Kristina Axén Olin (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 111
- Titel
- Musiklärare.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2019-02-26 – 2022-01-28
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-02-26
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Andre vice ordförande
- 2022-02-03 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-01-28 – 2022-02-03
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-28
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-12-14 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot justitieutskottet 18–19 och utbildningsutskottet 18–19 och 2:e vice ordförande 19–. Ledamot kulturutskottet 22 och 22– samt 2:e vice ordförande 22. Suppleant socialutskottet 18–19 och EU-nämnden 22–.
Föräldrar
Sjöofficeren Jan Axén och sekreteraren Birgitta Axén, f. Bergdahl.
Utbildning
Musiklärarexamen, Kungliga Musikhögskolan 87.
Anställningar
Musiklärare och biträdande rektor Maria Elementar 87–98. Socialborgarråd Stockholm 98–02. Oppositionsborgarråd 02–06. Finansborgarråd 06–08.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande Junibacken, Operahögskolan, Surfa Lugnt m.m. 08–18.