Kristoffer Lindberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gävleborgs län, plats 106
- Född år
- 1992
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Suppleant
Europarådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2021-11-01 – 2021-12-19
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
Skatteutskottet
- Extra suppleant
- 2021-11-01 – 2021-12-19
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 21 (ersättare 211101–211219) och 22–. Extra suppleant skatteutskottet 21. Suppleant kulturutskottet 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 22–.
Föräldrar
Läraren Ann-Kristin Alftberg och bagaren Mikael Lindberg.
Utbildning
Torsbergsgymnasiet, estetiskt program, Bollnäs 08-11. Fridhems folkhögskola, teaterlinjen, Svalöv 12–13. Studier i statsvetenskap och spanska, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Högskolan Dalarna 19–21.
Anställningar
Butiksbiträde, matbutik i Bollnäs 08–13. Lärarvikarie, Ovanåkers kommun 11–12, 13–14. Butiksbiträde, klädbutik i Bollnäs 13–14. Verksamhetsutvecklare, Arbetarnas bildningsförbund västra Hälsingland 21–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Bollnäs 10– (ordförande 18–22). Ledamot barn- och utbildningsnämnden 11–18 (ordförande 15–18). Ersättare, kommunstyrelsen 11–14. Nämndeman, Hudiksvalls tingsrätt 12–14. Vice ordförande, kultur- och internationella utskottet, Bollnäs kommun, 13–14. Regionfullmäktig, Gävleborg 14–18. Ledamot, Folkteatern Gävleborg 18–22. Representant Världsarvsrådet, Bollnäs kommun 19–22. Representant Leader utveckling Hälsingebygden, Bollnäs kommun, 19–22.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Bollnäs 07–09. Ordförande, Bollnäs socialdemokratiska arbetarekommun 13–17. Ledamot distriktsstyrelsen, Socialdemokraterna Gävleborg 14–.