av arbetsgivaravgifterna från 1 januari 1997 med 2 500 kronor per månad eller med fem procentenheter på avgiftsunderlaget. Flera bolag som ingår i en koncern räknas som- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Taxfree-försäljning inom EU
Motion 1997/98:Sk733 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Sk733 av Krister Örnfjäder s Taxfree-försäljning inom EU 1991 beslutade man i EU att den skattefria handeln skulle upphöra 1 juli 1999. Skälet som angavs var att det inte var i överensstämmelse med den inre marknaden. Detta uttalande har jag tolkat som att fördelarna med den inre marknaden- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Långa transfereringstider
Motion 1997/98:Fi709 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Fi709 av Krister Örnfjäder m.fl. s Långa transfereringstider Datasystemen har möjliggjort snabba förflyttningar vid valutahandel. Spekulationer i ett lands valuta kan t.ex. genomföras på några minuter, med känt resultat. När det gäller att betala eller flytta medel mellan olika konton kan- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:FiU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Lokala kooperativa utvecklingscentra
Motion 1997/98:A226 av Marianne Carlström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:A226 av Marianne Carlström m.fl. s Lokala kooperativa utvecklingscentra Motion om ökad sysselsättning genom omfördelning av statsbidrag Under budgetåret 1995/96 beviljades 537 företag lokaliseringsstöd och/eller utvecklingsbidrag till ett totalt stödbelopp om 873,2 miljoner kronor. 3 763- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:AU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Missbruk av legal narkotika
Motion 1997/98:So630 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1997/98:So630 av Krister Örnfjäder s Missbruk av legal narkotika Enligt en rapport från RNS författad av journalisten Pelle Olsson så är missbruket av legal narkotika omfattande. Trots att den stränga kontrollen av narkotiska läkemedel gjort läckaget från tillverkare till apotek nästan obefintligt,- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Smalspåret Växjö-Västervik
Motion 1997/98:T535 av Per Sundgren m.fl. (v, s)
Motion till riksdagen 1997/98:T535 av Per Sundgren m.fl. v, s Smalspåret Växjö-Västervik Smalspåret VäxjöVästervik är i dag drygt hundra år gammalt. Det löper ca 18 mil genom byar, landsbygd och glesbygd i Småland. Det är den sista intakta smalspåriga järnvägen i Sverige. Det är ett kulturminne av nationellt intresse.- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1997/98:TU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Kalmar som sätesort för ny regionskattemyndighet
Motion 1997/98:Sk832 av Bengt Kronblad m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Sk832 av Bengt Kronblad m.fl. s Kalmar som sätesort för ny regionskattemyndighet Riksskatteverket RSV har i rapport 1997:7 lämnat förslag till ny regionindelning av skatteförvaltningen. Den nya regionala organisationen skall bestå av tio skattemyndigheter. Kalmar län ingår enligt förslaget- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Taxfreeförsäljning till hemvändande passagerare
Motion 1997/98:Sk694 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Sk694 av Krister Örnfjäder s Taxfreeförsäljning till hemvändande passagerare När man som passagerare flyger till något annat land så har man i dag möjlighet att handla skattefritt. Vad man får köpa och hur mycket bestäms av vad som står i Svensk lagsamling 1994:1551. Att man får köpa endast- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Om en Europaväg
Motion 1997/98:T323 av Agne Hansson m.fl. (c, s)
Motion till riksdagen 1997/98:T323 av Agne Hansson m.fl. c, s Om en Europaväg 1 Inledning I dag finns en utmärkt stamväg med god kvalitet, väg 31/33 mellan Jönköping och Västervik. Detsamma gäller mellan Göteborg och Jönköping. Vägsträckningen mellan Göteborg och Västervik via Jönköping är ett centralt trafikstråk i- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:TU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Konsekvensanalys av riksdagsbeslut
Motion 1997/98:Fi907 av Bengt Kronblad m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Fi907 av Bengt Kronblad m.fl. s Konsekvensanalys av riksdagsbeslut Sedan hösten 1994 har den socialdemokratiska regeringen bedrivit en framgångsrik politik för att komma tillrätta med den svenska ekonomin. Inflationstakten i Sverige är både historiskt och internationellt sett mycket låg.- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Pensionsregler vid politiska uppdrag
Motion 1997/98:K260 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:K260 av Ann-Marie Fagerström m.fl. s Pensionsregler vid politiska uppdrag För att vi skall få fler att aktivera sig inom politiska områden yngre, kvinnor och andra måste vi se till att ingen förlorar på detta ekonomiskt. Det är så att den ersättning man får för politiska uppdrag inte är- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:KU26
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Insatser för minskad arbetslöshet i Kalmar län
Motion 1997/98:A419 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:A419 av Håkan Juholt m.fl. s Insatser för minskad arbetslöshet i Kalmar län Den tekniska utvecklingen och ökade internationaliseringen ger Kalmar län stora möjligheter för tillväxt inom såväl äldre som nyare näringar och därmed goda chanser att bringa ned arbetslösheten. Det förutsätter- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:AU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Lönebidrag
Motion 1997/98:A243 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:A243 av Ann-Marie Fagerström m.fl. s Lönebidrag Obalansen på arbetsmarknaden har varit kraftig under 1990-talet. Arbetslösheten har fyrdubblats. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ökat enormt. Under budgetåret 1995/96 var omkring 344 000 personer öppet arbetslösa vilket- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:AU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation